SOREDIS
Présentation générale de SOREDIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOREDIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOREDIS est situé au 45 AV GEORGES CLEMENCEAU 85110 CHANTONNAY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1964 et qui est immatriculée sous le numéro 775761190 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 704 700,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SOREDIS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 736 333.00 € pour un résultat de 807 765.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SOREDIS est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si SOREDIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24775761190
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOREDIS de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOREDIS
- 2008-11-28 : Président de la société : THOUZEAU Philippe Claude. Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y. Commissaire aux comptes suppléant : GUILLEMET Francis.
- 2012-02-29 : Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y Commissaire aux comptes suppléant : GUILLEMET Francis Président : PUAUD Hervé en fonction le 21 Février 2012
- 2012-08-07 : Président : PUAUD Hervé en fonction le 21 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIERE SECOB en fonction le 30 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CHOIMET ASSOCIES en fonction le 30 Juillet 2012
- 2018-11-29 : modification du Commissaire aux comptes titulaire GROUPE SECOB NANTES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FINANCIERE SECOB ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SECOB RENNES
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOREDIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOREDIS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | HYPER U |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 775761190 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1964-01-01 : mercredi 01 janvier 1964 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOREDIS- CO
2020 | 14 837 658.00 | 6 381 670.00 |
2019 | 8 455 988.00 | 6 737 113.00 |
2020 | 704 700.00 |
2019 | 704 700.00 |
2020 | 562 434.00 |
2019 | 560 278.00 |
2020 | 6 381 670.00 |
2019 | 6 737 113.00 |
2020 | 1 736 333.00 | 1 736 333.00 |
2019 | 1 727 105.00 |
2020 | 807 765.00 |
2019 | 777 998.00 |
2020 | 562 434.00 |
2019 | 560 278.00 |
2020 | 4 600 108.00 | 1 863 139.00 |
2019 | 951 882.00 | 1 785 086.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOREDIS- vendredi 28 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080218 publié le 28/11/2008Annonce n° 2176 N° RCS : 775761190 - Dénomination : SOREDIS produits laitiers, droguerie, quincaillerie, produits laitiers, droguerie, quincaillerie, mercerie, lingerie, parfumerie jouets, articles de sports, bimbeloterie, et de tous autres produits, objets et articles pouvant être vendus dans un magasin a rayon multiples. Vente de carburants librairie maroquinerie distribution presse vente jeux bibelots lavage et nettoyage intérieur extérieur de vehicules. Location et vente de tous véhicules de tourisme et utilitaires de moins de 3t5. Marchand de biens et droits immobiliers. Promotion immobilière - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 704700.00 EUR - Administration : Président de la société : THOUZEAU Philippe Claude. Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y. Commissaire aux comptes suppléant : GUILLEMET Francis. - Modification : Changement de président. Ancien : KARSENTI Maurice Nouveau : THOUZEAU Philippe Démission comme directeur général de KARSENTI Claudie
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 12 octobre 2010: Depot des comptes
- mercredi 29 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120042 publié le 29/02/2012Annonce n° 4458 N° RCS : 775761190 - Dénomination : SOREDIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y Commissaire aux comptes suppléant : GUILLEMET Francis Président : PUAUD Hervé en fonction le 21 Février 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 07 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120151 publié le 07/08/2012Annonce n° 1363 N° RCS : 775761190 - Dénomination : SOREDIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PUAUD Hervé en fonction le 21 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIERE SECOB en fonction le 30 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CHOIMET ASSOCIES en fonction le 30 Juillet 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 28 février 2018: Depot des comptes
- mercredi 28 février 2018: Depot des comptes
- mercredi 28 février 2018: Depot des comptes
- mercredi 28 février 2018: Depot des comptes
- jeudi 29 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180228 publié le 29/11/2018Annonce n° 3054 N° RCS : 775761190 - Dénomination : SOREDIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 704700 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire GROUPE SECOB NANTES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FINANCIERE SECOB ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SECOB RENNES - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 04 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOREDIS- mercredi 01 février 2012 : Ouvert
45 AV GEORGES CLEMENCEAU 85110 CHANTONNAY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOREDIS- BERNARD GERARD : 101 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- ATRIA : 277 DOM DE LA VIGNE 59910 BONDUES
- BEAUFORT : 9010 RTE DE MORTAGNE 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON
- C G S COPIE GRAPHIC SERVICE : 5 RUE D ITALIE 13006 MARSEILLE 6
- CANNES EDEN : 920 ALL DE LA MARINE ROYALE 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
- CAZBERG : 210 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- GRANDJEAN : 96 RUE DE SIERCK 57480 RETTEL
- HADJAF MAHMOUD & DREUX MAURICETTE : 12 RUE MAGENTA 93500 PANTIN
- MIPAJE : ANSE CAFFARD 97223 DIAMANT
- SCI DU CHATEAU D HAS : 26 RUE DU CHATEAU D HAS 59710 AVELIN
- SCI LEO : 20 RUE DU SEMINAIRE 63100 CLERMONT-FERRAND
- SCI ROUVINVIL : VILSAIN 28200 CHATEAUDUN
- SCI TLG : 17 RUE DES DOMELIERS 60200 COMPIEGNE
- SWING : 56 RUE D ANGIVILLER 78120 RAMBOUILLET
- TOURMALA : 49 ALL MARGUERITE AUDOUX 26500 BOURG-LES-VALENCE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOREDIS- BOUILLAUD GERSENDE : 15 LA VILLE 85110 CHANTONNAY
- GOGEON SEVERINE : LES BASSES PAPINIERES 85110 SAINT-PROUANT
- GREFFARD CLAUDE : 2 RUE DE LA CRAIE 85110 CHANTONNAY
- HULLEIN ESTELLE : RUE DE L ANGLE 85110 CHANTONNAY
- JACOTEY JEAN-LOUP : 10 RUE COLLINEAU 85110 CHANTONNAY
- ROIRAND HERVE : 54 RUE DU FUITEAU 85110 CHANTONNAY
- SICOT VERONIQUE : 4 PL DE L'EGLISE 85110 MONSIREIGNE
- GAEC LA CROIX SAVINE : LA CROIX SAVINE 85110 SAINTE-CECILE
- ISTANBUL : 68 RUE NATIONALE 85110 CHANTONNAY
- LES BRAUDIERES : LES BRAUDIERES 85110 CHANTONNAY
- LES CAVALIERS DU GENTILHOMME : LE GENTILHOMME 85110 CHANTONNAY
- LES FIEFS BIO : LES PETITES BARRES 85110 SIGOURNAIS
- SARL DU MOULIN : MOULIN D ETOURNEAU 85110 CHANTONNAY
- SCEA ALAIN REAU : LES EPINETTES 85110 SAINTE-CECILE
- SCI DU PETIT LUNDI : 40 AV GEORGES CLEMENCEAU 85110 CHANTONNAY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOREDISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives