LES DELICES DU FOURNIL
Présentation générale de LES DELICES DU FOURNIL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LES DELICES DU FOURNIL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LES DELICES DU FOURNIL est situé au 4 PL DE L EGLISE 79100 THOUARS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 30 octobre 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 798463964 au greffe de NIORT
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 10.71C ( Boulangerie et boulangerie-pâtisserie)
L'activité déclarée au greffe est : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 10.71C (Boulangerie et boulangerie-pâtisserie), les activités sont :
- - la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes
Mais exclus
- - la fabrication de quiches, tartes salées, tourtes et pizzas surgelées (cf10.85Z), de pizzas fraîches (cf10.89Z)
Chiffre d’affaire
LES DELICES DU FOURNIL à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
LES DELICES DU FOURNIL est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 0549791440 aux horaires suivants : De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr
TVA intracommunautaire
Si LES DELICES DU FOURNIL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87798463964
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LES DELICES DU FOURNIL de part son activité de 10.71C ( Boulangerie et boulangerie-pâtisserie) sont :
- 00843 : Boulangeries pâtisseries artisanales (93.2% des salariés)
- 01747 : Boulangerie et pâtisserie industrielle (3.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LES DELICES DU FOURNIL
- 2018-08-21 : Gérant : MACHADO FRAGA Virginie modification le 17 Août 2018 ; Gérant : RENAULT Maxime Alain modification le 17 Août 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LES DELICES DU FOURNIL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LES DELICES DU FOURNIL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 798463964 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2013-10-30 : mercredi 30 octobre 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 10.71C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Industries alimentaires |
Division | Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires |
Activite | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boulanger, boulanger industriel, pâtissier, pâtissier industriel, boulangerie, boulangerie industrielle, pâtisserie, pâtisserie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LES DELICES DU FOURNILIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LES DELICES DU FOURNIL- mercredi 27 novembre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 27/11/2013N° RCS : 798463964 - Dénomination : LES DELICES DU FOURNIL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : MACHADO FRAGA Virginie Gérant : RENAULT Maxime Alain
- dimanche 22 décembre 2013: Vente
Bodacc A publié le 13/12/2013Annonce n° 1335 N° RCS : 798463964 - Dénomination : LES DELICES DU FOURNIL 4 place de l'Église 79100 Mauze Thouarsais boulangerie, pâtisserie, confiserie... - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : MACHADO FRAGA Virginie modification le 20 Novembre 2013 Gérant : RENAULT Maxime Alain en fonction le 18 Novembre 2013 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : LA CONCORDE - Opposition : Au Mandataire SCP CROCHET et RIBREAUD-ALLAIN, Notaire, 20 boulevard Ernest Renan 79100 THOUARS pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 125000 Euros
- vendredi 03 avril 2015: Depot des comptes
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- vendredi 10 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 15 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180157 publié le 21/08/2018Annonce n° 2141 N° RCS : 798463964 - Dénomination : LES DELICES DU FOURNIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MACHADO FRAGA Virginie modification le 17 Août 2018 ; Gérant : RENAULT Maxime Alain modification le 17 Août 2018 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 07 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 27 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LES DELICES DU FOURNIL- vendredi 29 novembre 2013 : LES DELICES DU FOURNIL Ouvert
4 PL DE L EGLISE 79100 THOUARS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LES DELICES DU FOURNIL- DELAFOSSE NICOLAS : 30 GRANDE RUE 76540 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT
- DUMAINE LUDOVIC : 26 AV DE BELZUNCE 64130 MAULEON-LICHARRE
- LOPEZ NICOLAS : 13 RUE DUCHE 42450 SURY-LE-COMTAL
- BOULANGERIE DERUY : 13 RTE NATIONALE 62121 BEHAGNIES
- BOULANGERIE DES BOURGUIGNONS : 119 RUE DES BOURGUIGNONS 92270 BOIS-COLOMBES
- LE FOURNIL DU LEVANT : 7 RUE DU SOLEIL LEVANT 49100 ANGERS
- LEPECUCHELLE : 12 AV JOHN KENNEDY 62200 BOULOGNE-SUR-MER
- LES DOUCEURS DE LA CROIX DES ORMES : 5 PL DES HALLES 78910 ORGERUS
- MARCILLE : 31 RUE HENRI DURRE 59278 ESCAUTPONT
- MEHDI : 36 RUE ERARD 75012 PARIS 12
- NAME : RTE NATIONALE 8 13400 AUBAGNE
- SARL MORIO : 13 RUE HENRI DUNANT 56000 VANNES
- SARL PAINS DE SOREDE : 11 RUE DES MICOCOULIERS 66690 SOREDE
- SOCIETE ROGER HERVE : 26 RUE DES FRERES PARENT 62210 AVION
- TROUDE GUYADER : 16 RUE DU DOCTEUR LEBLED 37210 ROCHECORBON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LES DELICES DU FOURNIL- BOITEAU BERNARD : LD MAGE 79100 LOUZY
- FAUCHER FREDERIC : 2 RUE DES FONTENILLES 79100 SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN
- FROUX MARTINE : 12 RUE CAMILLE PELLETAN 79100 THOUARS
- GENTIL-EPINEAU CLAIRE : 2 RUE DE VILLIERS 79100 SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN
- GONNORD VALERIE : 5 PL RENE CASSIN 79100 PLAINE-ET-VALLEES
- LHOMER KEVIN : 50 RUE CAMILLE PELLETAN 79100 THOUARS
- THEBAULT MARCEL : 11 AV VICTOR LECLERC 79100 THOUARS
- BILBO : 1 PL SAINT MEDARD 79100 THOUARS
- LES VERGERS : 8 RUE CONDORCET 79100 THOUARS
- OGEC ST CHARLES DE THOUARS : 1 RUE JULES MICHELET 79100 THOUARS
- PENDERYN : 8 RTE DE SAINT GENEROUX 79100 PLAINE-ET-VALLEES
- SCI ETAMO : CHE DU BOIS DE LA DAME 79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS
- SCI MSLM : 32 RUE DES ROSIERS 79100 SAINT-CYR-LA-LANDE
- TENNIS-CLUB MONTBRUNOIS : PL RENE CASSIN 79100 SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN
- VEILLON-BILLAUD : 23 RUE DE LA VALLEE VIONNAIS 79100 THOUARS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LES DELICES DU FOURNILRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives