CH
Présentation générale de CH
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CH et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CH est situé au 24 ALL JEAN LOUIS BARRAULT 77100 MEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 15 janvier 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 790652317 au greffe de MEAUX
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.71Z ( Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Achat vente de prêt à porter lingerie parfumerie et accessoires de mode
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.71Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc.
- - le commerce de détail d'articles d'habillement
- - le commerce de détail d'articles en fourrure
Mais exclus
- - le commerce de détail de fripes (cf47.79Z)
- - le commerce de détail de textiles (cf47.51Z)
Chiffre d’affaire
CH à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 91 402.00 € pour un résultat de -5 733.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
CH est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si CH est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR55790652317
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CH de part son activité de 47.71Z ( Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé) sont :
- 00675 : Succursales de vente au détail d'habillement (55.6% des salariés)
- 01483 : Commerce de détail habillement textiles (34.1% des salariés)
- 00468 : Succursales du commerce de détail en chaussure (2% des salariés)
- 00500 : Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures (1.7% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.4% des salariés)
- 00247 : Industries de l'habillement (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- afzal, umar tauseef
- badar,
- badar,
- nardin, paulette henriette,
- nardin, paulette henriette.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CH
- 2013-01-23 : Gérant : Nardin, Paulette Henriette.
- 2014-05-16 : Gérant partant : Nardin, Paulette Henriette, nomination du Gérant : Badar, nom d'usage : Mohammad, Un Nisa
- 2020-10-29 : Gérant partant : Badar, nom d'usage : Mohammad, Un Nisa ; nomination du Gérant : Afzal, Umar Tauseef
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CH et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CH |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 790652317 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2013-01-15 : mardi 15 janvier 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 47.71Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
Synonyme | vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CH- 110
2018 | 64 116.00 | 59 598.00 |
2017 | 4 518.00 |
2018 | 1 600.00 |
2017 |
2018 | 61 399.00 |
2017 |
2018 | 59 598.00 |
2017 |
2018 | 91 402.00 |
2017 |
2018 | -5 733.00 |
2017 |
2018 | -5 733.00 |
2017 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CH- mardi 15 janvier 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/01/2013N° RCS : 790652317 - Dénomination : C.H - Adresse : 24 allée Jean Louis Barrault Centre Commercial la Verrière 77100 Meaux - Activité : Achat vente de prêt à porter lingerie parfumerie et accessoires de mode - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant : Nardin, Paulette Henriette.
- mercredi 23 janvier 2013: Creation
Bodacc A publié le 23/01/2013N° RCS : 790652317 - Dénomination : C.H - Adresse : 24 allée Jean Louis Barrault Centre Commercial la Verrière 77100 Meaux - Activité : Achat vente de prêt à porter lingerie parfumerie et accessoires de mode - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant : Nardin, Paulette Henriette.
- vendredi 16 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140094 publié le 16/05/2014Annonce n° 1728 N° RCS : 790652317 - Dénomination : C.H - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Nardin, Paulette Henriette, nomination du Gérant : Badar, nom d'usage : Mohammad, Un Nisa - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 06 mai 2016: Depot des comptes
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 05 janvier 2020: Depot des comptes
- dimanche 05 janvier 2020: Depot des comptes
- jeudi 29 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200211 publié le 29/10/2020Annonce n° 2711 N° RCS : 790652317 - Dénomination : C.H - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Badar, nom d'usage : Mohammad, Un Nisa ; nomination du Gérant : Afzal, Umar Tauseef - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CH- mardi 01 septembre 2020 : Ouvert
24 ALL JEAN LOUIS BARRAULT 77100 MEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CH- ANSARD LAURENCE : 1 PL ALBERT 1ER 76260 EU
- COLLIOT EMMANUELLE : RUE HEURTAULT LES HALLES 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
- DELORME VERONIQUE : 1 PL LEOPOLD 54300 LUNEVILLE
- DUNOUAU MAURICETTE : 40120 BOURRIOT-BERGONCE
- DUPOUX GERALDINE : PL DU FOIRAIL 65400 ARGELES-GAZOST
- PRE AMELIE : 7 RUE DU COLOMBIER 03500 MONTORD
- 9 BD : 9 BD DE LA REPUBLIQUE 71100 CHALON-SUR-SAONE
- BIERE BARBES : 112 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- C.R & B.G : AV VOLTAIRE 01210 FERNEY-VOLTAIRE
- ERVISAMI : RUE DE LA GRANDE CHARRIERE 21350 SAFFRES
- ESTUAIRE : 40 BD DE LA REPUBLIQUE 17200 ROYAN
- FIGHTEX : 31 RUE LA TOUR D AUVERGNE 44200 NANTES
- JAK : 45 GRAND RUE 67700 SAVERNE
- SARL MORRO : 5004 RUE DES USINES 31150 FENOUILLET
- SEXY GIRLS : 12 RUE ROUSSELIER 30900 NIMES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CH- BODIN MADLY : 23 RUE NEUVE 77100 MEAUX
- CHEVALLARD BERTRAND : 7 RUE PASTEUR 77100 MEAUX
- CIPRIANO ILIAN : 33 RUE ALFRED MAURY 77100 MEAUX
- FOUCAT LISA : 5 RUE DARNETAL 77100 MEAUX
- GIRERD DENYS : 9 RUE SAINT CHRISTOPHE 77100 MEAUX
- IPHRAITE JOF : 12 RUE DE SENLIS 77100 MEAUX
- JEANDEL ROLAND : 1040 RUE DU GENERAL DE GAULLE 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
- CURIA REGIS : 2 RUE DES CARROUGES 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
- HARDY SAS : 3 RUE DU GENERAL LECLERC 77100 MEAUX
- MILDIA : 49 AV HENRI DUNANT 77100 MEAUX
- NATUR'L : 21 RUE DE LA CORDONNERIE 77100 MEAUX
- SAINT ELOI : 34 RUE DU FAUBOURG ST NICOLAS 77100 MEAUX
- SCI ALLENDE BRIAND : 13 RUE FRANCOIS DE TESSAN 77100 MEAUX
- SCM CASTLE PARK SANTE : 23 BD JEAN ROSE 77100 MEAUX
- WELLCOMMEAUX : 6 SQ COUPERIN 77100 MEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CHRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives