SARL ROYAL HUIT
Présentation générale de SARL ROYAL HUIT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL ROYAL HUIT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL ROYAL HUIT est situé au LD LA JUSTICE A VARENNES 77130 VARENNES-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 novembre 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 788925295 au greffe de MELUN
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
SARL ROYAL HUIT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 341 927.00 € pour un résultat de -67 546.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SARL ROYAL HUIT est du ressort du greffe de MELUN dont les coordonnées postales sont 2 AV DU GENERAL LECLERC 77000 MELUN
Le greffe peut être appelé au 0164798400 aux horaires suivants : 8h30-12h00 / 13h30-16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL ROYAL HUIT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR50788925295
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL ROYAL HUIT de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL ROYAL HUIT
- 2013-04-14 : Gérant : Tang Jianhui en fonction le 05 Avril 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL ROYAL HUIT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL ROYAL HUIT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 788925295 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2012-11-01 : jeudi 01 novembre 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL ROYAL HUIT- 110
2019 | 194 973.00 | 79 523.00 |
2018 | 115 450.00 | 141 602.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 | 8 000.00 |
2019 | 76 925.00 |
2018 | 71 260.00 |
2019 | 79 523.00 |
2018 | 141 602.00 |
2019 | 341 927.00 |
2018 | 402 917.00 |
2019 | -67 546.00 |
2018 | -28 265.00 |
2019 | -67 546.00 |
2018 | -28 265.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL ROYAL HUIT- jeudi 01 novembre 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/11/2012N° RCS : 788925295 - Dénomination : SARL ROYAL HUIT - Adresse : - Activité : restauration traditionnelle. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : SY Rémi
- dimanche 14 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130073 publié le 14/04/2013Annonce n° 1246 N° RCS : 788925295 - Dénomination : SARL ROYAL HUIT restauration traditionnelle. traiteur, salon de thé. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : Tang Jianhui en fonction le 05 Avril 2013 - Modification : Modification de représentant. Modification de l'activité.
- mardi 02 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 15 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 29 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 11 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL ROYAL HUIT- jeudi 25 juillet 2013 : ASIAN GOLD Ouvert
LD LA JUSTICE A VARENNES 77130 VARENNES-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL ROYAL HUIT- GUILLOU DOMINIQUE ANNA : 18 RUE DE PORT MANECH 29920 NEVEZ
- ALRO : AV EUGENE DONADEI 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
- ART VICTUS : ESPLANADE DU TERTRE JEAN FENOUIL 47180 MEILHAN-SUR-GARONNE
- BISTROT BOHEME : 84 RUE CAMILLE GODARD 33000 BORDEAUX
- CHAI LES CORREZIENS : 61 AV VICTOR HUGO 19000 TULLE
- LA BRASSERIE DES CHARTRONS : 8 QUAI BACALAN 33300 BORDEAUX
- LE PAPY'S : PAINLOUP 58640 VARENNES-VAUZELLES
- LE POINT DE DEPART : 12 RUE DES CEVENNES 26000 VALENCE
- LE SERAN : 1 RUE DE SAVOIE 01510 ARTEMARE
- LEA SENAY : 31 AV VICTOR HUGO 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- LPN : 3 ROUTE DE MONTESQUIEU 66740 VILLELONGUE-DELS-MONTS
- OLMECY : 7 RUE GARDERES 64200 BIARRITZ
- PHIMO : 66 RUE CAMILLE DESMOULINS 47000 AGEN
- SARL LE CRISTAL : 27 RUE VIGNON 75008 PARIS 8
- SNC LE PARADIS : 14 RTE DE NANTES 85530 LA BRUFFIERE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL ROYAL HUIT- BOTEZATU FLORIN : 7 RUE DES CHESNOIS 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- GAULTIER ALAIN : 14 RUE DU PETIT VAUGIRARD 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- GONCALVES DE SOUSA PATRICIA : 8 RUE DU HUIT MAI 1945 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- HU CLAUDE : 52 AV DE SURVILLE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- LECOMTE LUCIENNE : 23 GRANDE RUE 77130 LA TOMBE
- MANSOUR NADI : 39 RUE GUE PUCELLE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- PASQUIER CLEMENT : 29 RUE DES VAUROUX 77130 LA GRANDE-PAROISSE
- SLAMA AMEL : 16 RUE MAX POL FOUCHET 77130 VARENNES-SUR-SEINE
- TEUNOU SAMEN TELESPHORE : 27 RUE DE LA GARE 77130 VARENNES-SUR-SEINE
- VERNEUIL WHITNEY : 39 RUE ETIENNE THIBAULT 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- COMITE D'OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA VILLE DE VARENNES-SUR-SEINE : 77130 VARENNES-SUR-SEINE
- LCA MONTEREAU : 10 RUE DES CHAPELIERS 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- LUSA TERROIR : RTE DE SENS 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- ON-BTP : 42 SQ BEAUMARCHAIS 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- SCI DU GARAGE ST MARTIN : 8 RUE DE PROVINS 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL ROYAL HUITRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives