GONTRAN CHERRIER HOLDING
Présentation générale de GONTRAN CHERRIER HOLDING
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GONTRAN CHERRIER HOLDING et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GONTRAN CHERRIER HOLDING est situé au 46 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 07 octobre 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 797980224 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
GONTRAN CHERRIER HOLDING à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 60 664.00 € pour un résultat de -52 743.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
GONTRAN CHERRIER HOLDING est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si GONTRAN CHERRIER HOLDING est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84797980224
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GONTRAN CHERRIER HOLDING de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bajot, luc
Les modifications survenues dans l'administration de la société GONTRAN CHERRIER HOLDING
- 2015-01-25 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FCN, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FCF
- 2020-01-14 : Directeur général partant : Bajot, Luc
Les autres mandats des administrateurs
- bajot, luc :
- 2019-12-22 : LA TABLE DE GONTRAN CHERRIER (798832838)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GONTRAN CHERRIER HOLDING et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GONTRAN CHERRIER HOLDING |
Sigle de l'unité légale | GCH |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 797980224 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-10-07 : lundi 07 octobre 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GONTRAN CHERRIER HOLDING- CO
2019 | 2 995 424.00 | 131 231.00 |
2018 | 2 864 193.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 |
2019 | -53 193.00 |
2018 |
2019 | 131 231.00 |
2018 |
2019 | 60 664.00 | 60 664.00 |
2018 |
2019 | -52 743.00 |
2018 |
2019 | -53 198.00 |
2018 |
2019 | 1 475 975.00 |
2018 | 1 475 975.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GONTRAN CHERRIER HOLDING- lundi 07 octobre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/10/2013N° RCS : 797980224 - Dénomination : GONTRAN CHERRIER HOLDING - Adresse : 46 rue de Lourmel 75015 Paris - Activité : Activités de holding. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : Président : Cherrier, Gontran, Directeur général : Bajot, Luc.
- dimanche 25 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150017 publié le 25/01/2015Annonce n° 1892 N° RCS : 797980224 - Dénomination : GONTRAN CHERRIER HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FCN, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FCF - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200009 publié le 14/01/2020Annonce n° 1371 N° RCS : 797980224 - Dénomination : GONTRAN CHERRIER HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : Directeur général partant : Bajot, Luc - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 04 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GONTRAN CHERRIER HOLDING- mercredi 01 octobre 2014 : Ouvert
46 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GONTRAN CHERRIER HOLDING- ALBAE : 481 CHE DES CEZARDS 74330 LOVAGNY
- ALPOCEAN : 2 RUE DES FALAISES BEAURIVAGE 64200 BIARRITZ
- BEAUCAP : 1 RUE EDOUARD DUBLOC 60200 COMPIEGNE
- CD INVEST : 26 RES PALMOLA 31660 BUZET-SUR-TARN
- CJL83 : 1384 AV DE LATTRE DE TASSIGNY 83170 BRIGNOLES
- CLLEX BOX : LA DROUAIS 35580 GUICHEN
- CP3D : 637 ROUTE DE LAGNAT 74150 VAULX
- EVOLVING MEDICAL CONSULTING : 10 AV DES MONDAULTS 33270 FLOIRAC
- FESTINA LENTE : 13 RUE DE TERRE NEUVE 35400 SAINT-MALO
- FINANCIERE SAINT RIQUIER : 34 RUE DE LA FONTAINE 10440 LA RIVIERE-DE-CORPS
- GRISOT FINANCES : ZA DE RUELLOU 22480 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM
- RUBEN ET NEILA : CENTRE COMMERCIAL LECLERC 71100 LUX
- S.P.F.P.L. FINANCIERE ENANTIO Z SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIENS D'OFFICINE : 11 AV D ALIGRE 28000 CHARTRES
- SALARIES AFGA : 675 CHE DES MEINAJARIES 84140 AVIGNON
- TRAMO : 25 RUE DE TASCHER 72000 LE MANS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GONTRAN CHERRIER HOLDING- BESSE FRANCOISE : 30 RUE ROBERT LINDET 75015 PARIS 15
- HERSENT CHARLOTTE : RUE DU COMMERCE 75015 PARIS 15
- KEO HENRI : 36 RUE DU COTENTIN 75015 PARIS 15
- QUERO-ISOLA SAVANNAH : 38 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS 15
- VINCENT PIERRE : 208 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- YOSHIDA TAISUKE : 21 QUAI ANDRE CITROEN 75015 PARIS 15
- ZAMMOURI MONCEF : 7 VLA DE L ASTROLABE 75015 PARIS 15
- LBR : 19 RUE AUGUSTE CHABRIERES 75015 PARIS 15
- MAISON ROUSIER : 59 BD DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- MILJEEP : 6 PL DU COMMERCE 75015 PARIS 15
- PG CUIR : 5 RUE BARGUE 75015 PARIS 15
- PIERBAMIC : 11 RUE ALEXANDRE CABANEL 75015 PARIS 15
- RAKOUTZ TRADE CONSULTING : 49 RUE ROUELLE 75015 PARIS 15
- SCI DU 13 BE GARIBALDI : 5 RUE VALENTIN HAUY 75015 PARIS 15
- SCI GUEROULT : 79 QUAI ANDRE CITROEN 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GONTRAN CHERRIER HOLDINGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives