BAYADAIR
Présentation générale de BAYADAIR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BAYADAIR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BAYADAIR est situé au 199 RUE SAINT DENIS 92700 COLOMBES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 29 mars 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 792363624 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 6 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.20A ( Construction de maisons individuelles)
L'activité déclarée au greffe est : Construction de maisons individuelles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.20A (Construction de maisons individuelles), les activités sont :
Chiffre d’affaire
BAYADAIR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 557 374.00 € pour un résultat de 39 880.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
BAYADAIR est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si BAYADAIR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR57792363624
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BAYADAIR de part son activité de 41.20A ( Construction de maisons individuelles) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (42.6% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (27.8% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (6.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.8% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société BAYADAIR
- 2019-08-13 : Directeur général : POP Danut Bogdan en fonction le 10 Avril 2013 ; Président : FONDATIS en fonction le 09 Août 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BAYADAIR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BAYADAIR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 792363624 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-03-29 : vendredi 29 mars 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 41.20A : Construction de maisons individuelles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Activite | Construction de maisons individuelles |
Synonyme | constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BAYADAIR- CO
2019 | 414 653.00 | 366 365.00 |
2018 | 48 288.00 | 284 476.00 |
2019 | 6 000.00 |
2018 | 6 000.00 |
2019 | 34 419.00 |
2018 | 5 331.00 |
2019 | 366 365.00 |
2018 | 284 476.00 |
2019 | 1 557 374.00 | 1 557 374.00 |
2018 | 1 297 843.00 |
2019 | 39 880.00 |
2018 | 6 988.00 |
2019 | 34 419.00 |
2018 | 5 331.00 |
2019 | 207 083.00 | 18 776.00 |
2018 | 188 307.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BAYADAIR- vendredi 29 mars 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 29/03/2013N° RCS : 792363624 - Dénomination : BAYADAIR - Adresse : - Activité : l'entreprise générale du bâtiment dont démolition, pavage, charpente, et structure en bois, menuiserie, isolation thermique, plâtrerie, plomberie, peinture, maçonnerie, électricité, construction, la restauration, le ravalement, l'entretien et l'aménagement de tous meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, appartenant ou non à la société, l'acquisition de tous terrains ou droits à construire, l'étude, le conseil et la réalisation de tous projets immobiliers, hôtels, lotissements, Zac, l'achat, la vente, l'échange, la location ou la sous-location, en nu ou en meublé, de tous biens mobiliers et immobiliers, bâtis ou non bâtis, l'achat, la revente, globalement ou par fractions, en l'état ou après transformation et modernisation, de tous biens immobiliers, industriels ou commerciaux, de toutes propriétés, tous domaines, éventuellement la location et leur exploitation par tous moyens, sous quelque forme que ce soit, le cas échéant, l'étude de tous projets immobiliers ou de lotissements, la gestion de sa propre trésorerie. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6000.00 EUR - Administration : Président : DE MAIGRET Christian Directeur général : POP Danut Bogdan
- samedi 12 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 13 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160073 publié le 13/04/2016Annonce n° 3135 N° RCS : 792363624 - Dénomination : BAYADAIR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mercredi 15 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190155 publié le 13/08/2019Annonce n° 1856 N° RCS : 792363624 - Dénomination : BAYADAIR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : POP Danut Bogdan en fonction le 10 Avril 2013 ; Président : FONDATIS en fonction le 09 Août 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 25 septembre 2019: Depot des comptes
- mardi 09 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BAYADAIR- vendredi 01 avril 2016 : Fermé
112 RUE MOSLARD 92700 COLOMBES - dimanche 05 février 2017 : Ouvert
199 RUE SAINT DENIS 92700 COLOMBES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BAYADAIR- DOUIMI MOHAMMED : VIA GRAMSCI 2
- KANCHEV TODOR : 19 RUE DE LA FRATERNITE 93170 BAGNOLET
- LOUNAS FAWZI : 14 AV PAUL APPELL 75014 PARIS 14
- PATSALIUK VOLODYMYR : 139 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX
- BAT OCCITANIE : 67 RUE JOE DASSIN 34080 MONTPELLIER
- BATI-CA : 4 RUE NICOLAS APPERT 51430 TINQUEUX
- BLM ENTREPRISE VANNES : ZONE D'ACTIVITES DE LANN VRIHAN 56450 LE HEZO
- CABTP : 1 SQ JEAN GIRAUDOUX 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
- DISPOSE CARAIBE SARL : QUA MORNE COURBARIL 97290 MARIN
- EHTT : 18 RUE YVES MONTAND 34080 MONTPELLIER
- HABITATS CONSEILS CONSTRUCTIONS : 339 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON
- IMMOBAT CONSTRUCTION : 19 RUE AUGUSTE CHABRIERES 75015 PARIS 15
- LA MAISON DES ARTISANS : 3 LD LE RUFFEC 33620 CEZAC
- SOC CHEYROL SARL : 57 IMP LA BATTERIE 97460 SAINT-PAUL
- SOCIETE DE CONSTRUCTION REHABILITATION RENOVATION : 5 ALL DES SAPINS 27110 SAINTE-OPPORTUNE-DU-BOSC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BAYADAIR- BOUHIN MARIE : 92 AV HENRI BARBUSSE 92700 COLOMBES
- CIOBANU RUSLAN : 25 RUE PIERRE BADUEL 92700 COLOMBES
- DA ROCHA PAULO : 11 RUE BEAUSEJOUR 92700 COLOMBES
- DE CHAZELLES BRUNO : 38 RUE DES CHAMPARONS 92700 COLOMBES
- DESMET LOUIS : 2 RUE GUERLAIN 92700 COLOMBES
- ID SABAIN KARIM : 28 RUE THEODULE RIBOT 92700 COLOMBES
- RODRIGUES FRANCISCO : 45 RUE DU PDT SALVADOR ALLENDE 92700 COLOMBES
- WITOS RAFAL : 26 RUE JACQUES LOUIS BERNIER 92700 COLOMBES
- ATCOME : 27 RUE DES VALLEES 92700 COLOMBES
- FASCINATION AUTOMOBILE : 69 RUE JULES FERRY 92700 COLOMBES
- L'OEIL DU BAOBAB : 25 RUE LEPINE MARCEL 92700 COLOMBES
- NOWSERVE IDF : 97 BD CHARLES DE GAULLE 92700 COLOMBES
- QUALICIA : 25 RUE DE L INDUSTRIE 92700 COLOMBES
- SALUTEM SAS : 13 AV JOSEPH BINET 92700 COLOMBES
- SCI DELAHAYE PAUL BERT : 9 RUE PAUL BERT 92700 COLOMBES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BAYADAIRRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives