ACHERNA
Présentation générale de ACHERNA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ACHERNA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ACHERNA est situé au 1 CRS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ETIENNE
C'est une grande entreprise qui a été crée le jeudi 05 décembre 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 799089271 au greffe de SAINT-ETIENNE
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 771 781,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : holding.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
ACHERNA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -6 799 767.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ACHERNA est du ressort du greffe de SAINT-ETIENNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE DE LA RESISTANCE 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0477439797 aux horaires suivants : Du lundi au jeudi : 9H00 à 12H00 et 13H00-16H00
Vendredi : 9H00 à 13H00
et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr
TVA intracommunautaire
Si ACHERNA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR28799089271
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ACHERNA de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex
- ernst & young et autres
- marque daniel georges
Les modifications survenues dans l'administration de la société ACHERNA
- 2013-12-22 : Président : MARQUE Daniel Georges Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2014-02-25 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 13 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Décembre 2013 Président : MOCHET Jean-Paul Patrick en fonction le 17 Février 2014
- 2015-10-18 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 13 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Décembre 2013 Président : DELAUNE Eric Luc Jean-Yves en fonction le 09 Octobre 2015
- 2016-04-03 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 13 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Décembre 2013 Président : MOCHET Jean-Paul Patrick en fonction le 29 Mars 2016
- 2016-09-15 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 13 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Décembre 2013 Président : REBILLARD Vincent Paul Emile en fonction le 12 Septembre 2016
- 2019-01-27 : REBILLARD Vincent Paul Emile nom d'usage : REBILLARD n'est plus président. OSTERNAUD Cédric Michel Henri nom d'usage : OSTERNAUD devient président
- 2019-08-18 : SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- 2019-11-30 : OSTERNAUD Cédric Michel Henri nom d'usage : OSTERNAUD n'est plus président. GALEY Philippe Jean-Pierre nom d'usage : GALEY devient président
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- 2021-01-20 : OCEASOFT (425014180)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- ernst & young et autres :
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-02-02 : BFORBANK (509560272)
- 2021-02-02 : LA BASTIDE DE LA TOURNE (377552377)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-31 : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN D'ARCACHON (789945409)
- 2021-01-31 : SNC TOULON METROPOLITAIN (802579961)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : SAS ROURET INVESTISSEMENT (441581030)
- 2021-01-29 : ENGIE (542107651)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : MINIMARCHÉ PUTEAU (525201091)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-26 : JURITRAVAIL (531550333)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- 2021-01-21 : SOCAMED (380815928)
- 2021-01-20 : COMPAGNIE INDUSTRIELLE & FINANCIERE D'ENTREPRISES (855800413)
- 2021-01-20 : CONDAT (420743221)
- marque daniel georges :
- 2016-12-09 : RYSTENE (824155824)
- 2016-12-09 : THORYNE (824145932)
- 2016-01-05 : CYBELIUS (817421548)
- 2016-01-05 : ILYBIS (817421159)
- 2015-12-30 : ARONIA (817381171)
- 2015-12-30 : KERRIA (817380967)
- 2015-12-30 : CARVI (817381379)
- 2012-01-05 : POMALIN (538812975)
- 2012-01-05 : MALINPO (538812405)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ACHERNA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ACHERNA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 799089271 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-12-05 : jeudi 05 décembre 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ACHERNA- CO
2020 | 24 760 913.00 | 20 685 680.00 |
2019 | 4 075 233.00 | 27 420 670.00 |
2020 | 1 771 781.00 |
2019 | 4 293 659.00 |
2020 | 20 685 680.00 |
2019 | 27 420 670.00 |
2020 | -6 799 767.00 |
2019 | -3 937 614.00 |
2020 | -2 521 881.00 |
2019 | -3 007 342.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ACHERNA- jeudi 05 décembre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/12/2013N° RCS : 799089271 - Dénomination : ACHERNA - Adresse : - Activité : holding. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président : MARQUE Daniel Georges Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- dimanche 22 décembre 2013: Creation
Bodacc A publié le 22/12/2013N° RCS : 799089271 - Dénomination : ACHERNA - Adresse : - Activité : holding. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1000.00 EUR - Administration : Président : MARQUE Daniel Georges Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- mardi 25 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140039 publié le 25/02/2014Annonce n° 1208 N° RCS : 799089271 - Dénomination : ACHERNA toutes opérations d'achat en vue de la revente de biens immobiliers et fonds de commerce, marchand de biens, Lotisseur et promoteur immobilier. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 13 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Décembre 2013 Président : MOCHET Jean-Paul Patrick en fonction le 17 Février 2014 - Modification : Modification de représentant. Modification de l'activité.
- samedi 06 septembre 2014: Depot des comptes
- dimanche 18 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150200 publié le 18/10/2015Annonce n° 376 N° RCS : 799089271 - Dénomination : ACHERNA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 13 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Décembre 2013 Président : DELAUNE Eric Luc Jean-Yves en fonction le 09 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 03 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160066 publié le 03/04/2016Annonce n° 1553 N° RCS : 799089271 - Dénomination : ACHERNA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 13 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Décembre 2013 Président : MOCHET Jean-Paul Patrick en fonction le 29 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 15 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160181 publié le 15/09/2016Annonce n° 564 N° RCS : 799089271 - Dénomination : ACHERNA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 13 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 13 Décembre 2013 Président : REBILLARD Vincent Paul Emile en fonction le 12 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 22 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 02 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170023 publié le 02/02/2017Annonce n° 873 N° RCS : 799089271 - Dénomination : ACHERNA - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 8001000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- mercredi 04 octobre 2017: Depot des comptes
- dimanche 02 septembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 27 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190019 publié le 27/01/2019Annonce n° 400 N° RCS : 799089271 - Dénomination : ACHERNA - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : REBILLARD Vincent Paul Emile nom d'usage : REBILLARD n'est plus président. OSTERNAUD Cédric Michel Henri nom d'usage : OSTERNAUD devient président - Modification : Modification de l'administration.
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190158 publié le 18/08/2019Annonce n° 842 N° RCS : 799089271 - Dénomination : ACHERNA - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- samedi 30 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190231 publié le 30/11/2019Annonce n° 383 N° RCS : 799089271 - Dénomination : ACHERNA - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : OSTERNAUD Cédric Michel Henri nom d'usage : OSTERNAUD n'est plus président. GALEY Philippe Jean-Pierre nom d'usage : GALEY devient président - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 22 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ACHERNA- jeudi 05 décembre 2013 : Ouvert
1 CRS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ETIENNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ACHERNA- COTES ET CALANQUES : CALANQUE DE NIOLON 13740 LE ROVE
- DESIGN APPART : 22 AV DE LA FOLIE 94600 CHOISY-LE-ROI
- DH INVESTISSEMENTS : RUE DES VINDITS 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- ENTREPRISE PRIVEE DE CONSTRUCTION DE BATIMENT : 7 IMP DES PAMPRES 13770 VENELLES
- FINANCIERE ADB : RTE DES DORICES 44330 VALLET
- FINANCIERE P. RABY : AUX TROIS PONTS 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
- FJ INVESTISSEMENTS : 117 AV VICTOR HUGO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- GROUPE SAINT CLAIR : 424 RUE MARIE CURIE 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- HARRY : 24 BD LECONTE DE LISLE 97434 SAINT-PAUL
- JMG HOLDING : 1 MTE DU COUVENT 71960 SOLOGNY
- MICHELY HOLDING : 1587 RTE DE SAINT TROPEZ 83310 GRIMAUD
- OEROE : QUA QUARTIER LE PUY 07200 MERCUER
- T.L.C.C. : PARC D'ACTIVITE STELYTEC 42400 SAINT-CHAMOND
- THIGROUPE : LA COINDELIERE 85530 LA BRUFFIERE
- TM HOLDING : 110 BD BARRY 13013 MARSEILLE 13
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ACHERNA- BOTO FRANCISCO : 17 RUE DE LA RESISTANCE 42000 SAINT-ETIENNE
- DIMITROV DIMITAR : 47 RUE PAUL BERT 42000 SAINT-ETIENNE
- HAMMI MANSOUR : 36 RUE VICTOR GRIGNARD 42000 SAINT-ETIENNE
- KANTAR ERDAL : 30 RUE MICHEL RONDET 42000 SAINT-ETIENNE
- MELKI RAMZI : 8 RUE DE LA COLLINE 42000 SAINT-ETIENNE
- SWIETON LISA : 92 RUE MARENGO 42000 SAINT-ETIENNE
- ZAIDI TAHAR : 19 RUE GERENTET 42000 SAINT-ETIENNE
- COPROPRIETE DE LODI : 5 RUE DE LODI 42000 SAINT-ETIENNE
- COPROPRIETE FRANCHE AMITIE : 12 RUE DE LA FRANCHE AMITIE 42000 SAINT-ETIENNE
- EXPERT CENTRE AUTO : 77 RUE BERGSON 42000 SAINT-ETIENNE
- LENS INVEST : 15 RUE CAMILLE DE ROCHETAILLEE 42000 SAINT-ETIENNE
- MONTILS : 17 RUE DE LA PRESSE 42000 SAINT-ETIENNE
- PRIM'LOIRE : RUE NECKER 42000 SAINT-ETIENNE
- SAIGNOL : 2 RUE MARCELLIN ALLARD 42000 SAINT-ETIENNE
- URBAN PROTECT : 2 ALL GIACOMO PUCCINI 42000 SAINT-ETIENNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ACHERNARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives