ARES
Présentation générale de ARES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ARES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ARES est situé au 108 BD DE MENILMONTANT 75020 PARIS 20
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 11 octobre 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 797882495 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
ARES à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 022 299.00 € pour un résultat de 67 741.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
ARES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ARES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR31797882495
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ARES de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bousseksou, amine el ali
- cherif, khaled,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ARES
- 2015-03-08 : Gérant partant : Cherif, Khaled, nomination du Gérant : Bousseksou, Amine El Ali
Les autres mandats des administrateurs
- bousseksou, amine el ali :
- 2017-10-13 : Bistrot des Amandiers (830310363)
- 2010-03-07 : MENIL 44 (502372436)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ARES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ARES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 797882495 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2013-10-11 : vendredi 11 octobre 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ARES- 110
2018 | 923 436.00 | 652 686.00 |
2017 | 270 749.00 |
2018 | 75 000.00 |
2017 |
2018 | 507 193.00 |
2017 |
2018 | 652 686.00 |
2017 |
2018 | 1 022 299.00 |
2017 |
2018 | 67 741.00 |
2017 |
2018 | 50 971.00 |
2017 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ARES- mardi 29 octobre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 29/10/2013N° RCS : 797882495 - Dénomination : ARES - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000 EUR - Administration : Gérant : Cherif, Khaled.
- vendredi 31 janvier 2014: Vente
Bodacc A publié le 19/11/2013Annonce n° 555 N° RCS : 797882495 - Dénomination : ARES 108 boulevard de Ménilmontant 75020 Paris Café, bar, restaurant - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000 EUR - Administration : - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : La Gazette du Palais - Opposition : Sogim 3 rue d'Eupatoria 75020 Paris pour la validité et la correspondance. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 250000,00 euros.
- dimanche 08 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150047 publié le 08/03/2015Annonce n° 1168 N° RCS : 797882495 - Dénomination : ARES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000 EUR - Administration : Gérant partant : Cherif, Khaled, nomination du Gérant : Bousseksou, Amine El Ali - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 03 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160124 publié le 24/06/2016Annonce n° 2095 N° RCS : 797882495 - Dénomination : ARES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 70000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 15 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170177 publié le 15/09/2017Annonce n° 1958 N° RCS : 797882495 - Dénomination : ARES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 75000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 23 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ARES- mardi 30 juin 2015 : POPINE Ouvert
108 BD DE MENILMONTANT 75020 PARIS 20
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ARES- GAUDIN ARMELLE : 2 PL DE L'EGLISE 86220 LEUGNY
- GERMAIN NATHALIE : LE BOURG 24800 SAINT-PIERRE-DE-COLE
- LEVILLAIN LUC : 14 PL DU MARCHE 61370 SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE
- 2P2M : 8 AV DE LA REPUBLIQUE 79000 NIORT
- B J L : 1 RTE DE FOUGERES 35510 CESSON-SEVIGNE
- DESCANDES BOCHOWSKI : 123 BD DE L HOPITAL 75013 PARIS 13
- KHX : 36 AV DE LA REPUBLIQUE 06300 NICE
- L.C.C.D.C : PORT DE JAVEL 75015 PARIS 15
- LA CAPITAINERIE : 226 RUE COLBERT 59800 LILLE
- LA JONCHERE : RTE D'AMBERT 63160 EGLISENEUVE-PRES-BILLOM
- LA LOCO : 9 PL PIERRE SEMARD 78210 SAINT CYR L'ECOLE
- LE HA NOI : 1 CTRE COMMERC PORTE MARINA 97110 POINTE-À-PITRE
- LE WINDSOR : 17 QUAI DE LONDRES 55100 VERDUN
- LEGRAND ET COU : 11 RUE BICHAT 75010 PARIS 10
- RESTAURANT DU CHAPITRE : 19 RUE SAINT BAZILE 13001 MARSEILLE 1
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ARES- BESSALEM NACERA : 26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS 20
- BLIN ARTHUR : 4 RUE DES COURONNES 75020 PARIS 20
- CAMARA ADAM : 16 RUE HAXO 75020 PARIS 20
- COHEN MICKAEL : 135 BD DAVOUT 75020 PARIS 20
- GHARNIT MOHAMED : 363 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS 20
- JANYSKA VOJTECH : 3 CITE DES ECOLES 75020 PARIS 20
- KOURI THOMAS : 7 BD DAVOUT 75020 PARIS 20
- MOEINI HOMA : 19 RUE LISFRANC 75020 PARIS 20
- PHILIBERT MARIE : 17 RUE DE TERRE NEUVE 75020 PARIS 20
- NARJISSE : 26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS 20
- OTSETSUI : 10 RUE MOUNET SULLY 75020 PARIS 20
- SARL SHIBALI : 268 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS 20
- SCI AUDI : 242 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS 20
- SOCIETE SHAO : 59 RUE D AVRON 75020 PARIS 20
- SYND COPR DU 54 RUE DES SAULES 75018 PA : 33 RUE ORFILA 75020 PARIS 20
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ARESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives