INVISSYS
Présentation générale de INVISSYS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société INVISSYS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société INVISSYS est situé au 18 AV CASSIOPEE 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 02 mai 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 802367458 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 72.19Z ( Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles)
L'activité déclarée au greffe est : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 72.19Z (Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- - la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- - recherche-développement en sciences naturelles
- - recherche-développement en ingénierie et technologie
- - recherche-développement en sciences médicales
- - recherche-développement en agronomie
- - recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
Chiffre d’affaire
INVISSYS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 407 177.00 € pour un résultat de 13 842.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
INVISSYS est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si INVISSYS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR50802367458
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à INVISSYS de part son activité de 72.19Z ( Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société INVISSYS
- 2017-11-24 : Président : VIGIER Alexandre en fonction le 21 Novembre 2017
- 2018-10-26 : Président : VIGIER Alexandre en fonction le 21 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : FERTE AUDIT en fonction le 24 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : FERTE Eric en fonction le 24 Octobre 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société INVISSYS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | INVISSYS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 802367458 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-05-02 : vendredi 02 mai 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 72.19Z : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Recherche-développement scientifique |
Division | Recherche-développement en sciences physiques et naturelles |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de INVISSYS- 110
2019 | 564 994.00 | 483 423.00 |
2018 | 81 570.00 | 345 477.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 | 10 000.00 |
2019 | 427 385.00 |
2018 | 305 270.00 |
2019 | 483 423.00 |
2018 | 345 477.00 |
2019 | 407 177.00 |
2018 | 229 015.00 |
2019 | 13 842.00 |
2018 | 15 209.00 |
2019 | 13 842.00 |
2018 | 21 081.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société INVISSYS- vendredi 02 mai 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/05/2014N° RCS : 802367458 - Dénomination : INVISSYS - Adresse : - Activité : la recherche, le développement l'intégration et la commercialisation de Sytèmes électroniques mécaniques et logiciels appliqués à l'observation, la supervision, la surveillance et la sécurité. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Président : DERIEN Philippe
- mercredi 29 mars 2017: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 24 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170226 publié le 24/11/2017Annonce n° 1051 N° RCS : 802367458 - Dénomination : INVISSYS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VIGIER Alexandre en fonction le 21 Novembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 26 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180205 publié le 26/10/2018Annonce n° 459 N° RCS : 802367458 - Dénomination : INVISSYS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VIGIER Alexandre en fonction le 21 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : FERTE AUDIT en fonction le 24 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : FERTE Eric en fonction le 24 Octobre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société INVISSYS- vendredi 06 novembre 2020 : Fermé
25 RUE MARCEL ISSARTIER 33700 MERIGNAC - vendredi 06 novembre 2020 : Ouvert
18 AV CASSIOPEE 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société INVISSYS- ARMAND SOPHIE : 18 AV EDOUARD AYNARD 69130 ECULLY
- BREHIER REMI : 5 PL CAUCHARD 14680 BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
- CASATI ROBERTO : 33 RUE DE CROULEBARBE 75013 PARIS 13
- CHAUVEAU PHILIPPE : 30 RUE FELIBIEN 44000 NANTES
- CHAUVIN ANNE : 18 LOTISSEMENT FRAIR UNIS 97190 LE GOSIER
- DEVAUX LUC : FERME DE SAINTE MARTHE 41200 MILLANCAY
- AFARED : 26 AV DU DOCTEUR ARNOLD NETTER 75012 PARIS 12
- ALCEA : 15 AV LIOTARD 17250 PONT L'ABBE D'ARNOULT
- ASS RECHERC HEPATO PEDIATRIQUE : 78 RUE DU GENERAL LECLERC 94270 LE KREMLIN-BICETRE
- BIOPLANTE : 3 RUE FLORIMOND DESPREZ 59242 CAPPELLE-EN-PEVELE
- CIRCUL'EGG : 46 RUE DE LA CITE MODERNE 92160 ANTONY
- FISHINGCELL : 25 RUE MOULIN DE LA VIERGE 75014 PARIS 14
- LABORATOIRE D'ETUDES ET DE PRATIQUES DES ONDES SONORES ET DES FREQUENCES BIO-PHYSIQUES : 12 PL MARECHAL LYAUTEY 69006 LYON 6EME
- OCEAN PHYSICS EUROPE : 8 PL DU VIEUX MARCHE 29290 SAINT-RENAN
- ZENITH LG : RUE H HONORE D ESTIENNE D ORVES 56100 LORIENT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société INVISSYS- CAINERO SOPHIE : 3 RUE RONSARD 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- CHAMPAGNE PATRICK : 9 RUE GUY DE MAUPASSANT 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- COSNARD PATRICE : 2 RUE GEORGES ALMON 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- COUILLAULT ANNE-LISE : 157 RTE DE CORBIAC 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- DE JESUS MARTINS MARLENE : 141 AV MONTAIGNE 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- JULIEN MATHIEU : 16 IMP DES CHENES 33160 SALAUNES
- PRUD HOMME NICOLAS : 2 AV VOLTAIRE 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- CLUB D ENTREPRISES PORTES DU MEDOC : 1 RUE FRANCOIS MITTERRAND 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- EURL ARIBAUD : 19 ALL DU PAS DE LA TOURTE 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
- MARJO : 6 RUE CHARLES NICOLLE 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- PAROISSE DE ST MEDARD ST AUBIN : 146 AV MONTAIGNE 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- QUADRIBAT : 92 CHE LAFON 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- SCI CELIMENE : 10 ALL DU MOULIN A VENT 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
- SCI MONICA : 1 RUE LOUIS BRAILLE 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- WEBPERFECT : 57 ALL DES CIGALES 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société INVISSYSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives