METISS
Présentation générale de METISS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société METISS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société METISS est situé au 4 RUE GAILLON 75002 PARIS 2
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 31 mai 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 794686659 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Fonds à forme sociétale à directoire au capital de 12 475 302,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
METISS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 160 255.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
METISS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si METISS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03794686659
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à METISS de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- boutaleb,
- di pizio, guillaume,
- di pizio, guillaume,
- georges, karen
- thomas, jean-michel,
Les modifications survenues dans l'administration de la société METISS
- 2016-12-11 : Directeur général partant : Thomas, Jean-Michel, nomination du Directeur général : Di Pizio, Guillaume, Administrateur partant : Georges, Karen
- 2017-09-03 : Directeur général partant : Di Pizio, Guillaume, nomination du Directeur général : Boutaleb, nom d'usage : De Benedit, Nadja
- 2020-10-27 : nomination de l'Administrateur : DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société METISS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | METISS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 794686659 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5620 Fonds à forme sociétale à directoire |
Date de création de l'unité légale | 2013-05-31 : vendredi 31 mai 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de METISS- CO
2020 | 12 532 192.00 |
2019 | 12 908 200.00 |
2020 | 12 475 302.00 |
2019 | 12 723 440.00 |
2020 | 155 206.00 |
2019 | 164 188.00 |
2020 | 12 532 192.00 |
2019 | 12 908 200.00 |
2020 | 160 255.00 |
2019 | 178 015.00 |
2020 | 155 206.00 |
2019 | 164 188.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société METISS- vendredi 31 mai 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 31/05/2013N° RCS : 794686659 - Dénomination : METISS - Adresse : 4 rue Gaillon 75002 Paris - Activité : La constitution et la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : Nouchet, Jean-Michel, Directeur général : Thomas, Jean-Michel, Administrateur : Zuger, Serge, Administrateur : Rocchi, Laurence, Administrateur : Kotrec, Thierry, Administrateur : Georges, Karen, Administrateur
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- samedi 13 décembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- lundi 07 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 26 octobre 2016: Depot des comptes
- dimanche 11 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160241 publié le 11/12/2016Annonce n° 583 N° RCS : 794686659 - Dénomination : METISS - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : - Administration : Directeur général partant : Thomas, Jean-Michel, nomination du Directeur général : Di Pizio, Guillaume, Administrateur partant : Georges, Karen - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 13 décembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 03 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170168 publié le 03/09/2017Annonce n° 876 N° RCS : 794686659 - Dénomination : METISS - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : - Administration : Directeur général partant : Di Pizio, Guillaume, nomination du Directeur général : Boutaleb, nom d'usage : De Benedit, Nadja - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 24 novembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 novembre 2018: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 08 octobre 2019: Depot des comptes
- mardi 27 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200209 publié le 27/10/2020Annonce n° 2359 N° RCS : 794686659 - Dénomination : METISS - forme juridique : Société d'investissement à capital variable - capital : - Administration : nomination de l'Administrateur : DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société METISS- vendredi 31 mai 2013 : Ouvert
4 RUE GAILLON 75002 PARIS 2
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société METISS- 2MCP : 883 QUAI DES MOULINS 34200 SETE
- AB INVEST : 6 RUE D ANTROEUILLES 59710 AVELIN
- ADVANS LAB : 191 AV ARISTIDE BRIAND 94230 CACHAN
- AJ HOLDING : 287 CHE DES RAINETTES 42120 SAINT-VINCENT-DE-BOISSET
- BACHELIER INVESTISSEMENTS : 14 RUE MICHEL LABROUSSE 31100 TOULOUSE
- BAL H3 : 13 RUE LOUIS NEEL 59260 LEZENNES
- JPS : 115 ALL SAINT EXUPERY ZAC DES VAUTES 34980 SAINT-GELY-DU-FESC
- JUEN : 4 RUE JEAN MOULIN 47200 MARMANDE
- L'ALOUETTE : 250 IMP DE L'ALOUETTE 83210 LA FARLEDE
- LARKSFIELD LIMITED : BILLERICAY
- LUQUEDE : 855 RTE DE PEY 40300 SAINT ETIENNE D'ORTHE
- PSO INVEST : 73 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
- QUP 12 : 160 BD DE LA REPUBLIQUE 92210 SAINT-CLOUD
- SOCIETE CIVILE FINANCIERE CHATEL : 12 AV PIERRE 1ER SERBIE 75116 PARIS 16
- SOCIETE CIVILE SAINT GERVAIS : 10 IMP DE ST GERVAIS 38200 VIENNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société METISS- CHASTANET FRANCK : 24 RUE FEYDEAU 75002 PARIS 2
- MAHUT DOMINIQUE : 1 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS 2
- TOLLARD MELANIE : 4 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2
- ATELIERS PENHOET : 9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
- C2L : 43 RUE DE CLERY 75002 PARIS 2
- DALSACE FRERES : 8 RUE CHABANAIS 75002 PARIS 2
- DS PARTNERS : 12 RUE VIVIENNE 75002 PARIS 2
- E-CO CONSULTING : 113 BD DE SEBASTOPOL 75002 PARIS 2
- KERMUNITION : 4 PL DE L OPERA 75002 PARIS 2
- KKHYJYCZ : 102 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2
- LE BOULEVARD DU SCOOTER : 21 BD DE BONNE NOUVELLE 75002 PARIS 2
- LOVEBOAT : 59 PAS CHOISEUL 75002 PARIS 2
- SAFE PLACE DEUX : 6 RUE BEAUREGARD 75002 PARIS 2
- SCI BOIELDIEU FAVART : 41 RUE SAINT SAUVEUR 75002 PARIS 2
- SCRB : 10 RUE MANDAR 75002 PARIS 2
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société METISSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives