CAP SOLAR 18
Présentation générale de CAP SOLAR 18
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CAP SOLAR 18 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CAP SOLAR 18 est situé au 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 17 juillet 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 794477869 au greffe de MONTPELLIER
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : la production d'énergie et d'électricité, le conseil en énergie et électricité, l'investissement dans des panneaux solaires intégrés à la toiture, le courtage et la distribution de systèmes liés aux activités listées.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
CAP SOLAR 18 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 3 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
CAP SOLAR 18 est du ressort du greffe de MONTPELLIER dont les coordonnées postales sont 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER
Le greffe peut être appelé au 0467608088 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr
TVA intracommunautaire
Si CAP SOLAR 18 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR59794477869
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CAP SOLAR 18 de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- comptagesma audit
- cournu nicolas
- villalard mélanie
Les modifications survenues dans l'administration de la société CAP SOLAR 18
- 0000-00-00 : Président : COURNU Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : VILLALARD Mélanie
- 2016-07-08 : Gérant non associé : LEBREUX Gilles en fonction le 25 Juillet 2013 Gérant non associé : CANU Guy modification le 08 Août 2013
- 2017-07-09 : Commissaire aux comptes suppléant : VILLALARD Mélanie en fonction le 26 Janvier 2017 ; Directeur général : GC INVEST en fonction le 26 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 26 Janvier 2017 ; Président : LANGA SOLAR FINANCIERE 2 en fonction le 05 Juillet 2017
- 2019-01-20 : Commissaire aux comptes suppléant : VILLALARD Mélanie en fonction le 26 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 26 Janvier 2017 ; Président : LANGA en fonction le 17 Janvier 2019
Les autres mandats des administrateurs
- comptagesma audit :
- 2021-01-28 : OFFICE SANTE SERVICES (835228016)
- 2021-01-26 : MAP MALO (440310621)
- 2021-01-26 : MAP VITRE (440310431)
- 2021-01-26 : MAP COLOMBIER (440310910)
- 2021-01-26 : MAP ST GREGOIRE (378745749)
- 2021-01-26 : MAP BRUZ (440311330)
- 2021-01-26 : MAP REDON (440311181)
- 2021-01-26 : MAP ALMA (440310795)
- 2020-12-15 : CAP SOLAR 34 (801403700)
- 2020-12-10 : ABERS INVESTISSEMENTS (392982682)
- 2020-12-06 : CAP SOLAR 28 (800911208)
- 2020-12-02 : CAP SOLAR 24 (794503102)
- 2020-11-26 : MADEIRA EUROPE (809942634)
- 2020-11-12 : IGEO (492265731)
- 2020-11-05 : HYPRED DISTRIBUTION (394633507)
- 2020-11-03 : CAP SOLAR 70 (829961135)
- 2020-10-30 : GEIREC (428929517)
- 2020-10-23 : CAP SOLAR 36 (807566849)
- 2020-10-23 : CAP SOLAR 50 (811044247)
- 2020-10-23 : CAP SOLAR 44 (810170571)
- cournu nicolas :
- 2021-01-06 : CAP SOLAR 29 (800928079)
- 2020-12-22 : CAP SOLAR 34 (801403700)
- 2020-12-22 : CAP SOLAR 33 (801403429)
- 2020-12-22 : CAP SOLAR 22 (794503086)
- 2020-12-10 : CAP SOLAR 30 (801394305)
- 2020-12-10 : CAP SOLAR 28 (800911208)
- 2020-12-10 : CAP SOLAR 24 (794503102)
- 2020-11-27 : CAP SOLAR 21 (794503078)
- 2020-11-27 : CAP SOLAR 32 (801403361)
- 2020-11-27 : CAP SOLAR 20 (794459339)
- 2020-11-27 : CAP SOLAR 27 (794503128)
- 2020-11-27 : CAP SOLAR 25 (794503110)
- 2020-11-27 : CAP SOLAR 35 (807566948)
- 2020-11-22 : CAP SOLAR 02 (794432252)
- 2020-11-22 : SOLAR ROUVEDE (519017974)
- 2020-11-22 : CAP SOLAR 09 (794482794)
- 2020-10-23 : CAP SOLAR 50 (811044247)
- 2020-10-23 : CAP SOLAR 44 (810170571)
- 2020-10-23 : CAP SOLAR 36 (807566849)
- 2020-07-28 : CAP SOLAR 61 (811602903)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CAP SOLAR 18 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CAP SOLAR 18 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 794477869 00034 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-07-17 : mercredi 17 juillet 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CAP SOLAR 18Il n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CAP SOLAR 18- lundi 30 novembre -1: Creation
Bodacc A publié le 00/00/0000N° RCS : 794477869 - Dénomination : CAP SOLAR 18 - Adresse : 215 Rue Samuel Morse - Le Triade II 34000 Montpellier - Activité : la production d'énergie et d'électricité, le conseil en énergie et électricité, l'investissement dans des panneaux solaires intégrés à la toiture, le courtage et la distribution de systèmes liés aux activités listées. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 450000.00 EUR - Administration : Président : COURNU Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : VILLALARD Mélanie
- mercredi 17 juillet 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 17/07/2013N° RCS : 794477869 - Dénomination : CAP SOLAR 18 - Adresse : - Activité : la production d'énergie et d'électricité, le conseil en énergie, l'investissement dans des panneaux solaires intégrés à la toiture, le courtage et la distribution de systèmes liés aux activités listées. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant non associé : LEBREUX Gilles Gérant non associé : GUERIN Hervé Gérant non associé : CANU Guy
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160134 publié le 08/07/2016Annonce n° 1003 N° RCS : 794477869 - Dénomination : CAP SOLAR 18 - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant non associé : LEBREUX Gilles en fonction le 25 Juillet 2013 Gérant non associé : CANU Guy modification le 08 Août 2013 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 02 septembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 09 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170130 publié le 09/07/2017Annonce n° 388 N° RCS : 794477869 - Dénomination : CAP SOLAR 18 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : VILLALARD Mélanie en fonction le 26 Janvier 2017 ; Directeur général : GC INVEST en fonction le 26 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 26 Janvier 2017 ; Président : LANGA SOLAR FINANCIERE 2 en fonction le 05 Juillet 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 12 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170132 publié le 12/07/2017Annonce n° 422 N° RCS : 794477869 - Dénomination : CAP SOLAR 18 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 450000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mardi 19 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 20 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190014 publié le 20/01/2019Annonce n° 1539 N° RCS : 794477869 - Dénomination : CAP SOLAR 18 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : VILLALARD Mélanie en fonction le 26 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT en fonction le 26 Janvier 2017 ; Président : LANGA en fonction le 17 Janvier 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 17 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CAP SOLAR 18- mercredi 17 juillet 2013 : Ouvert
AV DU PHARE DE LA BALUE 35520 LA MEZIERE - mardi 10 juin 2014 : Ouvert
8 RUE CLAUDE BERNARD 26100 ROMANS-SUR-ISERE - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CAP SOLAR 18- BABIN PATRICK : 40 RUE ANDRE CHENIER 69800 SAINT-PRIEST
- BOUGUEON JEAN PIERRE : 7 CHE DU PONTIL 31600 MURET
- FILAINE FREDERIC : 26 AV DES DUMONES 18000 BOURGES
- LAVERGNE ROGER : 5 MTE DU VENTAREL 15000 AURILLAC
- MATHIO MAYLIS : 120 IMP DE LAGRAVE 40120 LENCOUACQ
- MESGUEN LOIC : 8 HAM DE KEROULEDIC 29440 PLOUGAR
- ORTEGA JOSEPH : 31470 SAINT-THOMAS
- PIVOT BERNARD : 1101 RTE DE COUTOUVRE 42190 SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU
- SABLAYROLLES GERARD : 4 CHEMIN DU POIDS PUBLIC 11400 PEYRENS
- THYL MICHAEL : 4 RUE DE LA HAUTE LANDE 44840 LES SORINIERES
- BARRAQUE ENERGIES : 12 RUE HAUT 64360 ABOS
- CAP ENERGIE : 7 RUE DES QUATRE SAISONS 63310 SAINT-CLEMENT-DE-REGNAT
- ENFINITY PV9 : 109 AV JEAN MONNET 51430 BEZANNES
- LE SOLEIL DES COLLINES : LD LE POUGET 12320 CONQUES-EN-ROUERGUE
- MONCAL : MONCAL 31450 MONTESQUIEU-LAURAGAIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CAP SOLAR 18- ARNOULD EDOUARD : 18 RUE DE L ECOLE DE DROIT 34000 MONTPELLIER
- COUCHOURON ALAIN : 5 ESP DE L EUROPE 34000 MONTPELLIER
- COUGNENC ALEXANDRE : 23 PL DU NOMBRE D OR 34000 MONTPELLIER
- FOURNIER SANDY : 5 RUE DE SUBSTANTION 34000 MONTPELLIER
- LOUVIER IGNACE : 61 BD DE L OBSERVATOIRE 34000 MONTPELLIER
- MOSER AURORE : 16 RUE DU PETIT SAINT JEAN 34000 MONTPELLIER
- PAYEN KILLIAN : 22 RUE DES CIGOGNES 34000 MONTPELLIER
- DP 45 : 45 RUE DE LA VIEILLE POSTE 34000 MONTPELLIER
- ECOLE DE FORMATION A L ORGANISATION SPATIALE DE LA BOUCHE : 3 RUE RICHER DE BELLEVAL 34000 MONTPELLIER
- ITALIA NOSTRA FRANCE : RUE DU CHEVREFEUILLE 34000 MONTPELLIER
- MOOD EDITION : 120 ALL JOHN NAPIER 34000 MONTPELLIER
- NBJ ARCHITECTES : 4 RUE TRESORIERS DE LA BOURSE 34000 MONTPELLIER
- SAS CAMPUS BEZIERS RESIDENCE : 181 PL ERNEST GRANIER 34000 MONTPELLIER
- SYNDIC DE COPRO RESID STUD ARTS : RUE LEON BLUM 34000 MONTPELLIER
- ULTIMATRON FRANCE : 58 RUE DES GABARES 34000 MONTPELLIER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CAP SOLAR 18Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives