AITB
Présentation générale de AITB
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AITB et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AITB est situé au 1 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS 8
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 06 décembre 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 789896180 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.10D ( Supports juridiques de programmes)
L'activité déclarée au greffe est : Supports juridiques de programmes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.10D (Supports juridiques de programmes), les activités sont :
- - Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire les entités protégeant les acquéreurs en cloisonnant les programmes. Ces entités, fiscalement transparentes, se transforment souvent en copropriétés.
- - les sociétés civiles immobilières de construction créées par les promoteurs pour la réalisation de chacun de leurs programmes
Chiffre d’affaire
AITB à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
AITB est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si AITB est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86789896180
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AITB de part son activité de 41.10D ( Supports juridiques de programmes) sont :
- 01512 : Promotion construction (60.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (20.2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (4.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.1% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (11.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- canac, patrick ;
- giraud, maxime antoine nicolas claude
- giraud, maxime antoine nicolas claude ;
- institut de gestion et d'expertise comptable - igec
- quartus logistique
Les modifications survenues dans l'administration de la société AITB
- 2018-08-10 : Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
- 2018-10-28 : Président partant : Canac, Patrick ; nomination du Président : Giraud, Maxime Antoine Nicolas Claude
- 2020-10-18 : Président partant : Giraud, Maxime Antoine Nicolas Claude ; nomination du Président : QUARTUS Logistique
Les autres mandats des administrateurs
- giraud, maxime antoine nicolas claude :
- 2019-03-28 : FIRST PERSONAL XPERIENCE (828298547)
- institut de gestion et d'expertise comptable - igec :
- 2021-01-29 : DUFRY FRANCE SA (542015516)
- 2021-01-28 : ELMO EUROPE (521775213)
- 2021-01-28 : CONSO REGIE (823332978)
- 2021-01-24 : CLARINS (330589755)
- 2021-01-24 : SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D AMENAGEMENT (695920892)
- 2021-01-22 : INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (315930578)
- 2021-01-21 : FI-Makers (822846044)
- 2021-01-21 : STATS Analytics France (452393135)
- 2021-01-19 : SPL EAU DU BASSIN RENNAIS (798203576)
- 2021-01-15 : MMH INVESTISSEMENTS (441587086)
- 2021-01-10 : SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE (419383625)
- 2021-01-07 : AMP LOCATION (753821107)
- 2021-01-06 : DESK HAUTE NORMANDIE (450087598)
- 2020-12-22 : Green Spot (420326571)
- 2020-12-17 : SCI NEUILLY PERRONET-SAINT PAUL (498420579)
- 2020-12-10 : 13 HABITAT (782855696)
- 2020-12-10 : MCGP (479808503)
- 2020-12-10 : PONS & CIE (455503359)
- 2020-12-08 : Axance Technology (814177432)
- 2020-12-08 : Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS (410049795)
- quartus logistique :
- 2020-01-30 : SCCV LA PORTE DE BAGNOLET (810123281)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AITB et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AITB |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 789896180 00039 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-12-06 : jeudi 06 décembre 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 41.10D : Supports juridiques de programmes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Promotion immobilière |
Activite | Supports juridiques de programmes |
Synonyme | SCI |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AITBIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AITB- jeudi 06 décembre 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 06/12/2012N° RCS : 789896180 - Dénomination : AITB - Adresse : 12 rue Godot de Mauroy 75009 Paris - Activité : Toute activité de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre de la réalisation de programme immobilier du 5-7 et 9 rue Jacques Binguen 75017 Paris. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Président : Canac, Patrick, Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC.
- vendredi 13 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140112 publié le 13/06/2014Annonce n° 685 N° RCS : 789896180 - Dénomination : AITB Toute activité de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre de la réalisation de programmes immobiliers. La réalisation de mission de contractant général ou de promoteur du maître d'ouvrage consistant à assurer la conduite, la réalisation et l'exécution de programmes immobiliers à prix et délais convenus, et toutes opérations y afférentes. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 17 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150114 publié le 17/06/2015Annonce n° 1547 N° RCS : 789896180 - Dénomination : AITB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 28 juin 2016: Depot des comptes
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 10 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180151 publié le 10/08/2018Annonce n° 858 N° RCS : 789896180 - Dénomination : AITB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 28 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180206 publié le 28/10/2018Annonce n° 1483 N° RCS : 789896180 - Dénomination : AITB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Président partant : Canac, Patrick ; nomination du Président : Giraud, Maxime Antoine Nicolas Claude - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 18 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200203 publié le 18/10/2020Annonce n° 1816 N° RCS : 789896180 - Dénomination : AITB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Président partant : Giraud, Maxime Antoine Nicolas Claude ; nomination du Président : QUARTUS Logistique - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AITB- vendredi 15 mai 2015 : Fermé
12 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS 9 - mercredi 24 octobre 2018 : Fermé
64 RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS 13 - mercredi 24 octobre 2018 : Ouvert
1 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AITB- GRELOTIMMO : 11 RUE DE LA WOIVRE 54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY
- L'HIPPOCAMPE BIS : 12 RUE GERMAIN SOUFFLOT 66000 PERPIGNAN
- PREMIEREOPTION : 3 RUE DE LA POTERNE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
- SCCV ARCUEIL AVENUE LENINE : 22 AV HERGE 77700 CHESSY
- SCCV LES BALCONS DES ARRIOTS : 1080 CHE DE LA CROIX VERTE 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
- SCCV PREMIUM LES CHENES : 3 RUE PAUL ROCACHE 31100 TOULOUSE
- SCCV VILLA CITE 4 : 225 RUE DES FRERES VOISIN 69970 CHAPONNAY
- SCI BEAU SOLEIL : LES TERRES BASSES 97150 SAINT MARTIN
- SCI CHRISTAL : 10130 AUXON
- SCI DE BOUVIERS : 59 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS 9
- SCI DE L IMMEUBLE FOYERS : 1 RUE JEAN MOULIN 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
- SCI DE MARMONT : 46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
- SCI JOPIRO : 4 RTE DE VILLEFRANCHE 06340 LA TRINITE
- SCI LE PATRICIA : 12 RUE SOLDAT BELLON 83400 HYERES
- SCI MI.NE. : 138 BD DE LA REPUBLIQUE 92210 SAINT-CLOUD
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AITB- A2A - STRATEGIM : 33 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8
- B & L PARTNERS : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- BERR'Y : 78 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- CDA BATI : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- CMT ASSURANCE : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- FINANCIERE PIASA : 118 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- G6M : 16 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- GROUPE MONASSIER : 25 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- MDM DECO BAT : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SAME DAY : 55 BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 8
- SARL EVO BATIMENT : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SCI DU SACRE COEUR : 52 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 8
- SOCIETE DE GESTION MEDICALE ESTHETIQUE : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SOVEICO : 83 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- TEAVA NUI 2006 E : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AITBRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives