LE DEPANNEUR
Présentation générale de LE DEPANNEUR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE DEPANNEUR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE DEPANNEUR est situé au LES MENUIRES 73440 LES BELLEVILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 décembre 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 789775335 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 15 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11C ( Supérettes)
L'activité déclarée au greffe est : Supérettes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11C (Supérettes), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
Chiffre d’affaire
LE DEPANNEUR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 210 817.00 € pour un résultat de 92 324.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
LE DEPANNEUR est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si LE DEPANNEUR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40789775335
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE DEPANNEUR de part son activité de 47.11C ( Supérettes) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (59.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (30.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE DEPANNEUR
- 2015-06-12 : Président : F. C. H. en fonction le 04 Juin 2015 Directeur général : COLLONGE Thierry Michel Georges en fonction le 04 Juin 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE DEPANNEUR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE DEPANNEUR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 789775335 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-12-01 : samedi 01 décembre 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11C : Supérettes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE DEPANNEUR- CO
2019 | 1 142 375.00 | 624 626.00 |
2018 | 517 748.00 | 616 868.00 |
2019 | 15 000.00 |
2018 | 15 000.00 |
2019 | 85 556.00 |
2018 | 23 073.00 |
2019 | 624 626.00 |
2018 | 616 868.00 |
2019 | 2 210 817.00 | 2 210 817.00 |
2018 | 2 118 195.00 |
2019 | 92 324.00 |
2018 | 27 239.00 |
2019 | 85 556.00 |
2018 | 23 073.00 |
2019 | 945 575.00 | 437 882.00 |
2018 | 179 251.00 | 328 441.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE DEPANNEUR- samedi 01 décembre 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/12/2012N° RCS : 789775335 - Dénomination : LE DEPANNEUR - Adresse : - Activité : supérette, alimentation générale. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15000.00 EUR - Administration : Président : THIRION Gérard Joseph
- mercredi 16 avril 2014: Jugement
Bodacc A publié le 16/04/2014Annonce n° 1263 N° RCS : 789775335 - Dénomination : LE DEPANNEUR les Menuires 73440 Saint-Martin-de-Belleville supérette, alimentation générale. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Me Saint Pierre Rémi 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry avec les pouvoirs : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, d'assister l'entreprise débitrice pour tous ses actes de gestion, mandataire judiciaire SCP Btsg représentée par Me Stéphane Gorrias 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication. - Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 05 mai 2015: Depot des comptes
- vendredi 12 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150111 publié le 12/06/2015Annonce n° 780 N° RCS : 789775335 - Dénomination : LE DEPANNEUR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : F. C. H. en fonction le 04 Juin 2015 Directeur général : COLLONGE Thierry Michel Georges en fonction le 04 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 18 novembre 2015: Jugement
Bodacc A publié le 18/11/2015Annonce n° 2545 N° RCS : 789775335 - Dénomination : LE DEPANNEUR les Menuires 73440 Saint-Martin-de-Belleville supérette, alimentation générale. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan Me Saint Pierre Rémi 228 Rue Paul Gidon 73000 Chambéry. - Nature : Jugement arrêtant le plan de sauvegarde
- mercredi 22 février 2017: Jugement
Bodacc A publié le 22/02/2017Annonce n° 2574 N° RCS : 789775335 - Dénomination : LE DEPANNEUR les Menuires 73440 Les Belleville supérette, alimentation générale. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication. - Nature : Dépôt de l'état des créances
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 15 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 30 avril 2019: Depot des comptes
- samedi 02 janvier 2021: Jugement
Bodacc A publié le 02/01/2021Annonce n° 2368 N° RCS : 789775335 - Dénomination : LE DEPANNEUR les Menuires 73440 Les Belleville supérette, alimentation générale. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement modifiant le plan de sauvegarde. - Nature : Jugement modifiant le plan de sauvegarde
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE DEPANNEUR- samedi 01 décembre 2012 : Ouvert
LES MENUIRES 73440 LES BELLEVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE DEPANNEUR- BONNIER BERTRAND : PL JASMIN 47330 CASTILLONNES
- HIEL REY PATRICIA : 8 AV BORRIGLIONE 06100 NICE
- JIMENEZ SEBASTIEN : 3 RUE SAINT MICHEL 06500 MENTON
- MEUNIER MATTHIEU : 38 RUE BOUCICAULT 37800 SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS
- SCHOTT JEAN-FRANCOIS : 307 RUE MARCEL BELOT 45160 OLIVET
- YUNG BERNADETTE : 20 AV DES ILES D OR 83400 HYERES
- BIOCOOP ALESIA : 43 RUE BEZOUT 75014 PARIS 14
- GMHL : 9 RUE PIERRE BLANC 83690 SALERNES
- HASPARREN DISTRIBUTION : 90 AV HENRI DE NAVARRE 64100 BAYONNE
- OLETIS : 1 BD VICTOR COQ 13090 AIX-EN-PROVENCE
- PLAISANCE DU BIO : RUE BERNADET 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
- SARL LAMOTHAISE : 2 RUE ROGER LEVY 47180 SAINTE-BAZEILLE
- SARL THIKSEY : COURCHEVEL 73120 COURCHEVEL
- SUPERETTE DE LA GARE : 48 RUE DU MAL FOCH 78000 VERSAILLES
- VEROFAB : CASATORRA 20620 BIGUGLIA
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE DEPANNEUR- BAGNAUD CHRISTIAN : 73440 LES BELLEVILLE
- BOULBEN JEAN MARC : 73440 LES BELLEVILLE
- DOLLOTTE VIRGINIE : RES LE TIKAL 73440 LES BELLEVILLE
- HUDRY SARA : PRARANGER 73440 LES BELLEVILLE
- RAVEL ELISA : L'ESTIVA 73440 LES BELLEVILLE
- LANNOY : RES LIEUDIT BOEDETTE 73440 LES BELLEVILLE
- LASER : LE REBERTY 73440 LES BELLEVILLE
- LES CHRISTELLES : LES MENUIRES 73440 LES BELLEVILLE
- MOUNTAIN EATS : LES TROIS VALLEES STATION DE VAL 73440 LES BELLEVILLE
- PB-SOLUTIONS : 255 RUE DES GRIVES 73440 LES BELLEVILLE
- PERRIN : RES PIERRE BLANCHE 73440 LES BELLEVILLE
- RIBET BOUCHARD : RES LES CLARINES 73440 LES BELLEVILLE
- ROBERT : VAL THORENS 73440 LES BELLEVILLE
- SCCV CHALET 2000 : LOT DE NANGELARD 73440 LES BELLEVILLE
- SUPERETTE DE LA CROISETTE : LD LES MENUIRES 73440 LES BELLEVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE DEPANNEURRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives