GROUPE WINNCARE
Présentation générale de GROUPE WINNCARE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GROUPE WINNCARE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GROUPE WINNCARE est situé au 104 AV ALBERT 1ER 92500 RUEIL-MALMAISON
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 10 janvier 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 799730759 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 22 685 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
GROUPE WINNCARE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 72 393 000.00 € pour un résultat de 5 526 000.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
GROUPE WINNCARE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si GROUPE WINNCARE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12799730759
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GROUPE WINNCARE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- chêne, philippe
- langlois-meurinne, christian,
Les modifications survenues dans l'administration de la société GROUPE WINNCARE
- 2014-03-07 : Président partant : Langlois-Meurinne, Christian, nomination du Président : Chêne, Philippe
- 2015-07-02 : Président : Chêne Philippe en fonction le 01 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 01 Octobre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 01 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Herve en fonction le 24 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : HALNA DU FRETAY Axel en fonction le 24 Juin 2015
Les autres mandats des administrateurs
- langlois-meurinne, christian, :
- 2013-02-17 : DOMAINE ROMANEIRA (528471303)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GROUPE WINNCARE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GROUPE WINNCARE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 799730759 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-01-10 : vendredi 10 janvier 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GROUPE WINNCARE- CO
2020 | 109 260 000.00 | 64 288 000.00 |
2019 | 44 974 000.00 | 68 199 000.00 |
2020 | 22 685 000.00 |
2019 | 22 685 000.00 |
2020 | 64 288 000.00 |
2019 | 68 199 000.00 |
2020 | 72 393 000.00 |
2019 | 64 118 000.00 |
2020 | 5 526 000.00 |
2019 | 5 000 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GROUPE WINNCARE- vendredi 07 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140047 publié le 07/03/2014Annonce n° 1620 N° RCS : 799730759 - Dénomination : ADFI 7 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 18606500 EUR - Administration : Président partant : Langlois-Meurinne, Christian, nomination du Président : Chêne, Philippe - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 15 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140155 publié le 15/08/2014Annonce n° 1187 N° RCS : 799730759 - Dénomination : GROUPE WINNCARE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 18606500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- jeudi 09 octobre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 09/10/2014N° RCS : 799730759 - Dénomination : GROUPE WINNCARE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 18606500.00 EUR - Administration : Président : Chêne Philippe Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
- jeudi 02 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150125 publié le 02/07/2015Annonce n° 1200 N° RCS : 799730759 - Dénomination : GROUPE WINNCARE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : Chêne Philippe en fonction le 01 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 01 Octobre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 01 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Herve en fonction le 24 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : HALNA DU FRETAY Axel en fonction le 24 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- mardi 22 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190015 publié le 22/01/2019Annonce n° 2047 N° RCS : 799730759 - Dénomination : GROUPE WINNCARE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 22684625.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GROUPE WINNCARE- jeudi 30 janvier 2014 : Fermé
18 AV MATIGNON 75008 PARIS 8 - lundi 01 septembre 2014 : Fermé
21 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8 - jeudi 01 septembre 2016 : Fermé
LA GRANDE ARCHE PAROI NORD 92800 PUTEAUX - jeudi 01 septembre 2016 : Ouvert
104 AV ALBERT 1ER 92500 RUEIL-MALMAISON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GROUPE WINNCARE- ALEXANDRE GENIX ALIMENTAIRE - EN ABREGE AGENA : 163 MTE DE LA VIE 73240 CHAMPAGNEUX
- ARC MEDITERRANEE : ZAE CANTEGALS 34440 COLOMBIERS
- BIZZ INVEST : 130 BD DE LA LIBERTE 59800 LILLE
- CAFI : 1496 RTE DES PLAGES 97354 REMIRE-MONTJOLY
- HEDOU : LA BUSNELLIERE 14410 VALDALLIERE
- HOLDING DG : TY NEOL 29470 LOPERHET
- HOLDING GAYARD : 5 RUE MONTSEC 01600 TREVOUX
- JULARYA : 85 RUE ALEXANDRE FOURNY 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- LOMI INVEST : 790 CHE DE MOURET 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- LUMIDIS : 31 RUE AUGUSTE GARNIER 44120 VERTOU
- M N B INVEST : 1 RUE DU MURGET 78380 BOUGIVAL
- REMEL : LD ROUSSEL 47500 MONTAYRAL
- SERVICE HABITAT : 21 RUE DE LA ROQUE 24100 CREYSSE
- SIVAL : 4 RUE DES TROPIQUES 38130 ECHIROLLES
- SOCIETE GVAALP : 970 RTE DE MONTELIMAR 07200 SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GROUPE WINNCARE- AMRI MAHER : 36 AV DE FOUILLEUSE 92500 RUEIL-MALMAISON
- BIVER RAYMONDE : 18 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92500 RUEIL-MALMAISON
- ISSAAD NAELLA : 13 BD RICHELIEU 92500 RUEIL-MALMAISON
- NALET PATRICE : 16 RUE CLOS BEAUREGARDS 92500 RUEIL-MALMAISON
- TORRES VANEGAS VICTOR : 13 RUE DU CHATEAU 92500 RUEIL-MALMAISON
- ASSOCIATION DES ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PETROLE ET DES MOTEURS : 228 AV NAPOLEON BONAPARTE 92500 RUEIL-MALMAISON
- ASSOCIATION SPORTIVE LA MALMAISON : 5 RUE DU PRINCE EUGENE 92500 RUEIL-MALMAISON
- COMPAGNIE DU BOIS BOUTIN : 7 RUE DU DOCTEUR ROUX 92500 RUEIL-MALMAISON
- FREE AGENCY DESIGN : 4 PAS SAINT ANTOINE 92500 RUEIL-MALMAISON
- HUSCON GLOBAL : 65 AV DE COLMAR 92500 RUEIL-MALMAISON
- IPH : 30 AV EDOUARD BELIN 92500 RUEIL-MALMAISON
- L.C.M. : 23 BD DU GAL DE GAULLE 92500 RUEIL-MALMAISON
- SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE BIOLOGISTES MEDICAUX BIO-POLE : 27 RUE MAUREPAS 92500 RUEIL-MALMAISON
- SOGEA SATOM : 9 PL DE L EUROPE 92500 RUEIL-MALMAISON
- YOOPADOM 92 : 65 AV DE COLMAR 92500 RUEIL-MALMAISON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GROUPE WINNCARERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives