FLYINLYON
Présentation générale de FLYINLYON
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FLYINLYON et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FLYINLYON est situé au 48 ANCIENNE ROUTE DE GRENOBLE 69800 SAINT-PRIEST
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 28 mars 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 801440157 au greffe de LYON
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 246 326,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.51Z ( Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs)
L'activité déclarée au greffe est : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.51Z (Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la formation dans des activités sportives donnée à des groupes ou des individus par des camps ou des écoles. Les écoles de formation sportive de jour et celles offrant un hébergement sont également incluses. Cette sous-clas
Mais exclus
- - l'enseignement culturel (cf85.52Z)
Chiffre d’affaire
FLYINLYON à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 3 915 809.00 € pour un résultat de 318 299.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
FLYINLYON est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 0472606980 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr
TVA intracommunautaire
Si FLYINLYON est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10801440157
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FLYINLYON de part son activité de 85.51Z ( Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ars, emmanuel
- lafleur, stéphanie juliette,
- martin saint leon, clement,
- ward, simon,
Les modifications survenues dans l'administration de la société FLYINLYON
- 2014-09-10 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Vendôme Audit et Conseil, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lessard, Erwan
- 2015-01-02 : nomination du Directeur général : Lafleur, Stéphanie Juliette
- 2015-10-09 : Président partant : Martin Saint Leon, Clement, nomination du Président : Ward, Simon, Directeur général partant : Lafleur, Stéphanie Juliette, nomination du Directeur général : Ars, Emmanuel
- 2016-09-09 : WARD Simon nom d'usage : WARD n'est plus président. DECOT Philippe Antoine Jean nom d'usage : DECOT devient président. Société à responsabilité limitée DECOLOMB devient directeur général. ARS Emmanuel nom d'usage : ARS n'est plus directeur général. SA KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant.
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FLYINLYON et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FLYINLYON |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 801440157 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-03-28 : vendredi 28 mars 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 85.51Z : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs |
Synonyme | formation sportive |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FLYINLYON- CO
2018 | 10 202 086.00 | 9 494 807.00 |
2017 | 707 279.00 | 9 334 614.00 |
2018 | 1 246 326.00 |
2017 | 1 246 326.00 |
2018 | 316 364.00 |
2017 | 229.00 |
2018 | 9 494 807.00 |
2017 | 9 334 614.00 |
2018 | 3 915 809.00 | 3 915 809.00 |
2017 | 3 271 971.00 |
2018 | 318 299.00 |
2017 | -380 376.00 |
2018 | 316 364.00 |
2017 | 229.00 |
2018 | 7 284 440.00 | 1 436 659.00 |
2017 | 5 843 241.00 | 4 540.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FLYINLYON- mercredi 10 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140173 publié le 10/09/2014Annonce n° 2508 N° RCS : 801440157 - Dénomination : FLYIN' LYON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 260000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Vendôme Audit et Conseil, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lessard, Erwan - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- vendredi 02 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150001 publié le 02/01/2015Annonce n° 1935 N° RCS : 801440157 - Dénomination : FLYIN' LYON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 260000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Lafleur, Stéphanie Juliette - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 03 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150066 publié le 03/04/2015Annonce n° 850 N° RCS : 801440157 - Dénomination : FLYIN' LYON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 800000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 09 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150194 publié le 09/10/2015Annonce n° 1413 N° RCS : 801440157 - Dénomination : FLYIN' LYON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 800000 EUR - Administration : Président partant : Martin Saint Leon, Clement, nomination du Président : Ward, Simon, Directeur général partant : Lafleur, Stéphanie Juliette, nomination du Directeur général : Ars, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 09 décembre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 09/12/2015N° RCS : 801440157 - Dénomination : FLYIN' LYON - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration :
- mercredi 10 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 09 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160177 publié le 09/09/2016Annonce n° 2557 N° RCS : 801440157 - Dénomination : FLYIN' LYON - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 1246326.00 EUR - Administration : WARD Simon nom d'usage : WARD n'est plus président. DECOT Philippe Antoine Jean nom d'usage : DECOT devient président. Société à responsabilité limitée DECOLOMB devient directeur général. ARS Emmanuel nom d'usage : ARS n'est plus directeur général. SA KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification du capital. Modification de l'administration.
- dimanche 07 janvier 2018: Depot des comptes
- mardi 23 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180015 publié le 23/01/2018Annonce n° 2904 N° RCS : 801440157 - Dénomination : FLYIN' LYON La création, l'exploitation, la gestion, la commercialisation auprès de particuliers et/ou de professionnels, d'un complexe sportif et ludique lié à la pratique de la chute libre en intérieur et/ou toute activité annexe ou connexe. La création, l'exploitation, la gestion, la commercialisation auprès de particuliers et/ou de professionnels, de toutes activités accessoires et liées à la gestion et l'animation d'un complexe destiné à l'accueil du grand public et/ou des professionnels, telles que notamment, toute activité de restauration, de bar et débit de boisson, de garderie, d'accueil de séminaires, mise à disposition de locaux et de salles de réunions, encadrement de groupes, organisation et animation d'évènementiels, de séances ou de stage de formation dans le cadre de la pratique de la chute libre en salle. - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- dimanche 23 décembre 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FLYINLYON- vendredi 30 octobre 2015 : Fermé
18 RUE TRUFFAUT 75017 PARIS 17 - mardi 30 avril 2019 : Ouvert
RUE DIEUDONNE COSTE 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON - lundi 11 avril 2016 : Ouvert
48 ANCIENNE ROUTE DE GRENOBLE 69800 SAINT-PRIEST
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FLYINLYON- BUSSON MARIELLE : LIEU DIT MAISON NEUVE 03300 MOLLES
- CAZAU AMANDINE : 405 CHE DE COTON 26120 CHATEAUDOUBLE
- DANIEAU GERALD : CAMARET TENNIS CLUB 84850 CAMARET-SUR-AIGUES
- FORTIN LAURENT : LE BOURG 61500 AUNOU-SUR-ORNE
- HOUSELSTEIN MARIE HELENE MIREILL : RUE DES METIERS D'ANTAN 71260 PERONNE
- LEGRE DAMIEN : 324 CHE DES ENVERS 74560 LA MURAZ
- LEJEUNE FREDERIC : 6 RUE DU DALHIA 97221 CARBET
- MARTIN JEAN : COURCHEVEL 1850 73120 COURCHEVEL
- MATHIEU JEAN : 5 RUE DES BOUDIERES 88250 LA BRESSE
- MOTTAIS ANDRE MARIE CHARLES : 59 RUE SENNECON 49680 VIVY
- RODRIGO KARINE : 8 RUE DE LOUMET 09100 ESCOSSE
- SAINT UPERY THOMAS : 2 RUE DE LA RAILLERE 65110 CAUTERETS
- STRAPPAZZON PASCAL : ECOLE DE SKI FRANCAIS 74230 MANIGOD
- VAT MAXIME : AV AVENUE SEMBRANCHER 30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
- AMITABHA : 7 RUE DU FER A CHEVAL 34700 LODEVE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FLYINLYON- DI SOTTO GUY : 20 RUE DU HUIT MAI 1945 69800 SAINT-PRIEST
- DJEDJIG CHAKIB : 15 RUE DE LA CORDIERE 69800 SAINT-PRIEST
- HUSSLER ROLAND : 46 RUE D AREZZO 69800 SAINT-PRIEST
- JULIEN ANABELLE : 86 AV JEAN JAURES 69800 SAINT-PRIEST
- KADEIFA YASSINE : 5 RUE HENRI VERNEUIL 69800 SAINT-PRIEST
- TOULOUSE YVES : 45 RUE LOUIS BRAILLE 69800 SAINT-PRIEST
- 4 F COM : 9 RUE DU PROGRES 69800 SAINT-PRIEST
- BARBER COIFF : 41 BD EDOUARD HERRIOT 69800 SAINT-PRIEST
- DEMO : 35 AV CLEMENT ADER 69800 SAINT-PRIEST
- FABRE PASCAL : 15 RUE DE LA CORDIERE 69800 SAINT-PRIEST
- LES FEES DU LOGIS : 17 CHE DU CHARBONNIER 69800 SAINT-PRIEST
- PIZZERIA DU VILLAGE : 21 GRANDE RUE 69800 SAINT-PRIEST
- RADICI PLASTICS FRANCE : 65 RUE DU DAUPHINE 69800 SAINT-PRIEST
- SC MAHUTO : 19 RUE DANTON 69800 SAINT-PRIEST
- SCI KEY : 64 RUE DU DAUPHINE 69800 SAINT-PRIEST
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FLYINLYONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives