VELTYS
Présentation générale de VELTYS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VELTYS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VELTYS est situé au 32 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 06 février 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 791605488 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 25 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 73.20Z ( Études de marché et sondages)
L'activité déclarée au greffe est : Études de marché et sondages
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 73.20Z (Études de marché et sondages), les activités sont :
- - les études portant sur le potentiel commercial de biens et de services, leur reconnaissance, acceptation et connaissance par le public, ainsi que sur les habitudes d'achat des consommateurs aux fins de la promotion des ventes et de la mise au point d
- - les sondages d'opinion sur des questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse statistique des résultats
Chiffre d’affaire
VELTYS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 1 366 961.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
VELTYS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si VELTYS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR08791605488
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VELTYS de part son activité de 73.20Z ( Études de marché et sondages) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (84.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (7% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- spector, david
Les modifications survenues dans l'administration de la société VELTYS
- 2017-03-03 : Gérant partant : Spector, David
- 2020-12-10 : nomination du Président : VELTYS ANALYTICS ; Gérant partant : Février, Philippe
Les autres mandats des administrateurs
- spector, david :
- 2017-03-03 : Microéconomie Appliquée (500710363)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VELTYS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VELTYS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 791605488 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-02-06 : mercredi 06 février 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 73.20Z : Études de marché et sondages |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Publicité et études de marché |
Division | Études de marché et sondages |
Activite | Études de marché et sondages |
Synonyme | étude de marchés, sondages, institut de sondages, étude marketing |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VELTYS- CO
2019 | 4 893 549.00 | 4 817 765.00 |
2018 | 75 783.00 | 3 967 023.00 |
2019 | 25 000.00 |
2018 | 25 000.00 |
2019 | 1 366 961.00 |
2018 | 1 838 827.00 |
2019 | 4 817 765.00 |
2018 | 3 967 023.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VELTYS- mercredi 06 février 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 06/02/2013N° RCS : 791605488 - Dénomination : GROUPE M - Adresse : 2 square de l'Opéra-Louis Jouvet 75009 Paris - Activité : Tout investissement ou désinvestissement par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ainsi que la direction et l'administration de toute société ; toutes prestations de services au profit des entreprises en général, notamment en matière administrative, financière, comptable, informatique et commerciale. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 25000 EUR - Administration : Gérant : Spector, David, Gérant : Chapsal, Antoine, Gérant : Février, Philippe, Gérant : Perrot, Anne.
- mardi 17 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130179 publié le 17/09/2013Annonce n° 1480 N° RCS : 791605488 - Dénomination : VELTYS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 25000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- jeudi 02 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140001 publié le 02/01/2014Annonce n° 1423 N° RCS : 791605488 - Dénomination : VELTYS La réalisation d'études - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 25000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mardi 14 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140197 publié le 14/10/2014Annonce n° 1117 N° RCS : 791605488 - Dénomination : VELTYS La réalisation d'études dans l'économie de la concurrence, investissement, désinvestissement dans toute société civile ou commerciale, prestations service - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 25000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- samedi 12 mars 2016: Depot des comptes
- lundi 19 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 03 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170044 publié le 03/03/2017Annonce n° 2446 N° RCS : 791605488 - Dénomination : VELTYS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 25000 EUR - Administration : Gérant partant : Spector, David - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 19 octobre 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 14 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190157 publié le 16/08/2019Annonce n° 2455 N° RCS : 791605488 - Dénomination : VELTYS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 25000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- jeudi 24 septembre 2020: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1351 N° RCS : 791605488 - Dénomination : VELTYS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 25000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-21 du code de commerce - Origine :
- jeudi 24 septembre 2020: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1353 N° RCS : 880146873 - Dénomination : VELTYS ANALYTICS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-21 du code de commerce - Origine :
- jeudi 10 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200240 publié le 10/12/2020Annonce n° 3927 N° RCS : 791605488 - Dénomination : VELTYS Réalisation de toute étude et analyse en particulier en matière de compréhension des données, modélisation et optimisation, conservation de la maîtrise des données, définition de méthodes permettant d'extraire la plus grande valeur des données, définition de stratégies data et mise en place de l'organisation associée, création de services liés à la data, de la formation et du recrutement des équipes, de la mise en place de l'organisation associée, création de services liés à la data, de la formation et du recrutement des équipes, de la mise en place de l'organisation et de la gouvernance et du choix de l'infrastructure. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 25000 EUR - Administration : nomination du Président : VELTYS ANALYTICS ; Gérant partant : Février, Philippe - Modification : modification survenue sur la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VELTYS- lundi 01 juillet 2019 : VELTYS Fermé
2 SQ DE L OPERA LOUIS JOUVET 75009 PARIS 9 - lundi 01 juillet 2019 : Ouvert
32 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VELTYS- BELLI SARAH : 71 RUE LEON BOYER 37000 TOURS
- DE MARZIANI NATALIA : 50 AV DE LA FERME DES HEZARDS 78112 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- MOLETTA FRANCESCA : 400 CHE DU PILON 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE
- URYCHEV ANDREY : 70 RTE DU GOLF 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- ARCH COAL INTERNATIONAL LIMITED : 100 WEST TENTH STREET NEWCAST
- CIE EUROP DEVELOP INDUSTR FINA :
- CLUB HOTEL INTERNATIONAL : 2 RUE JEAN ZAY 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
- COMITE EXPANSION ROC-AMADOUR HAUT QUERCY : PL DE LA REPUBLIQUE 46500 GRAMAT
- ECOBAT GESTION : 1 PAS GASTAUD 06100 NICE
- EUSKUGRIC : 32 RUE PIERRE DEMOURS 75017 PARIS 17
- FUNERAL LOGISTIC CONSEIL : 26 RUE TAMPONNET 91210 DRAVEIL
- INVEL SA : 28 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8
- LLH ET ASSOCIES : 22 RUE DE MILLY 91540 MENNECY
- MIX FACTORY : 9 ALL DE L ARCHE 92400 COURBEVOIE
- YOURZENKO : 36 RUE DE BAGNOLET 75020 PARIS 20
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VELTYS- BALTES MARIE : 66 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- MICOINE JULIETTE : 17 RUE DE LA VILLE L EVEQUE 75008 PARIS 8
- BELLEROPHON NORMANDIE : 29 RUE VERNET 75008 PARIS 8
- CYLAO : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- DIAGHOME DZ : 157 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- PATHE BC AFRIQUE : 2 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS 8
- PRINCESS 383 : 32 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS 8
- QUANTUM GROUP : 102 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SCI DU PONT DE RIVOLI : 16 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- SCIAPODE : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SINOLEGAL FRANCE : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SLP PARTENAIRES : 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8
- SOCIETE CIVILE MICHEL-ANGE : 182 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- TLO TRANSPORTS LOGISTIQUE OURAHOU : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- VAL POMPADOUR : 29 RUE VERNET 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VELTYSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives