PCER CARLINE
Présentation générale de PCER CARLINE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PCER CARLINE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PCER CARLINE est situé au 58 RUE DE LA MARNE 86000 POITIERS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 21 mars 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 792040628 au greffe de POITIERS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
PCER CARLINE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 286 105.00 € pour un résultat de 18 464.00 € grace à 13 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
PCER CARLINE est du ressort du greffe de POITIERS dont les coordonnées postales sont 4 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 86036 POITIERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0549888193 aux horaires suivants : Lundi au Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Vendredi 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr
TVA intracommunautaire
Si PCER CARLINE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02792040628
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PCER CARLINE de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société PCER CARLINE
- 2015-09-16 : Président : BALLANDRAS Marc Louis François en fonction le 26 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : RABALLAND Dominique en fonction le 07 Septembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DUO SOLUTIONS AUDIT en fonction le 07 Septembre 2015
- 2018-10-12 : Commissaire aux comptes titulaire : DUO SOLUTIONS AUDIT modification le 10 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : DUO SOLUTIONS en fonction le 10 Octobre 2018 ; Président : Société POITOU-CHARENTES Energies Renouvelables en fonction le 10 Octobre 2018
- 2019-08-22 : Commissaire aux comptes titulaire : DUO SOLUTIONS AUDIT modification le 10 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : DUO SOLUTIONS en fonction le 10 Octobre 2018 ; Président : PCER modification le 20 Août 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PCER CARLINE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PCER CARLINE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 792040628 00291 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-03-21 : jeudi 21 mars 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PCER CARLINE- CO
2020 | 2 975 132.00 | 2 407 221.00 |
2019 | 567 911.00 | 2 616 515.00 |
2020 | 50 000.00 |
2019 | 50 000.00 |
2020 | 10 043.00 |
2019 | 17 567.00 |
2020 | 2 407 221.00 |
2019 | 2 616 515.00 |
2020 | 286 105.00 | 286 105.00 |
2019 | 308 045.00 |
2020 | 18 464.00 |
2019 | 14 093.00 |
2020 | 10 043.00 |
2019 | 17 567.00 |
2020 | 2 142 695.00 | 454 160.00 |
2019 | 179 673.00 | 1 508 863.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PCER CARLINE- jeudi 21 mars 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 21/03/2013N° RCS : 792040628 - Dénomination : PCER CARLINE - Adresse : - Activité : exploitation de système électrique de type solaire photovoltaïque. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 25.00 EUR - Administration : Président : BALLANDRAS Marc Louis François
- jeudi 05 mars 2015: Depot des comptes
- mercredi 16 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150177 publié le 16/09/2015Annonce n° 1387 N° RCS : 792040628 - Dénomination : PCER CARLINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BALLANDRAS Marc Louis François en fonction le 26 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : RABALLAND Dominique en fonction le 07 Septembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DUO SOLUTIONS AUDIT en fonction le 07 Septembre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 16 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150177 publié le 16/09/2015Annonce n° 1388 N° RCS : 792040628 - Dénomination : PCER CARLINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 03 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 11 janvier 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170018 publié le 26/01/2017Annonce n° 1955 N° RCS : 792040628 - Dénomination : PCER CARLINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 12 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180195 publié le 12/10/2018Annonce n° 1181 N° RCS : 792040628 - Dénomination : PCER CARLINE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DUO SOLUTIONS AUDIT modification le 10 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : DUO SOLUTIONS en fonction le 10 Octobre 2018 ; Président : Société POITOU-CHARENTES Energies Renouvelables en fonction le 10 Octobre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 16 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190161 publié le 22/08/2019Annonce n° 2492 N° RCS : 792040628 - Dénomination : PCER CARLINE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DUO SOLUTIONS AUDIT modification le 10 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : DUO SOLUTIONS en fonction le 10 Octobre 2018 ; Président : PCER modification le 20 Août 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 13 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PCER CARLINE- jeudi 18 août 2016 : Fermé
5 ALL GILBERT DE LA PORREE 86000 POITIERS - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
AV DE LA GARE 17700 SURGERES - jeudi 21 mars 2013 : Ouvert
ALL DES NYMPHEAS 17400 SAINT JEAN D'ANGELY - jeudi 21 mars 2013 : Ouvert
580 AV DE JARNAC 17400 SAINT JEAN D'ANGELY - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
RUE ALBERT TURPAIN 17000 LA ROCHELLE - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
RUE MADELEINE ARMANT 17000 LA ROCHELLE - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
RUE MARIE ALINE DUSSEAU 17000 LA ROCHELLE - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
RUE CHARLES TELLIER 17940 RIVEDOUX-PLAGE - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
RUE JEAN TORLAIS 17000 LA ROCHELLE - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
ATELIER MUNICIPAL 17940 RIVEDOUX-PLAGE - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
LES SABLONS 16400 LA COURONNE - mercredi 19 juin 2013 : Ouvert
AV DE LA GARE 79800 PAMPROUX - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
11 AV DE CONCORDIA 16400 LA COURONNE - mercredi 10 décembre 2014 : Fermé
RUE VASCO DE GAMA 79260 LA CRECHE - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
LD LES COMBES 2 17140 LAGORD - vendredi 10 mars 2017 : Fermé
RUE PIERRE SIMON DE LAPLACE 79000 NIORT - lundi 01 décembre 2014 : Fermé
LD LES COMBES 1 17140 LAGORD - vendredi 10 mars 2017 : Fermé
RPT DE LA REPUBLIQUE 17180 PERIGNY - mercredi 28 mai 2014 : Ouvert
2 RUE BAILLY 86000 POITIERS - vendredi 10 mars 2017 : Fermé
10 RUE ANTOINE BECQUEREL 86000 POITIERS - vendredi 10 mars 2017 : Fermé
11 RUE BLAISE PASCAL 17180 PERIGNY - vendredi 10 mars 2017 : Fermé
RTE DE PARTHENAY 86440 MIGNE-AUXANCES - jeudi 01 octobre 2015 : Ouvert
CHATEAU GAILLARD 17700 VOUHE - jeudi 01 octobre 2015 : Ouvert
12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 17700 SURGERES - jeudi 01 octobre 2015 : Ouvert
12 ALL JEAN MONNET 86000 POITIERS - vendredi 15 janvier 2016 : Ouvert
63 RUE DE POITIERS 86440 MIGNE-AUXANCES - vendredi 01 avril 2016 : Ouvert
11 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 POITIERS - jeudi 08 décembre 2016 : Ouvert
11 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 POITIERS - jeudi 20 avril 2017 : Ouvert
26 RUE CHEF DE BAIE 17000 LA ROCHELLE - jeudi 20 avril 2017 : Ouvert
2 RUE CHEF DE BAIE 17000 LA ROCHELLE - jeudi 18 août 2016 : Ouvert
58 RUE DE LA MARNE 86000 POITIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PCER CARLINE- BOTZUNG PASCAL : 23 RUE DE BLIES EBERSING 57200 SARREGUEMINES
- BOYER RODOLPHE : 432 RTE DE SAINT AMANS 09700 SAVERDUN
- BUTTIGIEG JEAN : 2 RUE DES MIMOSAS 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
- FOURNIER DANIELLE : CHEMIN D'AIX 83470 POURCIEUX
- LEBLANC NOELLE : 89440 JOUX-LA-VILLE
- MOUCHOUX CHARLES : 360 CHE DES TUYES 84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
- QUENTIN LUDOVIC : 225 ALL DU CLOS NAPOLEON 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- RAOUX DAMIEN : 925 AV GEORGES POMPIDOU 13270 FOS-SUR-MER
- CE OSTREVENT : 74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER 34500 BEZIERS
- EARL DE STECHINES : STECHINES 82340 SAINT-LOUP
- ED40 : 32 CHE DE TOUNY 81150 LAGRAVE
- EURL SOLEIL DU SUD : AV DES ORANGERS 34460 ROQUEBRUN
- POITOU ENERGY : 1363 QUAI MARCEL DASSAULT 92210 SAINT-CLOUD
- RIBESOL : ZA DU PONTAIL 49540 AUBIGNE-SUR-LAYON
- URBA 222 : 75 ALL WILHELM ROENTGEN 34000 MONTPELLIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PCER CARLINE- CHANTEREAU MARINE : 1 RUE DE PROVENCE 86000 POITIERS
- DENIEUL JEAN-MICHEL : 5 RUE RENE AMAND 86000 POITIERS
- FABBRO UGO : 43 RUE DES RESISTANTS 86000 POITIERS
- LOLL PIERRE-YVES : 11 RUE DES CAROLUS 86000 POITIERS
- ROUX JEAN-YVES : PL CATHEDRALE ET CARDINAL PIE 86000 POITIERS
- STAICU IONEL : 24 RUE EMILE ROUX 86000 POITIERS
- ASS REG DIPLOME JURISTE CONSEIL ENTREPRI : 43 PL CHARLES DE GAULLE 86000 POITIERS
- BURRUS BOTTON : 27 RUE SAINT SIMPLICIEN 86000 POITIERS
- CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT : 370 AV JACQUES COEUR 86000 POITIERS
- EFFET SPHERE : 22 RUE THIBAUDEAU 86000 POITIERS
- FAMILLE COYAUD 2 : 174 RUE GEORGES GUYNEMER 86000 POITIERS
- MONT BAUCHET : 26 CHE DE TISON 86000 POITIERS
- OFFICE AERO : 8 RUE ALFRED NOBEL 86000 POITIERS
- SANTE DES SOIGNANTS DE POITOU CHARENTES : 17 BD PONT ACHARD 86000 POITIERS
- THE NECROMANCERS : 9 RUE DES CAROLUS 86000 POITIERS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PCER CARLINERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives