CHEN MARKET
Présentation générale de CHEN MARKET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CHEN MARKET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CHEN MARKET est situé au 120 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 31 octobre 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 789518370 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 228 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11C ( Supérettes)
L'activité déclarée au greffe est : Supérettes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11C (Supérettes), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
Chiffre d’affaire
CHEN MARKET à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 386 188.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
CHEN MARKET est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CHEN MARKET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04789518370
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CHEN MARKET de part son activité de 47.11C ( Supérettes) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (59.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (30.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- chen, dongxiao
- ching,
Les modifications survenues dans l'administration de la société CHEN MARKET
- 2013-11-10 : Gérant partant : Ching, nom d'usage : Chen, Wu Yim, nomination du Gérant : Chen, Dongxiao
Les autres mandats des administrateurs
- chen, dongxiao :
- 2016-08-30 : Y M T (817927833)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CHEN MARKET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CHEN MARKET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 789518370 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2012-10-31 : mercredi 31 octobre 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11C : Supérettes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CHEN MARKET- CO
2019 | 4 082 327.00 | 3 439 308.00 |
2018 | 643 020.00 | 3 203 938.00 |
2019 | 228 000.00 |
2018 | 228 000.00 |
2019 | 386 188.00 |
2018 | 201 268.00 |
2019 | 3 439 308.00 |
2018 | 3 203 938.00 |
2019 | 1 857 908.00 | 127 342.00 |
2018 | 1 730 566.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CHEN MARKET- mercredi 28 novembre 2012: Vente
Bodacc A publié le 06/11/2012Annonce n° 854 N° RCS : 789518370 - Dénomination : CHEN MARKET 120-124 rue du Faubourg Du Temple 75011 Paris Restaurant, plats à emporter, alimentation générale, épicerie - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant : Ching, Wu Yim, nom d'usage : Chen. - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : Affiches Parisiennes - Opposition : SCP Pereire - Chaigneau 18 rue de Marignan 75008 Paris pour la validité et la correspondance. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 300000,00 euros.
- dimanche 10 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130217 publié le 10/11/2013Annonce n° 2838 N° RCS : 789518370 - Dénomination : CHEN MARKET - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Ching, nom d'usage : Chen, Wu Yim, nomination du Gérant : Chen, Dongxiao - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 29 juillet 2014: Depot des comptes
- vendredi 12 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140175 publié le 12/09/2014Annonce n° 1024 N° RCS : 789518370 - Dénomination : CHEN MARKET - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 228000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mardi 21 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 20 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CHEN MARKET- dimanche 31 décembre 2017 : CHEN MARKET Ouvert
120 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CHEN MARKET- BEN MESSAOUD ABDERRAHMAN : 104 AV ROGER SALENGRO 69100 VILLEURBANNE
- HOUARD ANITA : 2 RUE DUQUESNE 76200 DIEPPE
- JOST NICOLE : 2 RUE DU CHAPERON ROUGE 68850 STAFFELFELDEN
- KHERIBECHE SAID : 13 RUE MICHEL REDARES 30240 LE GRAU-DU-ROI
- OUBAALI LAHCEN : 9 AV GILBERT FERGEANT 91220 LE PLESSIS-PATE
- AINAYDIS : 16 RUE DES REMPARTS D'AINAY 69002 LYON 2EME
- BACHELET LSCC : 12 RUE JULES GUESDE 62510 ARQUES
- CARIB DISTRIBUTION : LD BEAUSEJOUR LA DESIRADE 97127 LA DESIRADE
- J.THANUS : 142 AV ARISTIDE BRIAND 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- NETHRAA MARKET : 1 ALL LOUIS CLEMENT FALLER 91400 ORSAY
- REVELDIS : AV VALENTIN BROCARD 54610 NOMENY
- S.R.F : 29 RUE PIERRE DUPONT 92150 SURESNES
- SARL EL BAHIA : 17 BD D ARCOLE 31000 TOULOUSE
- SOC EXPLOIT DISTRIB PRODUIT AL : 26 RUE RAMBUTEAU 75003 PARIS 3
- SODIALBAN : 15 RUE GIOFFREDO 06000 NICE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CHEN MARKET- BLANZ AURELIE : 95 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS 11
- GATHIGNOL CHRISTOPHE : 42 RUE SEDAINE 75011 PARIS 11
- GRIGNANO CORINE : 12 RUE PACHE 75011 PARIS 11
- LEBLOIS SARAH : 9 RUE DES BOULETS 75011 PARIS 11
- ROGER THOMAS : 285 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
- A R T : 113 AV LEDRU ROLLIN 75011 PARIS 11
- COEKIP : 10 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS 11
- INSTITUT FRANCAIS DE SU-JOK THERAPIE : 57 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- MOUSSAFIR : 138 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- NEFL CONSEIL : 13 RUE PELEE 75011 PARIS 11
- NEW SIECLE : 4 CITE JOLY 75011 PARIS 11
- PRAIRIAL : 27 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- STEF FLAJOLLET ET BOKOBZA : 88 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- TAYLORS : 56 RUE DE LA FONTAINE AU ROI 75011 PARIS 11
- V-DEM : 5 IMP DES TROIS SOEURS 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CHEN MARKETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives