INNIT
Présentation générale de INNIT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société INNIT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société INNIT est situé au 76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 mars 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 800801003 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 909 464,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 72.19Z ( Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles)
L'activité déclarée au greffe est : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 72.19Z (Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- - la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- - recherche-développement en sciences naturelles
- - recherche-développement en ingénierie et technologie
- - recherche-développement en sciences médicales
- - recherche-développement en agronomie
- - recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
Chiffre d’affaire
INNIT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -114 443.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
INNIT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si INNIT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44800801003
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à INNIT de part son activité de 72.19Z ( Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- garcia reynosio, eugenio
- innit international sca ;
- minvielle lagos, eugenio
Les modifications survenues dans l'administration de la société INNIT
- 2015-07-16 : Commissaire aux comptes titulaire : PREMIER MONDE en fonction le 04 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ANCETTE ET ASSOCIES en fonction le 04 Mars 2014 Président : INNIT INTERNATIONAL SCA en fonction le 07 Juillet 2015
- 2015-07-16 : Président : INNIT INTERNATIONAL SCA en fonction le 07 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 07 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 07 Juillet 2015
- 2016-02-10 : nomination du Directeur général : Garcia Reynosio, Eugenio
- 2020-02-18 : Président partant : INNIT INTERNATIONAL SCA ; nomination du Président : Minvielle Lagos, Eugenio ; Directeur général partant : Garcia Reynosio, Eugenio
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société INNIT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | INNIT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 800801003 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-03-01 : samedi 01 mars 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 72.19Z : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Recherche-développement scientifique |
Division | Recherche-développement en sciences physiques et naturelles |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de INNIT- CO
2019 | 161 539.00 | 143 502.00 |
2018 | 18 036.00 | 261 674.00 |
2019 | 909 464.00 |
2018 | 909 465.00 |
2019 | -114 443.00 |
2018 | 18 098.00 |
2019 | 143 502.00 |
2018 | 261 674.00 |
2019 | -114 443.00 |
2018 | -41 952.00 |
2019 | -114 443.00 |
2018 | 18 098.00 |
2019 | 444 937.00 |
2018 | 444 937.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société INNIT- jeudi 16 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150134 publié le 16/07/2015Annonce n° 2047 N° RCS : 800801003 - Dénomination : INNIT - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PREMIER MONDE en fonction le 04 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET ANCETTE ET ASSOCIES en fonction le 04 Mars 2014 Président : INNIT INTERNATIONAL SCA en fonction le 07 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 16 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150134 publié le 16/07/2015Annonce n° 2053 N° RCS : 800801003 - Dénomination : INNIT - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 55464.98 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 16 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150134 publié le 16/07/2015Annonce n° 2059 N° RCS : 800801003 - Dénomination : INNIT - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : INNIT INTERNATIONAL SCA en fonction le 07 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 07 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : M. B. V. ET ASSOCIES en fonction le 07 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 04 septembre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 04/09/2015N° RCS : 800801003 - Dénomination : INNIT - Adresse : 76 rue de la Pompe 75116 Paris - Activité : Activité de recherche et développement dans le domaine de la santé et de L'agroalimentaire et l'homologation et la commercialisation de produits et procédés résultant de ces activités. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 55464.98 EUR - Administration : Président : INNIT INTERNATIONAL SCA, Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS, Commissaire aux comptes suppléant : M.B.V. ET ASSOCIES.
- mardi 15 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 10 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160028 publié le 10/02/2016Annonce n° 1305 N° RCS : 800801003 - Dénomination : INNIT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 55464.98 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Garcia Reynosio, Eugenio - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 31 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160170 publié le 31/08/2016Annonce n° 605 N° RCS : 800801003 - Dénomination : INNIT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 412464.98 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 20 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 20 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180179 publié le 20/09/2018Annonce n° 4960 N° RCS : 800801003 - Dénomination : INNIT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 909464.98 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 08 décembre 2019: Depot des comptes
- mardi 18 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200034 publié le 18/02/2020Annonce n° 1372 N° RCS : 800801003 - Dénomination : INNIT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 909464.98 EUR - Administration : Président partant : INNIT INTERNATIONAL SCA ; nomination du Président : Minvielle Lagos, Eugenio ; Directeur général partant : Garcia Reynosio, Eugenio - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 20 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société INNIT- jeudi 06 août 2015 : Fermé
1 RUE GARNIER 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - mardi 26 novembre 2019 : Ouvert
76 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société INNIT- BOISSIERE CEDRIC : 21 RUE DE MONTREUX 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
- PATERNE FRANK : 19 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- ABILIAN : 172 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14
- ASS DEVEL ANESTHESIE CHIRURGIE ORTHOPEDI : 19 RUE PAUL BERT 42000 SAINT-ETIENNE
- ASS SCIENT STEPHAN TRAITE AFFECT RENALE : AV ALBERT RAIMOND 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
- ASSOCIATION L ARBRE DE NEWTON : 117 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS 15
- AYSSE HOLDING SARL : 6 RUE D ARLON
- BIOGENY : 11 RUE DE L OBSERVATOIRE 87000 LIMOGES
- BIOMAPAS : 109 SAVANORIU AVENUE
- ITK ORCHARDS : AV DE L'EUROPE 34830 CLAPIERS
- KINTSU TECHNOLOGIES : AV DE ST BALDOU 84300 CAVAILLON
- KLIPAIR : 142 RUE DU PIC DU MIDI D OSSAU 64170 SERRES-SAINTE-MARIE
- LABO.DVD.PROD : 10 RUE AUGUSTIN FRESNEL 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- MACROGEN INC : 60 24 GASAN DON GEUMCHEONGU
- SUMMUM 3D : 47 RUE MESLAY 75003 PARIS 3
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société INNIT- FOURNEL MORGANE : 2 RUE DEBROUSSE 75116 PARIS 16
- LAGAYETTE CHARLES : 104 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- VEYSSET FREDERIQUE : 7 RUE SCHEFFER 75116 PARIS 16
- BATIPART SOPHIA HOLDING : 9 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS 16
- CONSULAT GENERAL DE LA REPUB ARGENTINE : 6 RUE CIMAROSA 75116 PARIS 16
- ETABLISSEMENTS DERVILLE : 14 RUE DES SABLONS 75116 PARIS 16
- FTK1 : 8 RUE EUGENE LABICHE 75116 PARIS 16
- SARL BOME IMMOBILIER : 21 BD JULES SANDEAU 75116 PARIS 16
- SCI ARROSA : 12 RUE D ANDIGNE 75116 PARIS 16
- SCI SOLERE : 4 RUE MARBEAU 75116 PARIS 16
- SCM ALMA MEDICALE : 3 AV PRESIDENT WILSON 75116 PARIS 16
- SELARL DE CHIRU DENTI FREDERICK GAULTIER : 24 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16
- SOC IMMOBILIERE BOULOGNE BILLANCOURT : 33 RUE GALILEE 75116 PARIS 16
- SOC INDEPENDANT CONSULTANT AIDE DECISION : 9 RUE DE SONTAY 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. 9 11 RUE JEAN JACQUES ROUSSEA : 27 RUE NICOLO 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société INNITRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives