AMPERE GESTION
Présentation générale de AMPERE GESTION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AMPERE GESTION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AMPERE GESTION est situé au 33 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 11 mars 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 801075474 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 345 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
AMPERE GESTION à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 17 151 000.00 € pour un résultat de 2 441 000.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
AMPERE GESTION est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si AMPERE GESTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24801075474
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AMPERE GESTION de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AMPERE GESTION
- 2018-01-31 : nomination du Président du directoire : Mahé, Vincent ; nomination du Membre du directoire : Mahé, Vincent ; nomination du Membre du directoire : Romieu, nom d'usage : Caillard, Nathalie ; nomination du Membre du directoire : Petillot, Marc ; nomination du Président et membre du conseil de surveillance : Chazelle, Yves ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Lecuivre, Clément ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Tachene, nom d'usage : Fremont, Anne
- 2021-02-24 : nomination du Membre du directoire : Delatte, Florian ; Président et membre du conseil de surveillance partant : Chazelle, Yves ; nomination du Président et membre du conseil de surveillance : Grave, Anne-Sophie
- 2021-03-19 : nomination du Membre du directoire : Petillot, Marc ; Directeur général délégué partant : Petillot, Marc
- 2021-05-19 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Chignard, nom d'usage : Veaute, Anne ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AMPERE GESTION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AMPERE GESTION |
Sigle de l'unité légale | AMPERE GESTION SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 801075474 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-03-11 : mardi 11 mars 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AMPERE GESTION- CO
2020 | 29 404 000.00 | 29 404 000.00 |
2019 | 21 690 000.00 |
2020 | 5 345 000.00 |
2019 | 5 345 000.00 |
2020 | 1 958 000.00 |
2019 | 1 171 000.00 |
2020 | 29 404 000.00 |
2019 | 21 690 000.00 |
2020 | 17 151 000.00 |
2019 | 12 991 000.00 |
2020 | 2 441 000.00 |
2019 | 1 199 000.00 |
2020 | 1 958 000.00 |
2019 | 1 171 000.00 |
2020 | 21 610 000.00 |
2019 | 21 610 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AMPERE GESTION- mardi 11 mars 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/03/2014N° RCS : 801075474 - Dénomination : AMPERE GESTION SAS - Adresse : 100-104 avenue de France 75013 Paris - Activité : Fournir conseils en investissements immobiliers, effectuer études et recherches en immobilier, fournir tout service administratif lié à l'immobilier ou aux investissements immobiliers. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : Président : Mahé, Vincent, Directeur général délégué : Romieu, Nathalie, nom d'usage : Caillard, Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant : Veaute, Anne.
- mardi 12 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150090 publié le 12/05/2015Annonce n° 2000 N° RCS : 801075474 - Dénomination : AMPERE Gestion SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1750000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et le sigle
- jeudi 03 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150233 publié le 03/12/2015Annonce n° 1720 N° RCS : 801075474 - Dénomination : AMPERE Gestion SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 4750000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 09 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160155 publié le 09/08/2016Annonce n° 1313 N° RCS : 801075474 - Dénomination : AMPERE Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5345500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et le capital (augmentation)
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 31 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180021 publié le 31/01/2018Annonce n° 1063 N° RCS : 801075474 - Dénomination : AMPERE Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5345500 EUR - Administration : nomination du Président du directoire : Mahé, Vincent ; nomination du Membre du directoire : Mahé, Vincent ; nomination du Membre du directoire : Romieu, nom d'usage : Caillard, Nathalie ; nomination du Membre du directoire : Petillot, Marc ; nomination du Président et membre du conseil de surveillance : Chazelle, Yves ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Lecuivre, Clément ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Tachene, nom d'usage : Fremont, Anne - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 14 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180217 publié le 14/11/2018Annonce n° 1116 N° RCS : 801075474 - Dénomination : AMPERE Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5345500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 24 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210038 publié le 24/02/2021Annonce n° 1667 N° RCS : 801075474 - Dénomination : AMPERE Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5345500 EUR - Administration : nomination du Membre du directoire : Delatte, Florian ; Président et membre du conseil de surveillance partant : Chazelle, Yves ; nomination du Président et membre du conseil de surveillance : Grave, Anne-Sophie - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 19 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210055 publié le 19/03/2021Annonce n° 3380 N° RCS : 801075474 - Dénomination : AMPERE Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5345500 EUR - Administration : nomination du Membre du directoire : Petillot, Marc ; Directeur général délégué partant : Petillot, Marc - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 19 mai 2021: Modification
Bodacc B n°20210097 publié le 19/05/2021Annonce n° 2149 N° RCS : 801075474 - Dénomination : AMPERE Gestion - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5345500 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Chignard, nom d'usage : Veaute, Anne ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CBA - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 20 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AMPERE GESTION- lundi 05 novembre 2018 : Fermé
100 AV DE FRANCE 75013 PARIS 13 - mardi 01 septembre 2020 : Ouvert
33 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AMPERE GESTION- AMP : 45 RTE NATIONALE 08110 BLAGNY
- ANTIN IMMO HOLDING : 12 QUAI PERRACHE 69002 LYON 2EME
- BRET & CO : 47 RUE DE LA COTE ST LOUIS 92380 GARCHES
- BUSINESS ADRIEN D. : 13 AV ALEXIS PESSOT 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- CLEMATITE : 8 RUE DE LA PAIX 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- FAMILY HOLDING : 16 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 93260 LES LILAS
- HADASA : 124 QUAI LOUIS BLERIOT 75016 PARIS 16
- HOLDING V.S.V : 120 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14
- J.M. PARTICIPATION : 14 RUE DU DOC GABRIEL CHEVALLIER 41100 VENDOME
- MARIANDCO : 11 PL BELLECOUR 69002 LYON 2EME
- MRS : 75 RUE CHAZIERE 69004 LYON 4EME
- PATYNE : 17 RUE GUERNESEY 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
- RCH INVEST : 180 RUE FEBVOTTE 37000 TOURS
- TERRAE : 19 RUE DE LA FECHT 68230 WALBACH
- TGMP : 1 RUE D AUDIERNE 29200 BREST
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AMPERE GESTION- BADJI YANCOUBA : 19 RUE DE CROULEBARBE 75013 PARIS 13
- BERGES CLAIRE : 27 BD DE L HOPITAL 75013 PARIS 13
- BOURHIS NICOLAS : 33 RUE DES TERRES AU CURE 75013 PARIS 13
- BURNICHON GREGORY : 15 RUE LAHIRE 75013 PARIS 13
- GOUMANE TENE : 14 RUE WATTEAU 75013 PARIS 13
- SEJOURNE MAX : 84 RUE VERGNIAUD 75013 PARIS 13
- SYLLA BAKARY : 5 PL DE VENETIE 75013 PARIS 13
- ASSOCIATION PROMETHEI : 65 RUE DES GRANDS MOULINS 75013 PARIS 13
- COLINE CHERBONNEL SARL UNIPERSONNELLE : 23 RUE CHARLES FOURIER 75013 PARIS 13
- FONCIERE NRU 2020 : 21 QUAI D AUSTERLITZ 75013 PARIS 13
- LA FERME DE RECOLTE : 1 RUE FULTON 75013 PARIS 13
- LERF 15 : 41 RUE BARRAULT 75013 PARIS 13
- NGUYEN CHAU FRERES : 93 AV D IVRY 75013 PARIS 13
- SOCIETE SYSTEME IMMEDIAT EUROPE SSIE : 183 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- SYND COPR 40 PL JULES FERRY 92 MONTR : 194 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS 13
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AMPERE GESTIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives