BIERNAT
Présentation générale de BIERNAT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BIERNAT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BIERNAT est situé au 2 RUE MAURICE CHAMPEAU 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 novembre 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 799217112 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.91B ( Travaux de couverture par éléments)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de couverture par éléments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.91B (Travaux de couverture par éléments), les activités sont :
- - la couverture des toits
- - la mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie
Mais exclus
- - les travaux d'étanchéification des toitures-terrasses (cf43.99A)
Chiffre d’affaire
BIERNAT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 17 412.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
BIERNAT est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si BIERNAT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR13799217112
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BIERNAT de part son activité de 43.91B ( Travaux de couverture par éléments) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (45.5% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (43.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- BIERNAT Catherine
- BIERNAT Christophe
Les modifications survenues dans l'administration de la société BIERNAT
- 2018-08-24 : Président : BIERNAT Christophe modification le 22 Août 2018
- 2021-01-15 : Président : BIERNAT Christophe ; Directeur général : BIERNAT Catherine
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BIERNAT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BIERNAT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 799217112 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-11-01 : vendredi 01 novembre 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 43.91B : Travaux de couverture par éléments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de couverture par éléments |
Synonyme | couvreur |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BIERNAT- CO
2019 | 490 314.00 | 430 641.00 |
2018 | 59 672.00 | 434 594.00 |
2019 | 7 500.00 |
2018 | 7 500.00 |
2019 | 17 412.00 |
2018 | 36 379.00 |
2019 | 430 641.00 |
2018 | 434 594.00 |
2019 | 194 427.00 | 17 966.00 |
2018 | 176 461.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BIERNAT- vendredi 01 novembre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/11/2013N° RCS : 799217112 - Dénomination : BIERNAT - Adresse : - Activité : couverture, maçonnerie. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Gérant : BIERNAT Christophe
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- mercredi 17 mai 2017: Depot des comptes
- vendredi 13 octobre 2017: Depot des comptes
- vendredi 24 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180160 publié le 24/08/2018Annonce n° 363 N° RCS : 799217112 - Dénomination : BIERNAT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BIERNAT Christophe modification le 22 Août 2018 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 20 novembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 02 février 2020: Depot des comptes
- jeudi 24 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200250 publié le 24/12/2020Annonce n° 2386 N° RCS : 799217112 - Dénomination : BIERNAT La couverture, maçonnerie et toutes activités liées aux travaux au moyen de cordes pour le bâtiment et l'industrie. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'activité.
- vendredi 15 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210010 publié le 15/01/2021Annonce n° 1614 N° RCS : 799217112 - Dénomination : BIERNAT La couverture, maçonnerie et toutes activités liées aux travaux au moyen de cordes pour le bâtiment et l'industrie. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BIERNAT Christophe ; Directeur général : BIERNAT Catherine - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BIERNAT- mardi 22 mars 2016 : Ouvert
2 RUE MAURICE CHAMPEAU 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - samedi 23 juin 2018 : Ouvert
50 AV JEAN MOULIN 65260 PIERREFITTE-NESTALAS - vendredi 01 juin 2018 : Ouvert
13 CHE DES CHENES 37600 SAINT-SENOCH
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BIERNAT- BOURNHONESQUE GHISLAIN : 3 RTE D'ISTOURNET 12850 SAINTE-RADEGONDE
- CAILLOT OLIVIER : 12 RUE GRANDE 08240 VAUX-EN-DIEULET
- CARAU ANGELO : 50 RUE ST FRANCOIS 57535 MARANGE-SILVANGE
- COQUART MAXIME : 16 RUE DES TOURELLES 08260 AUVILLERS-LES-FORGES
- CORBIN FABIEN : 3 RUE DES BASSES LANDES 44340 BOUGUENAIS
- COUTANT JEROME : RUE LE MARENBERT 36160 VIJON
- DELSUC PIERRE : 40 RUE DES ARRESTIEUX 33600 PESSAC
- SOURBIER GUILLAUME : PEN AR CREAC H BIHAN 29810 PLOUMOGUER
- COUVERTURE TANOU LIMITED : 1 PALK STREET
- ENTREPRISE DUCOEUR : RTE DE TOURNUS 71260 LUGNY
- FLSP DEVELOPPEMENT : 104 RUE DES TROIS BALLOTS 59560 COMINES
- GARNIER COUVERTURE ZINGUERIE : 2 RUE DU CAPITAINE YVES ALLAIS 44210 PORNIC
- RIGAUD COUVERTURE : ZA LES TARDIVIERES 35160 MONTFORT-SUR-MEU
- RIO COUVERTURE : LA BASSE VILLE NEUVE 22400 LAMBALLE-ARMOR
- SARL LELIEVRE : 22 RUE DES PRIEURS 80630 BEAUVAL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BIERNAT- AMOURA AMINE : 50 RUE BAUDIN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- AZIOSMANOFF FLORENT : 31 ALL SAINTE LUCIE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE David Arnauld : 40 RUE ERNEST RENAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- DIDIERJEAN MURIEL AUDREY : 10 RUE PAUL BERT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ELINESCU CRISTINA : 9 BD GARIBALDI 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- HAMARD HELENE : 15 BD DES ILES 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- NERET FREDERIC : 22 RUE EMILE ZOLA 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- PIOLINE DENIS : 3 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- YOUNES RAYAN : 5 ALL HENRI MATISSE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ACTISSIMA : 14 RUE L ABBE GREGOIRE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- APAUPIMASCALE : 24 RUE HENRI TARIEL 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- HABITAT ADAPTE : 4 RUE ANDRE CHENIER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- LC 2 : 11 RUE DE L ABBE DERRY 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCALE : 7 RUE DIDEROT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCI GAIA : 16 RUE MAURICE BERTEAUX 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BIERNATRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives