MECANINDUS
Présentation générale de MECANINDUS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MECANINDUS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MECANINDUS est situé au CHE BEAUCHET 78490 MERE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 785347162 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 2 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 25.94Z ( Fabrication de vis et de boulons)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication de vis et de boulons
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 25.94Z (Fabrication de vis et de boulons), les activités sont :
- - la fabrication d'articles de visserie et de boulonnerie : boulons, vis, écrous
- - la fabrication de rondelles, de rivets pleins, etc.
Chiffre d’affaire
MECANINDUS à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 9 662 437.00 € pour un résultat de 631 237.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
MECANINDUS est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si MECANINDUS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR59785347162
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MECANINDUS de part son activité de 25.94Z ( Fabrication de vis et de boulons) sont :
- 00650 : Métallurgie cadres (14.7% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (11.4% des salariés)
- 01059 : Métallurgie Midi Pyrénées (10.1% des salariés)
- 02755 : Métallurgie Belfort Montbéliard (7.2% des salariés)
- 01867 : Métallurgie Drome Ardèche (7.2% des salariés)
- 00930 : Métallurgie Sarthe (6.9% des salariés)
- 00822 : Métallurgie Savoie (5.5% des salariés)
- 01592 : Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis (5% des salariés)
- 00827 : Métallurgie Ardennes (5% des salariés)
- 03053 : Métallurgie Haute-Saône (3.8% des salariés)
- 00948 : Métallurgie Orne (3.1% des salariés)
- 01578 : Métallurgie Loire Yssingeaux (2.9% des salariés)
- 01576 : Métallurgie Cher (2.8% des salariés)
- 01813 : Métallurgie Nord Maubeuge (2.2% des salariés)
- 00836 : Métallurgie Haute Savoie (1.6% des salariés)
- 01375 : Métallurgie Doubs (1.6% des salariés)
- 01634 : Métallurgie Cotes d'Armor (1.4% des salariés)
- 01365 : Métallurgie Meurthe et Moselle (1.1% des salariés)
- 00914 : Métallurgie Ain (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MECANINDUS
- 2008-08-17 : Gérant : LEVESQUE OLIVIER modification le 15 Juillet 2002Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG AUDIT en fonction le 07 Août 2008. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 07 Août 2008.
- 2017-10-10 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 07 Août 2008 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 07 Août 2008 ; Gérant : LEVESQUE Thomas Michel Nicolas William en fonction le 05 Octobre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MECANINDUS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MECANINDUS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 785347162 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 25.94Z : Fabrication de vis et de boulons |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements |
Division | Fabrication d'autres ouvrages en métaux |
Activite | Fabrication de vis et de boulons |
Synonyme | métallurgie, fabricant de vis, fabricant de boulons |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MECANINDUS- CO
2018 | 12 337 291.00 | 8 244 932.00 |
2017 | 4 092 359.00 | 8 266 291.00 |
2018 | 2 000 000.00 |
2017 | 2 000 000.00 |
2018 | 493 473.00 |
2017 | 648 335.00 |
2018 | 8 244 932.00 |
2017 | 8 266 291.00 |
2018 | 9 662 437.00 | 13 254 707.00 |
2017 | 3 592 270.00 | 13 719 499.00 |
2018 | 631 237.00 |
2017 | 985 571.00 |
2018 | 493 473.00 |
2017 | 648 335.00 |
2018 | 2 975 660.00 |
2017 | 2 975 660.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MECANINDUS- dimanche 17 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080146 publié le 17/08/2008Annonce n° 1631 N° RCS : 785347162 - Dénomination : MECANINDUS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LEVESQUE OLIVIER modification le 15 Juillet 2002Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG AUDIT en fonction le 07 Août 2008. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 07 Août 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 10 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170194 publié le 10/10/2017Annonce n° 1355 N° RCS : 785347162 - Dénomination : MECANINDUS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 07 Août 2008 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 07 Août 2008 ; Gérant : LEVESQUE Thomas Michel Nicolas William en fonction le 05 Octobre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 13 avril 2021: Depot des comptes
- mardi 13 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MECANINDUS- samedi 25 décembre 1993 : Fermé
8 MAIL JOLIOT CURIE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
CHE BEAUCHET 78490 MERE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
48 AV LEON CRETE 78490 MERE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MECANINDUS- AGRATI VIEUX CONDE S.A.S : 2 RUE FERDINAND DERVAUX 59690 VIEUX-CONDE
- AMECA : 260 RTE DU SAUVAGE 73410 ENTRELACS
- ARS INDUSTRIES : 43 RUE GEORGES CLEMENCEAU 57130 ARS-SUR-MOSELLE
- ATELIERS FORGE ET MECANIQUE DU CHAMBON : 36 IMP EDOUARD MOREAU 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- BLAISE DECOUPAGE INDUSTRIEL : AV DES MARGUERITES 08120 BOGNY-SUR-MEUSE
- BLANC AERO INDUSTRIES : 42 QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS 12
- DOUDOUX JULES ET FILS : 2 PL DE L EGLISE 08800 THILAY
- INOX BOUTS FILETES : CORON 01300 BELLEY
- ISYFAST : 1 RUE DU MONT VENTOUX 31500 TOULOUSE
- LISI AUTOMOTIVE NOMEL : LD FORET DU CHATEAU 61550 LA FERTE-EN-OUCHE
- MANSEY VISRIVAX : 2 CHE DE BRESSAN 38110 LA BATIE-MONTGASCON
- SEEGER ORBIS : D 6240 KONIGSTEIN
- SOCIETE ERDE MECANIQUE GENERALE : 150 RTE D HEYRIEUX 69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON
- SOCIETE MECANIQUE DE MERE : 48 AV LEON CRETE 78490 MERE
- USINE THEVENIN DE NAUX : HAM DE NAUX 08800 THILAY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MECANINDUS- BATAYER CYRIL : 18 RUE DES BOIS 78490 GALLUIS
- DOMINGUES BRYAN : 39 RUE DE VERSAILLES 78490 MONTFORT L'AMAURY
- FONTAINE ELISABETH : 2 AV LEON CRETE 78490 MERE
- ABRUCHON CONSULTING : 18 RUE DE VERSAILLES 78490 MONTFORT L'AMAURY
- ACTION ANIMATION 3EME AGE : 33 RUE FRANCOIS QUESNAY 78490 MERE
- AUTO RESTAUR' : CHE DES CHENES 78490 GALLUIS
- CREW POP : 15 CHE CHEMIN DU BOIS RENOULT 78490 MONTFORT L'AMAURY
- DELGRANGE INVEST : 79 RUE DE PARIS 78490 MONTFORT L'AMAURY
- LES ATELIERS : 10 RUE DU PIGEON BLEU 78490 GALLUIS
- MONTFORT L'AMAURY KARATE SHITO-KAI : 4 RES LES CHAMPS 78490 MONTFORT L'AMAURY
- S.C. YAPOU : 2 PL FRANCOIS QUESNAY 78490 MERE
- SCI DE MONTFORT : 6 RUE LEOPOLD BELLAN 78490 MERE
- SCI LES NANDINA : 7 GRANDE RUE 78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE
- SIDENA : 35 CHE DE LA COUR DE L ORME 78490 GROSROUVRE
- SOCIETE DU BOIS AUX CERFS : 17 RUE DU VIEIL ETANG 78490 LES MESNULS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MECANINDUSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives