SAS C'EST QUI LE PATRON
Présentation générale de SAS C'EST QUI LE PATRON
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAS C'EST QUI LE PATRON et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAS C'EST QUI LE PATRON est situé au 7 RUE SAINT GERMAIN 27400 LOUVIERS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 19 février 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 800501397 au greffe de EVREUX
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
SAS C'EST QUI LE PATRON à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 27 736.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SAS C'EST QUI LE PATRON est du ressort du greffe de EVREUX dont les coordonnées postales sont 7 RUE DE LA PETITE CITE 27003 EVREUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0232223720 aux horaires suivants : 9h-12h/14h-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evreux.fr
TVA intracommunautaire
Si SAS C'EST QUI LE PATRON est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR28800501397
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAS C'EST QUI LE PATRON de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAS C'EST QUI LE PATRON
- 2017-03-10 : Président : MOUTARDE Franck en fonction le 24 Février 2014 ; Directeur général : PEREZ Emilie en fonction le 07 Mars 2017
- 2019-04-02 : Président : MOUTARDE Franck en fonction le 24 Février 2014 ; Directeur général : PEREZ, MOUTARDE Emilie modification le 29 Mars 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAS C'EST QUI LE PATRON et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAS C'EST QUI LE PATRON |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 800501397 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-02-19 : mercredi 19 février 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAS C'EST QUI LE PATRON- CO
2019 | 1 023 871.00 | 1 000 900.00 |
2018 | 22 971.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 |
2019 | 27 736.00 |
2018 |
2019 | 1 000 900.00 |
2018 |
2019 | 842 868.00 | 453 601.00 |
2018 | 167 906.00 | 221 361.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAS C'EST QUI LE PATRON- mardi 04 mars 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 04/03/2014N° RCS : 800501397 - Dénomination : SAS C'est qui le patron - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Président : MOUTARDE Franck
- jeudi 17 avril 2014: Vente
Bodacc A publié le 21/03/2014Annonce n° 138 N° RCS : 800501397 - Dénomination : SAS C'est qui le patron 20 rue du Docteur Oursel 27000 Évreux café restaurant bar. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : Président : MOUTARDE Franck en fonction le 24 Février 2014 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : La dépeche - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SCP FREZAL 70 Jeanne d'arc 76000 ROUEN - Origine : Achat au prix stipulé de 173000 Euros
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 02 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 10 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170049 publié le 10/03/2017Annonce n° 257 N° RCS : 800501397 - Dénomination : SAS C'est qui le patron - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MOUTARDE Franck en fonction le 24 Février 2014 ; Directeur général : PEREZ Emilie en fonction le 07 Mars 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 08 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190048 publié le 08/03/2019Annonce n° 451 N° RCS : 800501397 - Dénomination : SAS C'est qui le patron l'acquisition, la propriété, l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce d'hôtel et services annexes - café restaurant bar. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- jeudi 21 mars 2019: Vente
Bodacc A publié le 19/03/2019Annonce n° 909 N° RCS : 800501397 - Dénomination : SAS C'est qui le patron 7 rue Saint-Germain 27400 Louviers hôtel restaurant et toutes activités connexes. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : L'Eveil de Pont-Audemer - Opposition : Au fonds vendu à Louviers 7 rue Saint Germain pour la validité et pour la correspondance scp d'Avocats DHALLUIN 80 Impasse Rollon 76230 BOIS GUILLAUME.- Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 830000 Euros
- mardi 02 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190065 publié le 02/04/2019Annonce n° 599 N° RCS : 800501397 - Dénomination : SAS C'est qui le patron l'acquisition, la propriété, l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce d'hôtel et services annexes - café restaurant bar. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MOUTARDE Franck en fonction le 24 Février 2014 ; Directeur général : PEREZ, MOUTARDE Emilie modification le 29 Mars 2019 - Modification : Modification de l'adresse du siège.Modification de représentant.Modification de la date de début d'activité.
- mardi 02 avril 2019: Vente
Bodacc A publié le 12/03/2019Annonce n° 495 N° RCS : 848591145 - Dénomination : SAS PHILIPPE GRONNIER 20 rue du Docteur Oursel 27000 Évreux café-restaurant-bar. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 5000.00 EUR - Administration : Président Associé unique : GRONNIER Philippe en fonction le 28 Février 2019 - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : Eure Infos - Opposition : me ALZONNE-PAYS notaire à Conches en Ouche 24 place du général de Gaulle où domicile a été élu à cet effet pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 200000 Euros
- vendredi 12 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190073 publié le 12/04/2019Annonce n° 271 N° RCS : 800501397 - Dénomination : SAS C'est qui le patron - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom commercial.-,.
- vendredi 19 mars 2021: Depot des comptes
- vendredi 19 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAS C'EST QUI LE PATRON- jeudi 07 mars 2019 : LE PETIT BRUIT DE L'OEUF DUR Fermé
20 RUE DU DOCTEUR OURSEL 27000 EVREUX - jeudi 07 mars 2019 : LE PRE SAINT GERMAIN Ouvert
7 RUE SAINT GERMAIN 27400 LOUVIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAS C'EST QUI LE PATRON- BRIAND NICOLAS : 132 RUE DE LAGNY 93100 MONTREUIL
- CHANIMBAUD COLETTE : 5 PL DU HUIT MAI 63360 GERZAT
- FAURE JEAN : QUAI DES MAISONNETTES 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
- FICHBEN JACQUES : AV DE LA LIBERATION 33740 ARES
- MERLET GILLES : 7 AV RENE FROGER 05100 BRIANCON
- AUBERGE DE LA POSTE : 141 RUE EMILE DOURDET 87400 SAUVIAT-SUR-VIGE
- CHALET EVE : 3001 RTE EDMOND DE ROTHSCHILD 74120 MEGEVE
- CLS FUSION : 24 RUE DU MARECHAL JUIN 94700 MAISONS-ALFORT
- EUROP HOTEL : 13 RUE DU LEUGHENAER 59140 DUNKERQUE
- LE CHALET D'ANTOINE : 187 RTE EDMOND DE ROTHSCHILD 74120 MEGEVE
- LE PHOENIX : PL LE VILLAGE 05260 ANCELLE
- MOUNTAIN BASE LOCATIONS : 74 PL EDMOND DESAILLOUD 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
- PIC DE LA BELLE ETOILE : 38580 LE HAUT-BREDA
- SARL BERGER-FIACRE : CHEZ FOUCHE 86510 BRUX
- SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES : 24 LES LECQUES 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAS C'EST QUI LE PATRON- BAPTISTA DA SILVA GONCALVES JOSE : 18 RUE JEAN FERMANEL 27400 LOUVIERS
- DURAND CATHERINE : 11 RUE FRANCOIS DE MALHERBE 27400 LOUVIERS
- HEBERT CHRISTOPHE : 1 RUE DU QUAI 27400 LOUVIERS
- LESUEUR PATRICK : 91 RUE ROGER SALENGRO 27400 LOUVIERS
- ALFLOVIVA. LM : 23 RUE DUPONT DE L EURE 27400 LOUVIERS
- AYONIS : RUE DU PORT 27400 LOUVIERS
- CRM TECHNOLOGIE : 15 RUE DE VENABLES 27400 HEUDEBOUVILLE
- ERGOSUM : 39 RUE D'EVREUX 27400 ACQUIGNY
- ESPACE FITNESS LOUVIERS : 10 RUE DES ENTREPOTS 27400 LOUVIERS
- EURARMA : 45 AV WINSTON CHURCHILL 27400 LOUVIERS
- INTERTEK FRANCE : LE VALOTIN 27400 HEUDEBOUVILLE
- L'ABU DHABI : 11 RUE DES QUATRE MOULINS 27400 LOUVIERS
- SCI DE LA VALLEE : 10 RUE DES POMPIERS 27400 LOUVIERS
- SCI LE PRE DES ROSEAUX : ZAE DES PATIS 27400 ACQUIGNY
- SCI SAINT HILDEVERT : 5 IMP SAINT HILDEVERT 27400 LOUVIERS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAS C'EST QUI LE PATRONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives