SELARL MALBE
Présentation générale de SELARL MALBE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SELARL MALBE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SELARL MALBE est situé au 8 BD BRUNE 75014 PARIS 14
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 avril 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 791930365 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 120 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.73Z ( Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.73Z (Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé), les activités sont :
- - l'exécution de préparations magistrales
- - le commerce de détail de produits pharmaceutiques
Chiffre d’affaire
SELARL MALBE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 161 402.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SELARL MALBE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SELARL MALBE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80791930365
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SELARL MALBE de part son activité de 47.73Z ( Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé) sont :
- 01996 : Pharmacie d'officine (98.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SELARL MALBE
- 2015-12-13 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ACYM, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DVE CONSEILS
- 2020-09-02 : modification du Gérant Malbe, Romain ; Commissaire aux comptes titulaire partant : ACYM ; Commissaire aux comptes suppléant partant : DVE CONSEILS
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SELARL MALBE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SELARL MALBE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 791930365 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5485 Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Date de création de l'unité légale | 2013-04-01 : lundi 01 avril 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 47.73Z : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé |
Synonyme | pharmacien, pharmacie, parapharmacie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SELARL MALBE- CO
2019 | 2 865 392.00 | 2 769 445.00 |
2018 | 95 947.00 |
2019 | 120 000.00 |
2018 |
2019 | 161 402.00 |
2018 |
2019 | 2 769 445.00 |
2018 |
2019 | 1 826 823.00 | 545 940.00 |
2018 | 450 292.00 | 830 591.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SELARL MALBE- jeudi 28 mars 2013: Vente
Bodacc A publié le 18/03/2013Annonce n° 691 N° RCS : 791930365 - Dénomination : SELAS MALBE SEAN 8/10 boulevard Brune 75014 Paris Officine de pharmacie - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 120000 EUR - Administration : Président : Malbe, Romain, Directeur général : Sean, Vanessa. - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : La Loi - Opposition : Selarl Mathieu Saada & associes 11 rue Lincoln 75008 Paris pour la validité et la correspondance. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 2097000,00 euros.
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- dimanche 13 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150240 publié le 13/12/2015Annonce n° 839 N° RCS : 791930365 - Dénomination : SELAS MALBE SEAN - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 120000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ACYM, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DVE CONSEILS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 30 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 07 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 26 décembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
- mercredi 23 octobre 2019: Depot des comptes
- mercredi 02 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200170 publié le 02/09/2020Annonce n° 550 N° RCS : 791930365 - Dénomination : SELARL MALBE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 120000 EUR - Administration : modification du Gérant Malbe, Romain ; Commissaire aux comptes titulaire partant : ACYM ; Commissaire aux comptes suppléant partant : DVE CONSEILS - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SELARL MALBE- lundi 01 avril 2013 : PHARMACIE DE LA PORTE DE VANVES Ouvert
8 BD BRUNE 75014 PARIS 14
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SELARL MALBE- BREMOND OLIVIER : PL DE LA REPUBLIQUE 04150 BANON
- MESNARD CAROLINE : 42 AV DE BRETEUIL 75007 PARIS 7
- SAM ANNETTE : 9 RUE DU PILA SAINT GELY 34000 MONTPELLIER
- LEMAHIEU HODE : 32 RUE DU BRUN PAIN 59200 TOURCOING
- PHARMACIE DARAS : RUE DE L ABREUVOIR 76690 CAILLY
- PHARMACIE DE LA LOUVIERE : 6 AV FOCH 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- PHARMACIE DE LA TOUR SNC : 18 RUE GENERAL LECLERC 71100 CHALON-SUR-SAONE
- PHARMACIE DES ALLOBROGES : 35 PL DE LA MAIRIE 74320 SEVRIER
- PHARMACIE DES TROIS HAMEAUX : 42 RUE DU 08 MAI 51700 MAREUIL-LE-PORT
- PHARMACIE DU PRIEURE : 182 RTE DE CHAMBERY 73370 LE BOURGET-DU-LAC
- PHARMACIE HUBSCH : 42 AV DU GENERAL DE GAULLE 90380 ROPPE
- SELARL MA PHARMACIE DU LYCEE : 485 CRS DE LA LIBERATION 33400 TALENCE
- SELARL PHARMACIE D'ORLEIX : 1 RUE DES MESANGES 65800 ORLEIX
- SERB : AV LOUISE 480
- SNC DUPONT - KREMER : 5 PL GERARD NEVERS 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SELARL MALBE- AILLET CAROLINE : 10 RUE DE LA GAITE 75014 PARIS 14
- AMEERALLY ZAMIR : 11 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- FOFANA DRISSA : 3 RUE WILFRID LAURIER 75014 PARIS 14
- HAMDOUS HAKIM : 82 RUE DU MOULIN VERT 75014 PARIS 14
- MATYASSY SONIA : 37 RUE SARRETTE 75014 PARIS 14
- INSTITUT RECHERCH INFORM VOLONTARIAT : 41 RUE HIPPOLYTE MAINDRON 75014 PARIS 14
- JI XIANG : 63 RUE DAGUERRE 75014 PARIS 14
- LES AGAPES DE LA CREMERIE 17 : 2 RUE BOULARD 75014 PARIS 14
- LIBRAIRIE MAC DONALD : 22 RUE D ARCUEIL 75014 PARIS 14
- MENALISA : 13 RUE CAMPAGNE PREMIERE 75014 PARIS 14
- PREVISANTE : 2 SQ AUGUSTE RENOIR 75014 PARIS 14
- SCM PAM : 1 RUE DELAMBRE 75014 PARIS 14
- SYND COPR 116-122 BRUNE 2-8 SOREL : 116 BD BRUNE 75014 PARIS 14
- THEATREAUCOINDELARUE : 27 RUE CAMPAGNE PREMIERE 75014 PARIS 14
- UGM DEFENSE SECURITE : 11 PL 5 MARTYRS LYCEE BUFFON 75014 PARIS 14
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SELARL MALBERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives