BOULANGER
Présentation générale de BOULANGER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BOULANGER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BOULANGER est situé au 21 AV PASTEUR 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 13 décembre 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 790027189 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.72A ( Commerce de détail de la chaussure)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de la chaussure
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.72A (Commerce de détail de la chaussure), les activités sont :
- - le commerce de détail de chaussures
Mais exclus
- - le commerce de détail de chaussures à usage exclusif sportif, telles que des chaussures de ski, chaussures à crampons, etc(cf47.64Z)
Chiffre d’affaire
BOULANGER à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
BOULANGER est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si BOULANGER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69790027189
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BOULANGER de part son activité de 47.72A ( Commerce de détail de la chaussure) sont :
- 00468 : Succursales du commerce de détail en chaussure (57% des salariés)
- 00733 : Détaillants en chaussure (32.7% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (2.4% des salariés)
- 00500 : Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures (2.2% des salariés)
- 01483 : Commerce de détail habillement textiles (1.2% des salariés)
- 01580 : Industrie de la chaussure (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société BOULANGER
- 2015-06-10 : Président : TOMAS Carole en fonction le 18 Décembre 2012 Directeur général : CHAUNARD Marine en fonction le 02 Juin 2015
- 2018-04-06 : Président : TOMAS Carole en fonction le 18 Décembre 2012 ; Directeur général : BOULANGER Sébastien en fonction le 04 Avril 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BOULANGER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BOULANGER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 790027189 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-12-13 : jeudi 13 décembre 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 47.72A : Commerce de détail de la chaussure |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de la chaussure |
Synonyme | chausseur, vendeur de chaussures, marchand de chaussures, magasin de chaussures, boutique de chaussures |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BOULANGERIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BOULANGER- vendredi 01 mars 2013: Vente
Bodacc A publié le 19/02/2013Annonce n° 240 N° RCS : 790027189 - Dénomination : BOULANGER 21 avenue Pasteur Résidence le Vieux Marché 33510 Andernos-les-Bains vente de chaussures. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 48000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Les Echos Judiciaires Girondins - Opposition : Au Mandataire Maître Delafraye 5 Place de l'Hôtel de ville 33165 Saint Médard en Jalles pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 150000 Euros
- mercredi 20 mars 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/03/2013N° RCS : 790027189 - Dénomination : BOULANGER - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 48000.00 EUR - Administration : Président : TOMAS Carole en fonction le 18 Décembre 2012 Directeur général : BOULANGER Sébastien en fonction le 18 Décembre 2012
- mardi 21 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140014 publié le 21/01/2014Annonce n° 620 N° RCS : 790027189 - Dénomination : BOULANGER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- mercredi 10 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150109 publié le 10/06/2015Annonce n° 1142 N° RCS : 790027189 - Dénomination : BOULANGER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TOMAS Carole en fonction le 18 Décembre 2012 Directeur général : CHAUNARD Marine en fonction le 02 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- mardi 27 mars 2018: Depot des comptes
- vendredi 06 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180067 publié le 06/04/2018Annonce n° 823 N° RCS : 790027189 - Dénomination : BOULANGER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TOMAS Carole en fonction le 18 Décembre 2012 ; Directeur général : BOULANGER Sébastien en fonction le 04 Avril 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 03 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BOULANGER- vendredi 08 février 2013 : Fermé
6 RTE DE LA POSTE 33680 LE TEMPLE - mardi 14 avril 2015 : Fermé
AV DE BORDEAUX 33680 LACANAU - mardi 31 décembre 2013 : VOG CHAUSSURES Ouvert
21 AV PASTEUR 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BOULANGER- BIENASSIS VIRGINIE : 14 AV PASTEUR 08200 SEDAN
- MORIN EMMANUELLE : 262 RUE HENRI DESBALS 31100 TOULOUSE
- RICHARD STEPHANIE : 7 RUE DE LA GARE 25800 VALDAHON
- AU BOULEVARD DE LA CHAUSSURE : 35 BD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS
- AXOO AND ORGANISATION INC : RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE-MAHAULT
- FJ2B : 41 BD ROBESPIERRE 78300 POISSY
- ICC : 37 RUE DE LA REPUBLIQUE 84000 AVIGNON
- INIR : 15 RUE SUFFREN 97460 SAINT-PAUL
- MAELINE : 10 RUE CARNOT 72400 LA FERTE-BERNARD
- MICHEL SAS : 27 RUE CHARTRAINE 27000 EVREUX
- SARL DU GRAND SUD : 22 RUE COURTEJAIRE 11000 CARCASSONNE
- SARL ROSA CHAUSSURES : 14 RUE PAIROLIERE 06300 NICE
- SISTERS : 31 RUE DE LA SCELLERIE 37000 TOURS
- TWINS & CO : 12 PL HENRI BERGSON 75008 PARIS 8
- VCS : 3 ALLEE DU PREAMBULE 77127 LIEUSAINT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BOULANGER- ALLENT MICHEL : 7 AV DU FALGOUET 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- BARON NOEL : 16 AV GEORGES BIZET 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- DUBRULLE ANTOINE : 43 BD DE LA REPUBLIQUE 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- GOBERT HUGO : 2 CHE RURAL DES LAPINS 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- GONZALEZ ADRIEN : 9 CHE DES BOUVIERS 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- VILLETTE CLAUDIE : 16 RUE JULIEN GOUBET 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- ANFASIAD ANDERNOS : 3 RUE DENIS PAPIN 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- CHLEO GAL-MA : 54 AV JEAN MARCEL D'ESPAGNE 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- INVIDISION VERNET ADRIEN ET JULIE : BD DANIEL DIGNEAUX 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- MAD STUDIO : 302 BD DE LA REPUBLIQUE 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- OLLY : 4 RUE YVES MONTAND 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- PORODI : 2 RUE DES PALIQUEYS 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- SCI AMAPALE : RUE PARMENTIER 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- SCI MISSILE : 16 RUE JULES FERRY 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
- SCI SANA : 16 RUE DES GIROLLES 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BOULANGERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives