ARCHER OBLIGATIONS
Présentation générale de ARCHER OBLIGATIONS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ARCHER OBLIGATIONS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ARCHER OBLIGATIONS est situé au 12 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 25 novembre 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 799037999 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
ARCHER OBLIGATIONS à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -753 297.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ARCHER OBLIGATIONS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ARCHER OBLIGATIONS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54799037999
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ARCHER OBLIGATIONS de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- kpmg audit fs ii,
- kpmg s.a.
- moreau,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ARCHER OBLIGATIONS
- 2016-08-24 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT FS II, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A.
- 2018-10-11 : Administrateur partant : Moreau, nom d'usage : Ferrand, Carole
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg audit fs ii, :
- 2016-10-09 : TAMAR OFFICE PROPERTIES SAS (495197154)
- 2016-09-06 : AUXIA (422088476)
- 2016-01-24 : AGCO FINANCE SNC (388432023)
- 2015-09-24 : ARIAL ASSURANCE (410241657)
- 2015-03-22 : Quadrille Capital (495392458)
- 2014-10-19 : IDF PROPERTY TRADING (481465672)
- 2014-09-17 : GE REAL ESTATE FRANCE OPCI DIVERSIFIE (507977403)
- 2014-09-16 : NEUFLIZE VIE (377678917)
- 2014-09-14 : ARTEMIS (378648992)
- 2014-08-24 : SAS BRE BERCY (442889374)
- 2014-08-24 : AIX-RABELAIS (303433296)
- 2014-08-12 : ROISSY CONTINENTAL SQUARE (509128203)
- 2014-08-10 : CENTRAL EXPANSION (612046078)
- 2014-07-16 : MALAKOFF MEDERIC PARTICIPATIONS (439274366)
- 2014-01-22 : COURTANET (484454426)
- 2013-11-22 : PO DEVELOPPEMENT (500976881)
- 2013-11-19 : ROTHSCHILD CONCORDIA (499208932)
- 2013-09-27 : ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE S.A.S (301763116)
- 2013-08-23 : CREDIT SUISSE INVESTMENTS I (FRANCE) SAS (499038198)
- 2013-08-23 : CREDIT SUISSE INVESTMENTS II (FRANCE) SAS (501450035)
- kpmg s.a. :
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-29 : NeoV (803996909)
- 2021-01-24 : SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE - S.E.P.R. (383565926)
- 2021-01-20 : Japy Tech (380002360)
- 2021-01-19 : NORD BENNE (358201390)
- 2021-01-13 : COMPTOIR DES COGNACS ET SPECIALITES (379327984)
- 2021-01-05 : OSGOP (410475719)
- 2021-01-02 : TPM INVEST (883059461)
- 2021-01-02 : LE JOINT ADJI (347635070)
- 2020-12-23 : PITCH PROMOTION SNC (422989715)
- 2020-12-22 : REIMS HABITAT CHAMPAGNE-ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (392794293)
- 2020-12-22 : FTI FRANCE (513692038)
- 2020-12-22 : SQUIBAN (434861316)
- 2020-12-15 : FERN FRANCE (817963523)
- 2020-12-13 : TESCA GROUP (342545456)
- 2020-12-13 : VAYSSE (552073280)
- 2020-12-10 : DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION (352220313)
- 2020-12-08 : GRAND DAX TRES HAUT DEBIT (529193468)
- 2020-12-04 : NPL TEMPLEMARS (788677276)
- 2020-12-04 : ALTUR GESTION (491560512)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ARCHER OBLIGATIONS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ARCHER OBLIGATIONS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 799037999 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 2013-11-25 : lundi 25 novembre 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ARCHER OBLIGATIONS- CO
2017 | 382 281 393.00 | 382 281 393.00 |
2016 | 19 693.00 |
2017 | 37 000.00 |
2016 | 37 000.00 |
2017 | -753 297.00 |
2016 | -5 749.00 |
2017 | 382 281 393.00 |
2016 | 19 693.00 |
2017 | -753 297.00 |
2016 | -5 749.00 |
2017 | -753 297.00 |
2016 | -5 749.00 |
2017 | 383 016 954.00 | 6 107 462.00 |
2016 | 1 528 821.00 | 375 380 671.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ARCHER OBLIGATIONS- lundi 25 novembre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 25/11/2013N° RCS : 799037999 - Dénomination : ARTEMIS 21 - Adresse : 12 rue François 1er 75008 Paris - Activité : La prise d'intérêts ou de participations directement ou indirectement et par tous moyens dans le capital de sociétés d'entreprises ou de groupements Français ou étrangers quels que soient leur objet ou leur activité ainsi que la gestion et éventuellement la cession d'intérêts ou participations. - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général : Moris, Marta, Directeur général délégué : Dussart, Patricia, nom d'usage : Barbizet, Administrateur : Moreau, Carole, nom d'usage : Ferrand, Administrateur : Hanry, Stéphanie, nom d'usage :
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160165 publié le 24/08/2016Annonce n° 991 N° RCS : 799037999 - Dénomination : ARTEMIS 21 - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT FS II, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 19 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 30 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170102 publié le 30/05/2017Annonce n° 1648 N° RCS : 799037999 - Dénomination : ARCHER OBLIGATIONS - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 11 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180194 publié le 11/10/2018Annonce n° 2518 N° RCS : 799037999 - Dénomination : ARCHER OBLIGATIONS - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Administrateur partant : Moreau, nom d'usage : Ferrand, Carole - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 16 mai 2019: Depot des comptes
- jeudi 25 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200122 publié le 25/06/2020Annonce n° 848 N° RCS : 799037999 - Dénomination : ARCHER OBLIGATIONS - forme juridique : Société anonyme - capital : 3131465 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ARCHER OBLIGATIONS- lundi 25 novembre 2013 : Ouvert
12 RUE FRANCOIS 1ER 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ARCHER OBLIGATIONS- CASTELNAU INVEST : 1 RUE GENERAL DE CASTELNAU 67000 STRASBOURG
- FINANCIAL CENTER : RUE DU POIRIER 14650 CARPIQUET
- INVESTIGO : 21 RUE DE THANN 68200 MULHOUSE
- J.R.T. : 4 RUE PIERRE CURIE 42400 SAINT-CHAMOND
- JURINA : ALL CLAUDE BERNARD 92000 NANTERRE
- KENSAKU : 15 CHE DE LA FORGE 91200 ATHIS-MONS
- KERINVEST DEVELOPPEMENT : 24 ALL DES ALIZES 44380 PORNICHET
- LA CRAQUANTE : 1 CHE VIEUX 05100 BRIANCON
- LA FINANCIERE DE LA SONDE : 2 RTE D'IGES 08200 GLAIRE
- MGCI 2 : 11 RUE RENE JACQUES 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- PI CAPITAL FAMILIAL : 7 ALL DE CHARTRES 33000 BORDEAUX
- RBDT : 200 CHE DE SERCOURT 07800 SAINT-GEORGES-LES-BAINS
- SC CHENARD & WALCKER : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SNACKS DEVELOPPEMENT : SAINT DENIS LES LUCS 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
- SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERE DE PROFESSION LIBERALE DE MEDECINS DU DOCTEUR ROMEO MENARD : 28 RUE DE GUETTELOUP 72100 LE MANS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ARCHER OBLIGATIONS- CARRIERE MARIA : 90 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- ADDENDA : 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8
- BIL CONSULTING : 78 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- FIGARI 106 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- FOODSTOCK : 59 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- GOLD & LAB'S : 23 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8
- INEXCO VOYAGES : 29 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
- MADELEINE PRESTIGE PLUS : 16 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- MYSWEETPROD : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- NEO SEVRES : 52 RUE DE BASSANO 75008 PARIS 8
- NES PARIS : 96 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- POMJ : 84 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- RESEAU SYNERCOM FRANCE : 8 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- SEVEN LINES EUROPE : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SYND COPR DU 10 RUE SAINT SIMON 75007 PA : 52 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ARCHER OBLIGATIONSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives