SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII
Présentation générale de SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII est situé au 29 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1957 et qui est immatriculée sous le numéro 784389389 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 11 396 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 152 229.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR74784389389
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bastier, isabelle, nomination de l'
- cosson, nicolas
- cosson, nicolas, nomination de l'
- ginesty, estelle
- ginesty, estelle, nomination de l'
- scheibling, olivier
- scheibling, olivier ; nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII
- 2010-11-14 : Administrateur partant : Bastier, Isabelle, nomination de l'Administrateur : Ginesty, Estelle
- 2013-09-05 : nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Dépost, Frédéric
- 2015-01-15 : Administrateur partant : Ginesty, Estelle, nomination de l'Administrateur : Cosson, Nicolas
- 2017-07-31 : Administrateur partant : Cosson, Nicolas, nomination de l'Administrateur : Scheibling, Olivier
- 2018-09-21 : Administrateur partant : Scheibling, Olivier ; nomination de l'Administrateur : Ginesty, Estelle
Les autres mandats des administrateurs
- cosson, nicolas :
- 2019-10-29 : Kisio Digital (439506080)
- 2019-03-06 : AZKARRA (818712267)
- 2019-02-20 : VOXTUR (534912365)
- 2018-02-13 : GENEFINANCE (321513327)
- 2018-01-31 : SOGEPARTICIPATIONS (548501311)
- 2018-01-28 : SG FINANCIAL SERVICES HOLDING (325952190)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 784389389 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1957-01-01 : mardi 01 janvier 1957 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII- CO
2019 | 12 463 426.00 | 12 463 426.00 |
2018 | 12 402 635.00 |
2019 | 11 396 000.00 |
2018 | 11 396 000.00 |
2019 | 168 596.00 |
2018 | 115 282.00 |
2019 | 12 463 426.00 |
2018 | 12 402 635.00 |
2019 | 152 229.00 |
2018 | 95 874.00 |
2019 | 168 596.00 |
2018 | 115 282.00 |
2019 | 24 475.00 |
2018 | 24 475.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 21 août 2009: Depot des comptes
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 14 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100220 publié le 14/11/2010Annonce n° 2328 N° RCS : 784389389 - Dénomination : SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII - forme juridique : Société anonyme - capital : 11396000 EUR - Administration : Administrateur partant : Bastier, Isabelle, nomination de l'Administrateur : Ginesty, Estelle - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- lundi 19 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 05 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130171 publié le 05/09/2013Annonce n° 1403 N° RCS : 784389389 - Dénomination : SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII - forme juridique : Société anonyme - capital : 11396000 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Dépost, Frédéric - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 15 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150010 publié le 15/01/2015Annonce n° 1290 N° RCS : 784389389 - Dénomination : SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII - forme juridique : Société anonyme - capital : 11396000 EUR - Administration : Administrateur partant : Ginesty, Estelle, nomination de l'Administrateur : Cosson, Nicolas - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 16 décembre 2016: Depot des comptes
- lundi 31 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170144 publié le 31/07/2017Annonce n° 826 N° RCS : 784389389 - Dénomination : SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII - forme juridique : Société anonyme - capital : 11396000 EUR - Administration : Administrateur partant : Cosson, Nicolas, nomination de l'Administrateur : Scheibling, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 19 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 21 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180180 publié le 21/09/2018Annonce n° 1397 N° RCS : 784389389 - Dénomination : SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII - forme juridique : Société anonyme - capital : 11396000 EUR - Administration : Administrateur partant : Scheibling, Olivier ; nomination de l'Administrateur : Ginesty, Estelle - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 19 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII- mercredi 24 avril 1996 : Fermé
10 PL EDOUARD VII 75009 PARIS 9 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
29 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
17 CRS VALMY 92800 PUTEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII- BRAMERIE SOPHIE : 1 ALL DE LA SAUVAGEONNE 33310 LORMONT
- DUFFAU ANNE : RUE DU MOULIN VIEUX 11400 CASTELNAUDARY
- ARTHEO BROCELIANDE : 44 AV JEAN BUREL 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON
- DISCO MOSNAC : LE BOURG 17240 MOSNAC
- DORIGNY 1 : 17 RUE DE LA MONNAIE 10000 TROYES
- P.N.R. : 48 LES COURTES 16400 LA COURONNE
- SARL BERTHEVAS & FILS : 55 RUE DE PORSGUEN 29430 PLOUESCAT
- SCI FREDAM : 150 RUE CHARLES DE GAULLE 27690 LERY
- SCI JACDA NADALIN : 40 CHE DE RIBAUTE 31130 QUINT-FONSEGRIVES
- SCI JEAN BONAL : 5 RUE DE BELLITOURNE 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- SCI JEANCLO : 21 RUE LOUIS AUREGLIA
- SCI PEMM : CHATEAU VIGNON 33570 LUSSAC
- SCI SAFLACH : FERME DE BARISSEUSE 60660 SAINT-VAAST-LES-MELLO
- SCI SGPM : 8 ROUVROY 02400 ESSOMES-SUR-MARNE
- SOAB2 : 22 RUE ROGER SALENGRO 33150 CENON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII- AUBRET LUCIE : 17 RUE MILTON 75009 PARIS 9
- CAPPOEN HUG : 5 RUE MAYRAN 75009 PARIS 9
- CORNIAU AURELIE : 3 RUE RICHER 75009 PARIS 9
- MENDES DA ROCHA PINTO CARLOS : 69 RUE CONDORCET 75009 PARIS 9
- AD VALOREM : 71 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS 9
- DONIAMBO 049 : 24 RUE DE MOGADOR 75009 PARIS 9
- HIGH-LINE : 24 PAS JOUFFROY 75009 PARIS 9
- IMMOTEL LES DRYADES : 12 RUE VIGNON 75009 PARIS 9
- LEMOINE C ET GAUTIER S : 5 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 9
- MC CONSULTING : 20 RUE PIERRE SEMARD 75009 PARIS 9
- PERSICO MULTI DISTRIBUTION EURL : 11 RUE DE LONDRES 75009 PARIS 9
- PREMIERE HEURE : 32 PL SAINT GEORGES 75009 PARIS 9
- SCI 37 39 R DU PROFESSEUR ROUX : 63 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
- SYND.COPR. VOIE PRIVEE CITE BERGERE : CITE BERGERE 75009 PARIS 9
- SYNDICAT DE COPROPRIETE AUMALE : 26 RUE D AUMALE 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VIIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives