EAGLE
Présentation générale de EAGLE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EAGLE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EAGLE est situé au 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS 2
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 01 octobre 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 788652568 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
EAGLE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
EAGLE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si EAGLE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR64788652568
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EAGLE de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société EAGLE
- 2014-09-18 : Gérant Associé en nom : HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT modification le 15 Novembre 2013 Gérant Associé en nom : ATLANTIQUE INVESTISSEMENT en fonction le 30 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE CENTREX en fonction le 10 Septembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : HUMBERT David en fonction le 10 Septembre 2014
- 2018-08-30 : Gérant Associé en nom : HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT modification le 15 Novembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE CENTREX en fonction le 10 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : HUMBERT David en fonction le 10 Septembre 2014 ; Associé en nom : HORIZONS en fonction le 28 Août 2018
- 2021-02-11 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE CENTREX - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Humbert, David
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EAGLE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EAGLE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 788652568 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2012-10-01 : lundi 01 octobre 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EAGLEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EAGLE- lundi 01 octobre 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/10/2012N° RCS : 788652568 - Dénomination : EAGLE - Adresse : 53 rue des Belles Feuilles 75116 Paris - Activité : Achat en vue de la revente avec ou sans travaux de tous immeubles de quelques natures qu'ils soient. L'activité de marchand de biens en général. - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1000 EUR - Administration : Associé gérant : HISTOIRE ET PATRIMOINE, Associé gérant : ATLANTIQUE INVESTISSEMENT.
- mardi 31 décembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 18 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140179 publié le 18/09/2014Annonce n° 1364 N° RCS : 788652568 - Dénomination : EAGLE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant Associé en nom : HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT modification le 15 Novembre 2013 Gérant Associé en nom : ATLANTIQUE INVESTISSEMENT en fonction le 30 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE CENTREX en fonction le 10 Septembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : HUMBERT David en fonction le 10 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 08 novembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 02 septembre 2015: Depot des comptes
- lundi 29 août 2016: Depot des comptes
- samedi 05 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 30 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180164 publié le 30/08/2018Annonce n° 1461 N° RCS : 788652568 - Dénomination : EAGLE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant Associé en nom : HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT modification le 15 Novembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE CENTREX en fonction le 10 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : HUMBERT David en fonction le 10 Septembre 2014 ; Associé en nom : HORIZONS en fonction le 28 Août 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 14 janvier 2020: Depot des comptes
- jeudi 11 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210029 publié le 11/02/2021Annonce n° 3418 N° RCS : 788652568 - Dénomination : EAGLE - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 1000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE CENTREX - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Humbert, David - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EAGLE- jeudi 01 août 2013 : Fermé
53 RUE DES BELLES FEUILLES 75116 PARIS 16 - mercredi 01 juillet 2020 : Fermé
30 CRS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - mercredi 01 juillet 2020 : Ouvert
87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS 2
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EAGLE- A.L.P UZEGE DEVELOPPEMENT : LE VILLAGE 30580 BELVEZET
- BCM : 19 RUE DU CHANOINE CONTRASTY 31500 TOULOUSE
- BEAUMER-GUENNO-LE MIGNON : 2 RUE DE VILLENEUVE 35000 RENNES
- ETUDES PARTICIPATIONS GESTION : 1 CHE DE L'OBSERVATOIRE 73100 TRESSERVE
- GENESIS GROUP : 27 BD HUBERT DELISLE 97410 SAINT-PIERRE
- LA RETROUVANCE : 54 RUE DU COMMANDANT ROLLAND 13008 MARSEILLE 8
- LMP THREE : 27 RUE GAMBETTA 38490 LES ABRETS-EN-DAUPHINE
- LOVINVEST : RUE NEUVE 59152 GRUSON
- QUIDAM'S : 18 AV DU ROI ALBERT 1ER 06400 CANNES
- RENOV ' HABITAT 10 : 93 RUE DE MAUBEUGE 75010 PARIS 10
- SC ELISAM : 33 RUE DU COMMANDANT DE PERSON 17600 MEDIS
- SCI SABA : ANSE MITAN 97229 LES TROIS-ILETS
- STRUCTURA : 4 RUE DE L ILL 67118 GEISPOLSHEIM
- TI KALON : 15 RUE DES GRIVES 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
- ZLM : 47 RUE DE CHECY 45760 VENNECY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EAGLE- LARHER GUILLAUME : 227 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS 2
- ODIOT THIBAULT : 75 BD DE SEBASTOPOL 75002 PARIS 2
- OUMESSAD MAHIEDDINE : 92 RUE MONTORGUEIL 75002 PARIS 2
- HISTOIRES DE VOIR : 183 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS 2
- JDN BUILDING : 81 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2
- L'ESPRIT VOYAGES : 92 RUE DE CLERY 75002 PARIS 2
- MARIALCOR ORMANIA : 81 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2
- MARIONNAUD HOLDINGS FRANCE : 115 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2
- NEYAA : 12 RUE FAVART 75002 PARIS 2
- OMAXIMMO : 10 RUE D'UZES 75002 PARIS 2
- SCCV LIEUSAINT LOTS 3 ET 4 : 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS 2
- SERVICE CONNECT : 8 RUE D'UZES 75002 PARIS 2
- SOPRE LAURE : 138 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS 2
- TIPEEE : 20 RUE DU SENTIER 75002 PARIS 2
- W CONSULTING : 151 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS 2
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EAGLERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives