CHATEAU CAILLIVET
Présentation générale de CHATEAU CAILLIVET
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CHATEAU CAILLIVET et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CHATEAU CAILLIVET est situé au 33210 MAZERES
C'est une qui a été crée le dimanche 01 septembre 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 795144096 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile d'exploitation agricole au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 01.21Z ( Culture de la vigne)
L'activité déclarée au greffe est : exploitation de vignobles de la plantation à la commercialisation.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 01.21Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- - la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais exclus
- - la production de vins (cf11.02)
Chiffre d’affaire
CHATEAU CAILLIVET à réalisé en 2023 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
CHATEAU CAILLIVET est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si CHATEAU CAILLIVET est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR55795144096
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CHATEAU CAILLIVET de part son activité de 01.21Z ( Culture de la vigne) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- BOURREAU Alexandra
- BOURREAU Olivier
- OB FINGEST
Les modifications survenues dans l'administration de la société CHATEAU CAILLIVET
- 2013-09-19 : Gérant Associé : BOURREAU Olivier Associé : OB FINGEST
- 2016-08-24 : Associé : OB FINGEST en fonction le 10 Septembre 2013 Gérant Associé : BOURREAU Alexandra en fonction le 19 Août 2016
- 2021-01-29 : Liquidateur, Associé : BOURREAU Alexandra
Les autres mandats des administrateurs
- BOURREAU Olivier :
- 2020-03-24 : SCI DES SAUDIERES (420151151)
- 2019-08-01 : MYSTE (451711758)
- 2019-03-06 : BERRY CESAR (499291839)
- 2018-07-31 : OB FINGEST (399569805)
- 2014-11-04 : QUAI DE L'ABBAYE (503035628)
- 2014-05-16 : SOCIETE FINOT ET CIE (573720521)
- 2013-12-06 : SCI BERRY SAINT URSIN (425016128)
- 2013-11-19 : GIRUNDIA DIFFUSION (449875467)
- 2010-06-30 : AGEMOB INTERNATIONAL (332725829)
- 2008-07-03 : SCI BERRY SOLOGNE (449181387)
- 2008-07-03 : SCI BERRY ORCHIDEE (434761177)
- OB FINGEST :
- 2010-07-16 : HOME & FURNITURES (522214212)
- BOURREAU Alexandra :
- 2021-01-21 : LA COLLINE CAILLIVET (795124312)
- 2018-10-07 : GIRUNDIA EVENTS (813114337)
- 2016-08-05 : GIRUNDIA DIFFUSION (449875467)
- 2012-05-04 : S.C.E.A. HARAS DU BAILLY (453628695)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CHATEAU CAILLIVET et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CHATEAU CAILLIVET |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 795144096 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6597 Société civile d'exploitation agricole |
Date de création de l'unité légale | 2013-09-01 : dimanche 01 septembre 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 01.21Z : Culture de la vigne |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Agriculture, sylviculture et pêche |
Sous section | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Division | Cultures permanentes |
Activite | Culture de la vigne |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CHATEAU CAILLIVETIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CHATEAU CAILLIVET- dimanche 01 septembre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/09/2013N° RCS : 795144096 - Dénomination : CHATEAU CAILLIVET - Adresse : - Activité : exploitation de vignobles de la plantation à la commercialisation. - forme juridique : Société civile d'exploitation agricole - capital : 15000.00 EUR - Administration : Gérant Associé : BOURREAU Olivier Associé : OB FINGEST
- jeudi 19 septembre 2013: Creation
Bodacc A publié le 19/09/2013N° RCS : 795144096 - Dénomination : CHATEAU CAILLIVET - Adresse : - Activité : exploitation de vignobles de la plantation à la commercialisation. - forme juridique : Société civile d'exploitation agricole - capital : 15000.00 EUR - Administration : Gérant Associé : BOURREAU Olivier Associé : OB FINGEST
- mercredi 24 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160165 publié le 24/08/2016Annonce n° 576 N° RCS : 795144096 - Dénomination : CHATEAU CAILLIVET - forme juridique : Société civile d'exploitation agricole - capital : - Administration : Associé : OB FINGEST en fonction le 10 Septembre 2013 Gérant Associé : BOURREAU Alexandra en fonction le 19 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 29 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210020 publié le 29/01/2021Annonce n° 2512 N° RCS : 795144096 - Dénomination : CHATEAU CAILLIVET exploitation de vignobles de la plantation à la commercialisation - forme juridique : Société civile d'exploitation agricole - capital : - Administration : Liquidateur, Associé : BOURREAU Alexandra - Modification : Modification survenue sur l'administration, dissolution de la société.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CHATEAU CAILLIVET- dimanche 01 septembre 2013 : SCEA CHATEAU CAILLIVET Ouvert
33210 MAZERES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CHATEAU CAILLIVET- BOUCHOT MARTINE : 71390 MONTAGNY-LES-BUXY
- CHAZEAU JACQUES : 581 ALL DE SAUSSETS 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
- CLERC VINCENT : 281 GRANDE ROUTE 01420 CORBONOD
- COSME FLORENT : 184 COTEAU DE VENISE 37210 NOIZAY
- DE SLOOVERE ALEXANDRE : 32 RUE JEAN JAURES 51530 MARDEUIL
- FADET PASCAL : LE BREIL 44690 LA HAIE-FOUASSIERE
- GONZALES GREGORY : 51190 BLANCS-COTEAUX
- GRANIER MARIE : 22 RUE DE LA VILETTE 34670 BAILLARGUES
- MAZOYER JULIEN : QUARTIER LA BERGUIERE 07400 VALVIGNERES
- NUNEZ ANDREE : RUE NEUVE 34290 VALROS
- SAHUC JULIEN : PY 11800 TREBES
- SALLES ELIANE : 11700 AZILLE
- GFA DU DOMAINE DE GINESTET : DOM DE GINESTET 34500 BEZIERS
- INDIVISION BROUSSART-BARTHELEMY : LE VILLAGE 51190 GRAUVES
- INDIVISION DODIN DUPIAU : LD LES MESLAINES 51150 TOURS-SUR-MARNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CHATEAU CAILLIVET- BEAUPIED CATHERINE : 33210 PREIGNAC
- BERNEDE HUGUETTE : LA COSTE 33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS
- BOUMARD BENJAMIN : 518 RTE DE DUGAY 33210 BIEUJAC
- DANEY JEAN-LOUIS : 6 QUARTIER DU PAPE 33210 PREIGNAC
- DELACOURT JEAN-FRANCIS : 11 ALL DES ORMEAUX 33210 LANGON
- MASQUELIER PIERRE LOUIS : 23 RTE DE LANDIRAS 33210 TOULENNE
- METZELER ELISA : 1 RUE DU STADE 33210 FARGUES
- PINSON THOMAS : 8 RUE GEMIN 33210 PREIGNAC
- VUILLIER MARIE : 21 RUE DE LA REPUBLIQUE 33210 PREIGNAC
- ARTISANS ET CONSEILS : 10 RUE JEAN CABOS 33210 TOULENNE
- BARAKA : MATIOU 33210 CASTETS ET CASTILLON
- BESNI-02 : 84 CRS MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33210 LANGON
- E-MMO : 46 RUE DE PENZBERG 33210 LANGON
- LA COURTE ECHELLE : 6 LE PAJOT 33210 SAUTERNES
- SPFPL DE BIOLOGISTE MEDICAL THIERRY REIG : DUMES 33210 LANGON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CHATEAU CAILLIVETRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives