CAPSENS
Présentation générale de CAPSENS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CAPSENS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CAPSENS est situé au 35 RUE BEAUBOURG 75003 PARIS 3
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 29 octobre 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 798709044 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
CAPSENS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 356 385.00 € pour un résultat de -39 767.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
CAPSENS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CAPSENS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR67798709044
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CAPSENS de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bossard, olivier,
- denaud, laurent
Les modifications survenues dans l'administration de la société CAPSENS
- 2014-05-02 : Commissaire aux comptes titulaire : BOSSARD Olivier en fonction le 27 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DENAUD Laurent en fonction le 27 Novembre 2013 Président : DABBAGHIAN Nicolas en fonction le 23 Avril 2014 Directeur général : DESROZIERS François en fonction le 23 Avril 2014
- 2017-12-08 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Bossard, Olivier, Commissaire aux comptes suppléant partant : Denaud, Laurent
- 2021-05-25 : Directeur général partant : Copernic
Les autres mandats des administrateurs
- bossard, olivier, :
- 2017-01-27 : BLANCHE HOTEL (572078889)
- 2010-06-16 : SOCIETE DE PORTAGE POUR LA TRANSFORMATION (348315581)
- 2009-08-07 : LOUIS DREYFUS SAS (562004614)
- 2008-08-26 : LES EDITIONS DU CHIFFRE NEUF (308438290)
- 2008-08-26 : ALLO-MUSIC (702006644)
- denaud, laurent :
- 2020-10-08 : HOTEL REGINA OPERA (428750293)
- 2020-10-08 : HOTEL TRIANON (417545183)
- 2020-07-08 : PLUS VOYAGES (420959462)
- 2019-11-10 : ROSEWOOD HOTELS AND RESORTS FRANCE SARL (493998512)
- 2019-10-29 : CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU (682035688)
- 2017-07-19 : PONTIER (388664443)
- 2017-01-27 : BLANCHE HOTEL (572078889)
- 2016-08-21 : ALPHONSE LEDUC EDITIONS MUSICALES (572056695)
- 2016-08-02 : CAV'ALE (494051261)
- 2015-03-15 : EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI (328718499)
- 2011-07-15 : GARAGE DE LA PLACE SAINT GEORGES (652014903)
- 2011-07-05 : 3E GROUP (349425579)
- 2010-06-16 : SOCIETE DE PORTAGE POUR LA TRANSFORMATION (348315581)
- 2008-08-26 : ALLO-MUSIC (702006644)
- 2008-08-26 : LES EDITIONS DU CHIFFRE NEUF (308438290)
- 2008-06-19 : LERBRET ET CIE SAS (308647924)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CAPSENS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CAPSENS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 798709044 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-10-29 : mardi 29 octobre 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CAPSENS- CO
2019 | 839 410.00 | 810 269.00 |
2018 | 29 141.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 |
2019 | 158 796.00 |
2018 |
2019 | 810 269.00 |
2018 |
2019 | 1 356 385.00 | 1 460 144.00 |
2018 | 103 760.00 |
2019 | -39 767.00 |
2018 |
2019 | 158 796.00 |
2018 |
2019 | 488 391.00 |
2018 | 488 391.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CAPSENS- vendredi 02 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140085 publié le 02/05/2014Annonce n° 1884 N° RCS : 798709044 - Dénomination : CAPSENS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BOSSARD Olivier en fonction le 27 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DENAUD Laurent en fonction le 27 Novembre 2013 Président : DABBAGHIAN Nicolas en fonction le 23 Avril 2014 Directeur général : DESROZIERS François en fonction le 23 Avril 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 28 juillet 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 28/07/2016N° RCS : 798709044 - Dénomination : CAPSENS - Adresse : 35 rue Beaubourg 75003 Paris - Activité : Conseil en finance responsable - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : Président : 1450, Directeur général : Copernic, Commissaire aux comptes titulaire : Bossard, Olivier, Commissaire aux comptes suppléant : Denaud, Laurent.
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 08 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170236 publié le 08/12/2017Annonce n° 2118 N° RCS : 798709044 - Dénomination : CAPSENS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Bossard, Olivier, Commissaire aux comptes suppléant partant : Denaud, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 04 décembre 2019: Depot des comptes
- mardi 25 mai 2021: Modification
Bodacc B n°20210101 publié le 25/05/2021Annonce n° 2893 N° RCS : 798709044 - Dénomination : CAPSENS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : Directeur général partant : Copernic - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 mai 2021: Depot des comptes
- vendredi 04 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210108 publié le 04/06/2021Annonce n° 1479 N° RCS : 798709044 - Dénomination : CAPSENS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10400 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CAPSENS- vendredi 01 avril 2016 : Fermé
14 RUE DE LA DESIRADE 92500 RUEIL-MALMAISON - vendredi 01 avril 2016 : Ouvert
35 RUE BEAUBOURG 75003 PARIS 3
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CAPSENS- KORZEC GILLES : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- LE MAITRE PIERRE : 27 RUE DU MONTCET 02600 PUISEUX-EN-RETZ
- VERQUERE LUC PIERRE MARIE : 3 RLE A RIOU 92160 ANTONY
- ADERIS : 36 RUE DUPONT DES LOGES 57000 METZ
- C2MTEX : 3 ALL DE LA MASSANE 31770 COLOMIERS
- CLIENTS SERVICES CONSEILS : 1 ALL DE STOCKHOLM 67300 SCHILTIGHEIM
- FLAP CONSULTING : 10 RUE JOSEPH DE MAISTRE 75018 PARIS 18
- HAIRAPIAN I O : 9 RUE JEAN FRANCOIS DE LA PEROUSE 91300 MASSY
- IBC : 17 RUE FERDINAND BUISSON 59200 TOURCOING
- IMA CONSEIL : 28 RUE JOUVE 77450 MONTRY
- LIEUX UNIQUES EN NORD : 8 RUE DU PETIT SEMINAIRE 59400 CAMBRAI
- PLANET PRODUCT : 10 RUE DU MOULIN 62960 FLECHIN
- PRESTAPLUS2020 : 43 RUE MOLIERE 92120 MONTROUGE
- SCANLEASE : 2 RUE DUNOIS 75013 PARIS 13
- SORBONNE ECONOMICS : 22 RUE DE STRASBOURG 03200 VICHY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CAPSENS- DURRMEYER ANTOINE : 167 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS 3
- MUNCK ODILE MARIE : 5 RUE AU MAIRE 75003 PARIS 3
- RAYNAUD JOSEPHINE : 9 RUE AUX OURS 75003 PARIS 3
- RICARD ANTOINE : 16 RUE ELZEVIR 75003 PARIS 3
- ACCESSOIRES DISTRIBUTION : 5 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 75003 PARIS 3
- ADM SERVICES : 21 PL DE LA REPUBLIQUE 75003 PARIS 3
- ATELIER GILLES PERNET : 19 RUE CHAPON 75003 PARIS 3
- BEAU ET BIEN : 6 RUE DU PARC ROYAL 75003 PARIS 3
- HOLLYMOOD : 4 RUE DE BRAQUE 75003 PARIS 3
- IMMOBILIERE 36 GSL : 36 RUE DU GRENIER SAINT LAZARE 75003 PARIS 3
- LE TEMPLE : 19 BD DU TEMPLE 75003 PARIS 3
- MLLEMAG : 120 RUE VIEILLE DU TEMPLE 75003 PARIS 3
- SCI 13 R FROISSART : 13 RUE FROISSART 75003 PARIS 3
- SIRAM : 79 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- THESIS : 121 RUE VIEILLE DU TEMPLE 75003 PARIS 3
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CAPSENSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives