HOLIMETRIX
Présentation générale de HOLIMETRIX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HOLIMETRIX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HOLIMETRIX est situé au 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 28 novembre 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 789909033 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 63.11Z ( Traitement de données, hébergement et activités connexes)
L'activité déclarée au greffe est : Traitement de données, hébergement et activités connexes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 63.11Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais exclus
- - l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- - les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
Chiffre d’affaire
HOLIMETRIX à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 3 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
HOLIMETRIX est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si HOLIMETRIX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR39789909033
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HOLIMETRIX de part son activité de 63.11Z ( Traitement de données, hébergement et activités connexes) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (67.4% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (6.5% des salariés)
- 05005 : Statut des Caisses d'épargne (4.2% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (2.9% des salariés)
- 00184 : Imprimeries de labeur (1.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.6% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (14.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [17] farrugia, franck ;
- a plus finance
- farrugia, franck ;
- genot, martin
- jaïna patrimoine
- le cann, matthieu
- le cann, matthieu ; modification du
- meulle, guillaume
- rivet, olivier
- rivet, olivier ;
- siparex proximite innovation
- vasram, shabir
- vasram, sharbi ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société HOLIMETRIX
- 2013-09-26 : nomination du Membre du conseil de surveillance : RE-MIND, nomination du Membre du conseil de surveillance : ALTIMIS GROUP, nomination du Membre du conseil de surveillance : Lenain, Angélique, nomination du Membre du conseil de surveillance : Prevost, Emmanuel
- 2015-03-19 : nomination du Directeur général : Rivet, Olivier
- 2015-03-20 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CAP OFFICE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Goenaga, Fabrice
- 2015-11-24 : nomination du Président du conseil de surveillance : Farrugia, Franck, Membre du conseil de surveillance partant : RE-MIND, Membre du conseil de surveillance partant : ALTIMIS GROUP, Membre du conseil de surveillance partant : Lenain, Angélique, Membre du conseil de surveillance partant : Prevost, Emmanuel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Rivet, Olivier, nomination du Membre du conseil de surveillance : SIPAREX PROXIMITE INNOVATION, nomination du Membre du conseil de surveillance : A PLUS FINANCE, nomination du Membre du conseil de surveillance : JAÏNA PATRIMOINE, nomination du Membre du conseil de surveillance : Meulle, Guillaume
- 2019-04-25 : Président partant : Farrugia, Franck ; nomination du Président : Le Cann, Matthieu ; Directeur général partant : Rivet, Olivier ; nomination du Président du conseil de surveillance : Le Cann, Matthieu ; modification du Membre du conseil de surveillance Farrugia, Franck ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Vasram, Sharbi ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Genot, Martin
- 2019-04-26 : Membre du conseil de surveillance partant : Rivet, Olivier ; Membre du conseil de surveillance partant : SIPAREX PROXIMITE INNOVATION ; Membre du conseil de surveillance partant : A PLUS FINANCE ; Membre du conseil de surveillance partant : JAÏNA PATRIMOINE ; Membre du conseil de surveillance partant : Meulle, Guillaume
- 2020-03-25 : Président du conseil de surveillance partant : Le Cann, Matthieu ; Membre du conseil de surveillance partant : Vasram, Shabir ; Membre du conseil de surveillance partant : Genot, Martin
- 2020-12-08 : nomination du Directeur général : Maréchal, Pierre Benjamin
Les autres mandats des administrateurs
- a plus finance :
- 2020-11-17 : FINANCIERE PASSAGE (814417754)
- 2019-11-17 : AMETYS BEAUTE (522943158)
- 2018-09-11 : STARDUST MEDIA AND COMMUNICATION (531058410)
- 2018-05-23 : BIMEDIA FINANCE (810363572)
- 2016-08-11 : WATT & CO (438755688)
- 2014-05-04 : DOUCET (523544534)
- genot, martin :
- 2020-11-12 : DOUCET (523544534)
- meulle, guillaume :
- 2013-10-29 : OODRIVE (432735082)
- siparex proximite innovation :
- 2020-08-14 : SYNAPSE MEDICINE (827466590)
- 2020-08-09 : ARCURE (519060131)
- 2020-04-28 : SCULPTEO (514971654)
- 2020-02-23 : LYDIA SOLUTIONS (534479589)
- 2019-11-26 : SKELLO (820275956)
- 2019-02-01 : GABSEE (820677797)
- 2017-08-09 : LE COLLECTIONIST (789370152)
- 2017-04-12 : BELIEVE (481625853)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HOLIMETRIX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HOLIMETRIX |
Sigle de l'unité légale | HMX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 789909033 00043 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-11-28 : mercredi 28 novembre 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 63.11Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Services d'information |
Division | Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes |
Synonyme | hébergeur, hébergement |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HOLIMETRIXIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HOLIMETRIX- mercredi 28 novembre 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 28/11/2012N° RCS : 789909033 - Dénomination : DIGITAL BUSINESS INTELLIGENCE - Adresse : 1 rue François 1er 75008 Paris - Activité : Le développement et la mise à disposition d'outils et méthodes de collecte de données. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30000 EUR - Administration : Président : Farrugia, Franck.
- jeudi 26 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130186 publié le 26/09/2013Annonce n° 800 N° RCS : 789909033 - Dénomination : DIGITAL BUSINESS INTELLIGENCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50370 EUR - Administration : nomination du Membre du conseil de surveillance : RE-MIND, nomination du Membre du conseil de surveillance : ALTIMIS GROUP, nomination du Membre du conseil de surveillance : Lenain, Angélique, nomination du Membre du conseil de surveillance : Prevost, Emmanuel - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- dimanche 26 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140018 publié le 26/01/2014Annonce n° 1702 N° RCS : 789909033 - Dénomination : DIGITAL BUSINESS INTELLIGENCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 85060 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 19 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150055 publié le 19/03/2015Annonce n° 926 N° RCS : 789909033 - Dénomination : DIGITAL BUSINESS INTELLIGENCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 85060 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Rivet, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 20 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150056 publié le 20/03/2015Annonce n° 1014 N° RCS : 789909033 - Dénomination : DIGITAL BUSINESS INTELLIGENCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 85060 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CAP OFFICE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Goenaga, Fabrice - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 20 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150158 publié le 20/08/2015Annonce n° 2434 N° RCS : 789909033 - Dénomination : DIGITAL BUSINESS INTELLIGENCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 190500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- samedi 22 août 2015: Depot des comptes
- mardi 24 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150226 publié le 24/11/2015Annonce n° 3691 N° RCS : 789909033 - Dénomination : DIGITAL BUSINESS INTELLIGENCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 190500 EUR - Administration : nomination du Président du conseil de surveillance : Farrugia, Franck, Membre du conseil de surveillance partant : RE-MIND, Membre du conseil de surveillance partant : ALTIMIS GROUP, Membre du conseil de surveillance partant : Lenain, Angélique, Membre du conseil de surveillance partant : Prevost, Emmanuel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Rivet, Olivier, nomination du Membre du conseil de surveillance : SIPAREX PROXIMITE INNOVATION, nomination du Membre du conseil de surveillance : A PLUS FINANCE, nomination du Membre du conseil de surveillance : JAÏNA PATRIMOINE, nomination du Membre du conseil de surveillance : Meulle, Guillaume - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 20 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160206 publié le 20/10/2016Annonce n° 1011 N° RCS : 789909033 - Dénomination : DIGITAL BUSINESS INTELLIGENCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 190500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 22 mars 2017: Vente
Bodacc A publié le 16/03/2017Annonce n° 1967 N° RCS : 789909033 - Dénomination : DIGITAL BUSINESS INTELLIGENCE 10 chemin du Rû d'Aulnay - Bâtiment 10 - 92330 Sceaux conseil en organisation et développement informatique. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 190500.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : Les Petites Affiches - Opposition : Pas d'oppositions : liquidation judiciaire pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les déclarations de créances : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente - Origine : Achat dans le cadre d'une procédure collective au prix stipulé de 65000 Euros
- samedi 25 mars 2017: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 25 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190081 publié le 25/04/2019Annonce n° 3335 N° RCS : 789909033 - Dénomination : HOLIMETRIX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 285000 EUR - Administration : Président partant : Farrugia, Franck ; nomination du Président : Le Cann, Matthieu ; Directeur général partant : Rivet, Olivier ; nomination du Président du conseil de surveillance : Le Cann, Matthieu ; modification du Membre du conseil de surveillance Farrugia, Franck ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Vasram, Sharbi ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Genot, Martin - Modification : modification survenue sur la dénomination, le nom commercial, le sigle, le capital (augmentation), l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 26 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190082 publié le 26/04/2019Annonce n° 1490 N° RCS : 789909033 - Dénomination : HOLIMETRIX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 285000 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Rivet, Olivier ; Membre du conseil de surveillance partant : SIPAREX PROXIMITE INNOVATION ; Membre du conseil de surveillance partant : A PLUS FINANCE ; Membre du conseil de surveillance partant : JAÏNA PATRIMOINE ; Membre du conseil de surveillance partant : Meulle, Guillaume - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 21 juillet 2019: Depot des comptes
- vendredi 26 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 25 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200060 publié le 25/03/2020Annonce n° 724 N° RCS : 789909033 - Dénomination : HOLIMETRIX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 384160 EUR - Administration : Président du conseil de surveillance partant : Le Cann, Matthieu ; Membre du conseil de surveillance partant : Vasram, Shabir ; Membre du conseil de surveillance partant : Genot, Martin - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- mardi 08 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200238 publié le 08/12/2020Annonce n° 1745 N° RCS : 789909033 - Dénomination : HOLIMETRIX - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 384160 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Maréchal, Pierre Benjamin - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HOLIMETRIX- mardi 27 septembre 2016 : Fermé
1 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8 - vendredi 04 mars 2016 : Fermé
20 BD EUGENE DERUELLE 69003 LYON 3EME - vendredi 04 mars 2016 : DBI Ouvert
30 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON 2EME - mercredi 13 février 2019 : Ouvert
35 BD DE BONNE NOUVELLE 75002 PARIS 2 - dimanche 23 juillet 2017 : Ouvert
10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HOLIMETRIX- BRILLOUET SOPHIE : LE PERRE 51260 ESCLAVOLLES-LUREY
- DOUCHE ANNETTE : 38 RUE TAINE 75012 PARIS 12
- MALICIEUX ARNAUD : 3 LOT NEGRE 97190 LE GOSIER
- PEROZ DAVID : 5 AV BORIS VIAN 44300 NANTES
- AUTOCOLIS : 92 RTE DES RELANDIERES ZA LES 44850 LE CELLIER
- BOUILLANT! : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- DAN DIS SCAN : 5 IMP DE MESSENIE 31150 BRUGUIERES
- ISSELA : 5 RUE VERCINGETORIX 75014 PARIS 14
- ITC DATA : 6 RUE LOUIS NEEL 21000 DIJON
- MEDIAZUR : 1 PRO DES ANGLAIS 06000 NICE
- PRIICE : 2 RUE JEAN PERRIN 14460 COLOMBELLES
- SEDREF EDIT DOCUM RECH ETUD FO : 22 RUE DE DUNKERQUE 75010 PARIS 10
- STE EXPLOIT NOUV TECH INFORMAT COM : 12 CHE DE LA FONT DES LEBRES 30500 ALLEGRE-LES-FUMADES
- SUDOKEYS-PAIE : 989 CHE DU CAP DE L HOMME 82000 MONTAUBAN
- WAMIZ : 10 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS 12
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HOLIMETRIX- ELHOUEISS JEAN : 4 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- LEBEAU MARINE : 56 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8
- ROLLE SEBASTIEN : 59 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- ARMATURES : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- AXONICS EUROPE : 10 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- ENTREPRISE GENERALE DE PENTHIEVRE : 32 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- IMPERIAL 2000 : 5 RUE DU CHEVALIER DE ST GEORGE 75008 PARIS 8
- MLT : 8 RUE MONTALIVET 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 772 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- NETCETERA : 153 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- R. FLEURS : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- SCI CARVALAN : 48 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- SCI IMMOZ - 3 K : 24 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS 8
- SCI PARC DE CHAMPIGNY : 152 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SCI VEOLAND VERNEUIL : 40 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HOLIMETRIXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives