CHEZ GUN
Présentation générale de CHEZ GUN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CHEZ GUN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CHEZ GUN est situé au 170 AV LEDRU ROLLIN 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 13 février 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 800741985 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
CHEZ GUN à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 20 400.00 € pour un résultat de -639.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
CHEZ GUN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CHEZ GUN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15800741985
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CHEZ GUN de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- apak, funda
- babur,
- babur,
- babur, mehmet ;
- turk,
- turk,
Les modifications survenues dans l'administration de la société CHEZ GUN
- 2019-04-04 : Gérant partant : Babur, Mehmet ; nomination du Gérant : Babur, nom d'usage : Balta, Beyaz
- 2020-03-13 : Gérant partant : Babur, nom d'usage : Balta, Beyaz ; nomination du Gérant : Turk, nom d'usage : Daskin, Makbule
- 2021-01-15 : Gérant partant : Turk, nom d'usage : Daskin, Makbule ; nomination du Gérant : Apak, Funda
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CHEZ GUN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CHEZ GUN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 800741985 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2014-02-13 : jeudi 13 février 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CHEZ GUN- 110
2017 | 125 865.00 | 102 165.00 |
2016 | 23 700.00 |
2017 | 5 000.00 |
2016 |
2017 | 165 108.00 |
2016 |
2017 | 102 165.00 |
2016 |
2017 | 20 400.00 |
2016 |
2017 | -639.00 |
2016 |
2017 | -1 351.00 |
2016 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CHEZ GUN- mardi 11 mars 2014: Vente
Bodacc A publié le 27/02/2014Annonce n° 1167 N° RCS : 800741985 - Dénomination : CHEZ GUN 170 avenue Ledru-Rollin 75011 Paris Sandwicherie, Saladerie, vente sans fabrication de Viennoiseries et pâtisserie. - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 5000 EUR - Administration : Gérant : Schumann, Eric Claude Julien. - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : Le Parisien - Opposition : au fonds vendu 170 avenue Ledru-Rollin 75011 Paris pour la validité, Cabinet Grand Auzas & Associés avocats 6 rue Paul Valéry 75116 Paris pour la correspondance . - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 90000,00 euros.
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- dimanche 03 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 04 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190067 publié le 04/04/2019Annonce n° 4672 N° RCS : 800741985 - Dénomination : CHEZ GUN - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 5000 EUR - Administration : Gérant partant : Babur, Mehmet ; nomination du Gérant : Babur, nom d'usage : Balta, Beyaz - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 13 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200052 publié le 13/03/2020Annonce n° 1153 N° RCS : 800741985 - Dénomination : CHEZ GUN - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 5000 EUR - Administration : Gérant partant : Babur, nom d'usage : Balta, Beyaz ; nomination du Gérant : Turk, nom d'usage : Daskin, Makbule - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 15 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210010 publié le 15/01/2021Annonce n° 954 N° RCS : 800741985 - Dénomination : CHEZ GUN - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 5000 EUR - Administration : Gérant partant : Turk, nom d'usage : Daskin, Makbule ; nomination du Gérant : Apak, Funda - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CHEZ GUN- lundi 01 octobre 2018 : SUCRE SALE Ouvert
170 AV LEDRU ROLLIN 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CHEZ GUN- FREGONA EMMANUEL : 10 AV VINGT QUATRE AOUT 06600 ANTIBES
- LEBAUPIN DOMINIQUE : LE BOURG 63330 LA CELLETTE
- MORANGE LYDIE : 27 RUE MOREL LADEUIL 63000 CLERMONT-FERRAND
- ALF-ECO : LD LASBARTHES 47300 BIAS
- DU PRE SAINT GEORGES : ZA DU DOUAIRE SAINT AIGNAN 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
- PAT & PHIL : 7 BD HENRI POINCARE 95200 SARCELLES
- RAMA : 40 RUE DOCTEUR PIERRE RICHELMI 06300 NICE
- SCI 3JS : BD DE LA MARNE 97200 FORT-DE-FRANCE
- SCI AKATIAN : 251 RUE DU ROMARIN 34830 CLAPIERS
- SCI BRICE ET DOUGLAS : HOTEL MONT VERNON APPT 1732 97150 SAINT MARTIN
- SCI DU 79 BOULEVARD DU GENERAL DELAMBRE : 79 BD DU GENERAL DELAMBRE 95100 ARGENTEUIL
- SCI Y.V.N.F. : 537 RUE VICTOR HUGO 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JPMS : 8 CHE DES BONNETTES 52100 SAINT-DIZIER
- TIAN : 22 AV DE LA MEDITERRANEE 34810 POMEROLS
- TSAC : 2 RTE DE CORLY 74100 VETRAZ-MONTHOUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CHEZ GUN- FAUSSURIER JULIEN : 35 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
- LOUVET ANNE : 11 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS 11
- NAZZARI DI CALABIANA WILCOX VANDA MARGHERITA : 128 RUE SAINT MAUR 75011 PARIS 11
- PENVEN THIERRY : 16 PAS LHOMME 75011 PARIS 11
- AGENCE CAPELINE : 40 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS 11
- CLEM : 55 BD DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- DELEPIERRE-EQUIPEMENT-FORMATION-INFORMATIQUE (D.E.F.I.) : 33 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
- ENTREPRISE GENERALE DE RENOVATION : 84 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- M'ZA ZOU : 5 RUE DU COMMANDANT LAMY 75011 PARIS 11
- MOST PRIMEURS : 260 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- SCI ARY : 102 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- SCI HABACHI : 100 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- SCI PEUPEU : 8 RUE DE CRUSSOL 75011 PARIS 11
- SMOKO : 307 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
- SMPA TRANSMAR ET ETUDE MEL : 11 RUE KELLER 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CHEZ GUNRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives