SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES
Présentation générale de SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES est situé au 33 RTE DES VIGNERONS 30350 SAINT-JEAN-DE-SERRES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 775933310 au greffe de NIMES
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise appartient au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société coopérative agricole au capital de 39 167,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 11.02B ( Vinification)
L'activité déclarée au greffe est : Vinification
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 11.02B (Vinification), les activités sont :
- - la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- - la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- - la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- - la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- - la fabrication d'apéritifs à base de vins
- - le vieillissement des vins pour compte propre
- - les traitements nologiques des vins
Mais exclus
- - la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- - la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- - l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- - l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
Chiffre d’affaire
SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 198 570.00 € pour un résultat de -14 236.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES est du ressort du greffe de NIMES dont les coordonnées postales sont 12 RUE CITE FOULC 30000 NIMES
Le greffe peut être appelé au 0466760351 aux horaires suivants : 8h30-12h00 / 13H30-16H00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr
TVA intracommunautaire
Si SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR53775933310
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES de part son activité de 11.02B ( Vinification) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES
- 2008-01-30 : ancien président : VIELLES (Daniel), nouveau président : RODIER (Stéphan, Robert).
- 2014-07-17 : SUEUR Guy nom d'usage : SUEUR n'est plus commissaire aux comptes. SOFRACO devient commissaire aux comptes titulaire représenté(e) par MARTIN-PERIDIER Alain nom d'usage : MARTIN-PERIDIER.
- 2017-08-11 : DUPONT Mickaël Eric Grégory nom d'usage : DUPONT devient vice-président. VIEILLES Daniel David nom d'usage : VIEILLES devient vice-président. BERNARD Jérôme nom d'usage : BERNARD devient secrétaire. DUMAS Yves Théodore nom d'usage : DUMAS devient administrateur. HERMET Marc Louis nom d'usage : HERMET devient administrateur. PAGES Eric Christian nom d'usage : PAGES devient administrateur. AIGOIN Pierre Marie nom d'usage : AIGOIN devient administrateur. BACARESSE Jean-Pierre Henri Marius nom d'usage : BACARESSE devient administrateur. PESENTI Romain Jean-Pierre nom d'usage : PESENTI devient administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de commissaire aux comptes titulaire SOFRACO : MARTIN-PERIDIER Alain nom d'usage : MARTIN-PERIDIER devient représentant permanent. SOFRACO devient commissaire aux comptes suppléant représenté(e) par RIGONI Sabine nom d'usage : RIGONI
- 2018-08-17 : VIELLES Daniel David nom d'usage : VIELLES n'est plus vice-président. PESENTI Romain Jean-Pierre nom d'usage : PESENTI devient vice-président. DUMAS Yves Théodore nom d'usage : DUMAS n'est plus administrateur. PESENTI Romain Jean-Pierre nom d'usage : PESENTI n'est plus administrateur. MONTEIL Mélanie Sophie nom d'usage : BARQUERO devient administrateur. VIELLES Daniel David nom d'usage : VIELLES devient administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de commissaire aux comptes titulaire SOFRACO : MARTIN-PERIDIER Alain nom d'usage : MARTIN-PERIDIER n'est plus représentant permanent; BELEN Pierrick nom d'usage : BELEN devient représentant permanent
- 2019-05-03 : HERMET Marc Louis nom d'usage : HERMET n'est plus administrateur. DUMAS Jean-Christophe nom d'usage : DUMAS devient administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire SOFRACO SA SA à conseil d'administration. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant SOFRACO SA SA à conseil d'administration
- 2021-05-14 : FLOUTIER Bastien Georges nom d'usage : FLOUTIER devient administrateur. AIGOIN Pierre Marie nom d'usage : AIGOIN n'est plus administrateur
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 775933310 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6317 Société coopérative agricole |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 11.02B : Vinification |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O et l'entreprise appartient au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Fabrication de boissons |
Activite | Vinification |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES- CO
2020 | 5 087 288.00 | 2 722 393.00 |
2019 | 2 364 895.00 | 2 129 911.00 |
2020 | 39 167.00 |
2019 | 38 470.00 |
2020 | |
2019 | -50 227.00 |
2020 | 2 722 393.00 |
2019 | 2 129 911.00 |
2020 | 2 198 570.00 | 2 582 096.00 |
2019 | 383 526.00 | 2 234 216.00 |
2020 | -14 236.00 |
2019 | -46 051.00 |
2020 | |
2019 | -50 227.00 |
2020 | 1 867 017.00 | 238 601.00 |
2019 | 1 502 584.00 | 125 832.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES- mercredi 30 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080020 publié le 30/01/2008Annonce n° 578 N° RCS : 775933310 - Dénomination : S.C.A. DES VIGNERONS DE SAINT JEAN DE SERRES - forme juridique : Société Coopérative Agricole - capital : 40766 EUR - Administration : ancien président : VIELLES (Daniel), nouveau président : RODIER (Stéphan, Robert). - Modification : date d'effet : 22/03/2007, modification survenue sur l'administration
- dimanche 06 juillet 2008: Depot des comptes
- samedi 08 août 2009: Depot des comptes
- lundi 26 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 26 avril 2011: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2012: Depot des comptes
- jeudi 27 juin 2013: Depot des comptes
- samedi 14 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 17 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140135 publié le 17/07/2014Annonce n° 718 N° RCS : 775933310 - Dénomination : SCA DES VIGNERONS DE SAINT JEAN DE SERRES - forme juridique : Société Coopérative Agricole - capital : - Administration : SUEUR Guy nom d'usage : SUEUR n'est plus commissaire aux comptes. SOFRACO devient commissaire aux comptes titulaire représenté(e) par MARTIN-PERIDIER Alain nom d'usage : MARTIN-PERIDIER. - Modification : Modification de l'administration.
- mercredi 15 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 03 juin 2016: Depot des comptes
- samedi 29 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 11 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170153 publié le 11/08/2017Annonce n° 750 N° RCS : 775933310 - Dénomination : SCA DES VIGNERONS DE SAINT JEAN DE SERRES - forme juridique : Société Coopérative Agricole - capital : - Administration : DUPONT Mickaël Eric Grégory nom d'usage : DUPONT devient vice-président. VIEILLES Daniel David nom d'usage : VIEILLES devient vice-président. BERNARD Jérôme nom d'usage : BERNARD devient secrétaire. DUMAS Yves Théodore nom d'usage : DUMAS devient administrateur. HERMET Marc Louis nom d'usage : HERMET devient administrateur. PAGES Eric Christian nom d'usage : PAGES devient administrateur. AIGOIN Pierre Marie nom d'usage : AIGOIN devient administrateur. BACARESSE Jean-Pierre Henri Marius nom d'usage : BACARESSE devient administrateur. PESENTI Romain Jean-Pierre nom d'usage : PESENTI devient administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de commissaire aux comptes titulaire SOFRACO : MARTIN-PERIDIER Alain nom d'usage : MARTIN-PERIDIER devient représentant permanent. SOFRACO devient commissaire aux comptes suppléant représenté(e) par RIGONI Sabine nom d'usage : RIGONI - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 15 mars 2018: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180155 publié le 17/08/2018Annonce n° 481 N° RCS : 775933310 - Dénomination : SCA DES VIGNERONS DE SAINT JEAN DE SERRES - forme juridique : Société Coopérative Agricole - capital : - Administration : VIELLES Daniel David nom d'usage : VIELLES n'est plus vice-président. PESENTI Romain Jean-Pierre nom d'usage : PESENTI devient vice-président. DUMAS Yves Théodore nom d'usage : DUMAS n'est plus administrateur. PESENTI Romain Jean-Pierre nom d'usage : PESENTI n'est plus administrateur. MONTEIL Mélanie Sophie nom d'usage : BARQUERO devient administrateur. VIELLES Daniel David nom d'usage : VIELLES devient administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de commissaire aux comptes titulaire SOFRACO : MARTIN-PERIDIER Alain nom d'usage : MARTIN-PERIDIER n'est plus représentant permanent; BELEN Pierrick nom d'usage : BELEN devient représentant permanent - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 14 mars 2019: Depot des comptes
- vendredi 03 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190086 publié le 03/05/2019Annonce n° 837 N° RCS : 775933310 - Dénomination : SCA DES VIGNERONS DE SAINT JEAN DE SERRES - forme juridique : Société Coopérative Agricole - capital : - Administration : HERMET Marc Louis nom d'usage : HERMET n'est plus administrateur. DUMAS Jean-Christophe nom d'usage : DUMAS devient administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire SOFRACO SA SA à conseil d'administration. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant SOFRACO SA SA à conseil d'administration - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 29 avril 2021: Depot des comptes
- vendredi 14 mai 2021: Modification
Bodacc B n°20210094 publié le 14/05/2021Annonce n° 997 N° RCS : 775933310 - Dénomination : SCA DES VIGNERONS DE SAINT JEAN DE SERRES - forme juridique : Société Coopérative Agricole - capital : - Administration : FLOUTIER Bastien Georges nom d'usage : FLOUTIER devient administrateur. AIGOIN Pierre Marie nom d'usage : AIGOIN n'est plus administrateur - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
33 RTE DES VIGNERONS 30350 SAINT-JEAN-DE-SERRES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES- 1006 : 32 RUE D ASSAS 49000 ANGERS
- CAVE DE BISSEY : LES MILLERANDS 71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
- COOPERATIVE AGRICOLE VITICOLE DE GLAND : 62 RUE DE CHATEAU THIERRY 02400 GLAND
- CRU DU PARADIS : LD CRU DU PARADIS 65700 SAINT-LANNE
- DOMAINE CLOS DES MOURRES : 730 CHE DE BUISSON 84110 VAISON-LA-ROMAINE
- LA PIERRE RONDE : RUE DE LA PIERRE RONDE 21190 SAINT-ROMAIN
- LES VIGNERONS DE LANDERROUAT DURAS CAZAUGITAT LANGOIRAN : RTE DES VIGNERONS 33790 LANDERROUAT
- LES VIGNERONS DE MONT PRES CHAMBORD : 816 LA PETITE RUE 41250 MONT-PRES-CHAMBORD
- MAISON ORCIA : 17 RUE DUQUESNE 69006 LYON 6EME
- SAS SIMON ROUILLARD : LD LE PETIT PRE 49610 MOZE-SUR-LOUET
- SCA CAVE DES VIGNERONS DE CAVILLARGUES : 391 RTE DE LA CAVE 30330 CAVILLARGUES
- SCA LES VIGNERONS DU PIC : 285 AV DE SAINTE-CROIX 34820 ASSAS
- SOC COOP AGRIC LES COLLINES DU BOURDIC : CHE DE SAINT-CHAPTES 30190 BOURDIC
- VINEOLA : 78 RTE DE SAVIGNY 21200 BEAUNE
- VINS ET SOLEIL : QUAI LES AMELERAIES 84190 VACQUEYRAS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRES- BAFOIL ANTHONY : MAS DE MOURGUES 30350 AIGREMONT
- BISARO RENEE : 2 AV DU GRAND PONT 30350 MOULEZAN
- BOSC EDGARD : CHEMIN DU MAS DE PIAN 30350 MOULEZAN
- PANICZ EMELINE : 4 CHE A DE MONTAGNAC 30350 MOULEZAN
- PIRIS SIMON : 3 RUE DE LA CROIX 30350 LEDIGNAN
- SCHWARTZ DELPHINE : 4 RUE NEUVE 30350 CARDET
- VINTER FLORIANE : 220 RUE JEAN GUIRAUD 30350 CASSAGNOLES
- ASSOCIATION RESTAURANT SCOLAIRE : 30350 MARUEJOLS-LES-GARDON
- BRISOUX : RUE DU CHATEAU 30350 AIGREMONT
- COMMUNE DE MAURESSARGUES : 30350 MAURESSARGUES
- DA SILVA - AHMIC : 7 CHE DES LENS 30350 MOULEZAN
- FAMILLE GLEYZE : 35 RUE DE L'EGLISE 30350 MONTAGNAC
- LJL : 2 IMP DE LA DOUGUE 30350 SAINT-JEAN-DE-SERRES
- SCI EMIGEO : 154 RUE DU BAY 30350 LEDIGNAN
- SCI RAFIKI : PL DE LA MAIRIE 30350 MAURESSARGUES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SCA DES VIGNERONS DE ST JEAN DE SERRESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives