CROSSTALENT
Présentation générale de CROSSTALENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CROSSTALENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CROSSTALENT est situé au 7 RUE DE BUCAREST 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 790286678 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 198 008,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.01Z ( Programmation informatique)
L'activité déclarée au greffe est : Programmation informatique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.01Z (Programmation informatique), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités de développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels. Elle comprend également la conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs.
- - la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
- - logiciels systèmes et réseaux
- - applications logicielles
- - bases de données
- - pages web
- - l'adaptation de logiciels, c'est-à-dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client
Mais exclus
- - l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf58.29)
- - la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre (cf58.29)
- - la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf62.02A)
Chiffre d’affaire
CROSSTALENT à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -845 589.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
CROSSTALENT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CROSSTALENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR14790286678
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CROSSTALENT de part son activité de 62.01Z ( Programmation informatique) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (83.6% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.6% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (2.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (11.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- BREX
- CADERAS MARTIN SA
- De Carne De Trecesson De Coetlogon Philippe
- Dizac Jacques-René
- Mallie Brice
- Mizrahi Alexandre
- PARTICIPATIONS MANAGEMENT RETOURNEMENT PARTNERS
- Regaud Christophe
Les modifications survenues dans l'administration de la société CROSSTALENT
- 2013-08-22 : Président partant : De Carne De Trecesson De Coetlogon, Philippe, nomination de l'Associé : BREX
- 2019-01-17 : Président partant : BREX ; nomination du Président : Mallie, Brice
- 2019-09-10 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Regaud, Christophe ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CADERAS MARTIN SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dizac, Jacques-René
- 2020-02-19 : Président partant : Mallie, Brice ; nomination du Président : Mizrahi, Alexandre
- 2020-07-21 : nomination du Directeur général : PARTICIPATIONS MANAGEMENT RETOURNEMENT PARTNERS
- 2020-11-22 : Président partant : Mizrahi, Alexandre ; nomination du Président : PARTICIPATIONS MANAGEMENT RETOURNEMENT PARTNERS ; Directeur général partant : PARTICIPATIONS MANAGEMENT RETOURNEMENT PARTNERS
Les autres mandats des administrateurs
- De Carne De Trecesson De Coetlogon Philippe :
- 2019-11-26 : GEODIS BUSINESS DEVELOPMENT (509271011)
- BREX :
- 2019-05-05 : AUPLATA (331477158)
- 2018-01-31 : ACHETEURS DES PRODUITS DE LA PECHE EN BRETAGNE (402875363)
- 2016-08-26 : CBH (413698200)
- 2015-07-09 : CERAMIC COATING CENTER SAS (424497121)
- 2014-10-21 : STEF LOGISTIQUE SALON DE PROVENCE (513676551)
- 2013-01-18 : SCI MAYENNE (534030614)
- 2012-10-30 : SCI KHEPRI (521891697)
- 2012-07-12 : TGS DIFFUSION (489447391)
- 2011-09-30 : DECLIC VIP (522048495)
- 2011-05-27 : HEXAFROID NORD (450218672)
- 2010-11-03 : LES GRAVETTES (323599092)
- 2010-11-03 : SERFI (380632075)
- 2009-12-30 : BREXEL ODILE (497825877)
- 2009-12-15 : SCIVELCAEN (302983457)
- 2009-06-30 : GIE NORMA 2000 (418895330)
- 2009-05-17 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE KERVARC' H (442287363)
- 2009-05-17 : SCI BERNARD ET JEAN PUJOS (340899020)
- 2009-05-15 : NEXIA FROID IMMOBILIER (342949427)
- 2009-05-15 : SNC NEXIA (341242857)
- 2008-04-08 : ELEVAGE DE LA BOURDONNIERE (387486012)
- Regaud Christophe :
- 2020-07-21 : KEEP YOUR DREAM (428681431)
- 2018-08-01 : INRIA - PARTICIPATIONS (418339230)
- 2018-03-07 : DPR (418965083)
- 2018-01-23 : Société d'investissement pour les études de Marché (792606329)
- 2016-08-28 : BERNARD GAUTHIER MERRANDIER (481090181)
- 2016-05-11 : QUANTITEST (502648652)
- 2016-04-22 : DOD'S (391803590)
- 2016-01-12 : MOPEASY (519450209)
- 2015-08-26 : CHAMTORENS (797463676)
- 2014-10-14 : DYNADMIC (753502582)
- 2014-07-31 : DAITO KASEI EUROPE SAS (514378975)
- 2013-03-17 : ALTAIR DEVELOPMENT FRANCE (404566911)
- 2012-11-04 : COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAN (344998612)
- 2011-10-04 : NEXWAY (440953859)
- 2011-02-03 : CABINET BERNARD ROUGAGNOU (412638108)
- 2010-08-27 : ESPACE HARMONIE - CENTRE D'ETUDES ET DE REALISATIONS (542062997)
- 2010-04-06 : CHAMVAL (448545343)
- 2010-02-21 : TRAITEUR DE PARIS DISTRIBUTION (482900610)
- 2008-12-02 : HCC - HANS CONTROLE CONSEIL ET-OU H2C (388927345)
- 2008-10-10 : GARAGE DE L'EMBRANCHEMENT (582120036)
- CADERAS MARTIN SA :
- 2020-11-24 : ServiceMax France (847594900)
- 2020-10-20 : TRANSPALUX (582011409)
- 2020-10-20 : TRANSPAGRIP (343867511)
- 2020-10-13 : TASAKI FRANCE SAS (800097206)
- 2020-09-29 : AUTOBACS FRANCE (434718706)
- 2020-09-22 : GF 2013-2014-Bis Domaines & Patrimoine® (799857214)
- 2020-09-22 : GF 2009 Domaines & Patrimoine® (519894786)
- 2020-09-22 : GFI 2020 Domaines & Patrimoine® (815379482)
- 2020-09-22 : GF 2013-Ter Domaines & Patrimoine ® (793406380)
- 2020-09-22 : GF 2013 Domaines & Patrimoine® (792408502)
- 2020-09-22 : GFI 15 Domaines & Patrimoine ® (811619808)
- 2020-09-10 : EEB ACCESSOIRES (521466813)
- 2020-08-25 : ALOTEL (384263125)
- 2020-08-20 : SEH (421453564)
- 2020-03-22 : IPSILAN CORPORATION (433739208)
- 2020-02-25 : KORRES FRANCE (877903195)
- 2020-01-23 : SiPearl (851434365)
- 2020-01-16 : FONT Paris (849348032)
- 2019-11-26 : KLHER (840532352)
- 2019-11-15 : JIL SANDER PARIS SARL (843961913)
- Mizrahi Alexandre :
- 2016-03-03 : SARL MERELYBUILD (399935949)
- 2014-11-30 : KLAXCAR FRANCE (393455670)
- 2013-01-06 : STAKORR (504297649)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CROSSTALENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CROSSTALENT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 790286678 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-01-01 : mardi 01 janvier 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 62.01Z : Programmation informatique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Programmation informatique |
Synonyme | programmateur informatique |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CROSSTALENT- CO
2018 | 3 852 093.00 | 3 784 438.00 |
2017 | 67 654.00 | 1 579 234.00 |
2018 | 198 008.00 |
2017 | 138 865.00 |
2018 | -845 589.00 |
2017 | 103 006.00 |
2018 | 3 784 438.00 |
2017 | 1 579 234.00 |
2018 | 1 796 562.00 |
2017 | 1 796 562.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CROSSTALENT- mardi 01 janvier 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/01/2013N° RCS : 790286678 - Dénomination : CrossTalent - Adresse : 17 rue Dumont d'Urville 75116 Paris - Activité : Conseil, aide et accompagnement en matière de ressources humaines et d'organisation des entreprises. Développement et commercialisation de produits et d'offres de service dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des organisations d'entreprises. Toutes offres d'accompagnement des salariés et des entreprises, vente d'abonnements, création de réseau social d'entreprises. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 30000 EUR - Administration : Président : De Carne De Trecesson De Coetlogon, Philippe, Commissaire aux comptes titulaire : Regaud, Christophe, Commissaire aux comptes suppléant : Dizac, Jacques-René.
- jeudi 22 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130161 publié le 22/08/2013Annonce n° 2061 N° RCS : 790286678 - Dénomination : CrossTalent - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 30000 EUR - Administration : Président partant : De Carne De Trecesson De Coetlogon, Philippe, nomination de l'Associé : BREX - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 03 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140232 publié le 03/12/2014Annonce n° 1801 N° RCS : 790286678 - Dénomination : CrossTalent - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 105000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 01 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150064 publié le 01/04/2015Annonce n° 2039 N° RCS : 790286678 - Dénomination : Crosstalent - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 138865 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 10 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160028 publié le 10/02/2016Annonce n° 1130 N° RCS : 790286678 - Dénomination : Crosstalent - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 138865 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 17 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190012 publié le 17/01/2019Annonce n° 1409 N° RCS : 790286678 - Dénomination : Crosstalent - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 198007.5 EUR - Administration : Président partant : BREX ; nomination du Président : Mallie, Brice - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- mercredi 20 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190056 publié le 20/03/2019Annonce n° 582 N° RCS : 790286678 - Dénomination : Crosstalent - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 198007.5 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 10 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190174 publié le 10/09/2019Annonce n° 2141 N° RCS : 790286678 - Dénomination : Crosstalent - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 198007.5 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Regaud, Christophe ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CADERAS MARTIN SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dizac, Jacques-René - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 15 septembre 2019: Depot des comptes
- mercredi 19 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200035 publié le 19/02/2020Annonce n° 2702 N° RCS : 790286678 - Dénomination : Crosstalent - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 198007.5 EUR - Administration : Président partant : Mallie, Brice ; nomination du Président : Mizrahi, Alexandre - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 21 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200139 publié le 21/07/2020Annonce n° 2825 N° RCS : 790286678 - Dénomination : Crosstalent - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 198007.5 EUR - Administration : nomination du Directeur général : PARTICIPATIONS MANAGEMENT RETOURNEMENT PARTNERS - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 22 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200227 publié le 22/11/2020Annonce n° 907 N° RCS : 790286678 - Dénomination : Crosstalent - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 198007.5 EUR - Administration : Président partant : Mizrahi, Alexandre ; nomination du Président : PARTICIPATIONS MANAGEMENT RETOURNEMENT PARTNERS ; Directeur général partant : PARTICIPATIONS MANAGEMENT RETOURNEMENT PARTNERS - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210016 publié le 24/01/2021Annonce n° 1999 N° RCS : 790286678 - Dénomination : Crosstalent - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 198007.5 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CROSSTALENT- mercredi 05 novembre 2014 : Fermé
17 RUE DUMONT D URVILLE 75116 PARIS 16 - vendredi 01 janvier 2016 : Fermé
44 RUE PASQUIER 75008 PARIS 8 - mardi 19 février 2019 : Fermé
117 RUE SAINT LAZARE 75008 PARIS 8 - mardi 19 février 2019 : Ouvert
7 RUE DE BUCAREST 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CROSSTALENT- BAUDOUIN-VAN OS CLEMENT : 5 RTE DE LA BLANQUETTE 09600 DUN
- CHEMOUNY VINCENT MATHIEU : 2 SQ DE LA BRESSE 75016 PARIS 16
- GUILLOTIN SYLVIE : 1 AV DES DRYADES 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
- JAOUEN MAEVA : 89 RUE ALPHONSE GUERIN 35000 RENNES
- JARY FRANCOIS : 13 RUE CHRISTIAN BERNON 35000 RENNES
- ROUGE BENJAMIN : 61 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- 7 SECONDES : 58 RUE DE LIBERNON 77580 CRECY-LA-CHAPELLE
- BLUE LABEL DISTRIBUTION : 117 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- COURSEUR : 9 RUE LOUBET 93200 SAINT-DENIS
- ELINAWEB : 5 RUE DE LA CHATAIGNERAIE 35530 BRECE
- GALAXIE INFORMATIQUE : LA GRANDE ARCHE PAROI NORD 92800 PUTEAUX
- IUMTEC PROJECT : 8 PL DE L HOPITAL 67000 STRASBOURG
- MAGIC POCKETS : 1 PROMENADE DU BELVEDERE 77200 TORCY
- NESOA PARTNER : 6 ALL JEAN CARMET 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- TOTAL MARKETING DIGITAL SOLUTIONS : 24 CRS MICHELET 92800 PUTEAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CROSSTALENT- PLANCHE AMANDA : 59 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- AAF INVEST 133 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- ACCUEIL ET PARFUMS HOTELLERIE : 122 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ACRM : 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 8
- AMS : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- BOUGIVAL RE SAS : 95 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- CNIM GROUPE : 35 RUE DE BASSANO 75008 PARIS 8
- DELPHILIA FRANCE HOLDING : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- FRUCTIPIERRE : 22 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS 8
- HSV INVEST : 155 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- NICKEL : 7 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8
- REFLEXIS-IT : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SCI ROBIN DE LOXLEY : 50 AV MARCEAU 75008 PARIS 8
- SOC FRANCE GIRONDE : 16 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- TIMELESS BY EYLLYE : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CROSSTALENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives