VIVERT
Présentation générale de VIVERT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VIVERT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VIVERT est situé au 47 ALL DU PORTUGAL 62118 MONCHY-LE-PREUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 20 juin 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 803614221 au greffe de ARRAS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.21Z ( Services des traiteurs)
L'activité déclarée au greffe est : Achat, vente, négoce de tous fruits et légumes, et plus généralement de tous produits alimentaires.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.21Z (Services des traiteurs), les activités sont :
- - la fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l'endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière
Mais exclus
- - la préparation d'aliments périssables destinés à la revente (cf10.89Z)
- - le commerce de détail d'aliments périssable (cf47)
Chiffre d’affaire
VIVERT à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 2 065 862.00 € pour un résultat de -657 565.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
VIVERT est du ressort du greffe de ARRAS dont les coordonnées postales sont 13 RUE ROGER SALENGRO 62008 ARRAS
Le greffe peut être appelé au 0321242525 aux horaires suivants : 9h-12h/14h-16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr
TVA intracommunautaire
Si VIVERT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR19803614221
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VIVERT de part son activité de 56.21Z ( Services des traiteurs) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (70.2% des salariés)
- 00953 : Charcuterie de détail (9.7% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (6.4% des salariés)
- 01267 : Pâtisserie (4.4% des salariés)
- 00992 : Boucherie (2.7% des salariés)
- 01266 : Restauration de collectivités (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- demex (sas)
- demex,
- lombart quentin
- mazars acea,
- mazars acea,
- ovart bruno
- ovart, bruno,
- unternehr guillaume
- unternehr, guillaume
- van dijk, jean-philippe,
- van dijk, jean-philippe.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VIVERT
- 2014-07-21 : Président : DEMEX, Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ACEA, Commissaire aux comptes suppléant : Van Dijk, Jean-Philippe.
- 2016-10-09 : Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ACEA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ovart, Bruno, Commissaire aux comptes suppléant partant : Van Dijk, Jean-Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Unternehr, Guillaume
- 2019-05-16 : Président : LOMBART Quentin ; Directeur général : DEMEX (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : OVART Bruno ; Commissaire aux comptes suppléant : UNTERNEHR Guillaume
- 2019-06-04 : Président : DEMEX (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : OVART Bruno ; Commissaire aux comptes suppléant : UNTERNEHR Guillaume
Les autres mandats des administrateurs
- demex (sas) :
- 2018-06-01 : POULIQUEN SAS (636320533)
- lombart quentin :
- 2020-06-08 : LOMBART INVESTISSEMENTS (883979726)
- mazars acea, :
- 2016-07-29 : DISPEO (529192304)
- 2015-10-14 : CITE NUMERIQUE (377559646)
- 2014-11-18 : SYNERGIE (378183594)
- 2014-09-25 : IMMOBILIERE CAP TAIA (788058626)
- 2014-02-25 : LIONHEART SAS (489507491)
- 2014-02-20 : LOGISTIQUE France SAS (530675222)
- mazars acea, :
- 2016-07-29 : DISPEO (529192304)
- 2015-10-14 : CITE NUMERIQUE (377559646)
- 2014-11-18 : SYNERGIE (378183594)
- 2014-09-25 : IMMOBILIERE CAP TAIA (788058626)
- 2014-02-25 : LIONHEART SAS (489507491)
- 2014-02-20 : LOGISTIQUE France SAS (530675222)
- ovart bruno :
- 2006-03-01 : OVART BRUNO (489027540)
- ovart, bruno, :
- 2016-03-29 : ESINOR (333773265)
- unternehr guillaume :
- 2019-01-30 : SCI IMPULSION (847858552)
- 2018-08-12 : SCI LA CHARRUE (824635254)
- van dijk, jean-philippe. :
- 2015-08-03 : SCELL-IT DIFFUSION (812890929)
- 2013-06-10 : SIGNEE (793355140)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VIVERT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VIVERT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 803614221 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-06-20 : vendredi 20 juin 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 56.21Z : Services des traiteurs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Traiteurs et autres services de restauration |
Activite | Services des traiteurs |
Synonyme | traiteur |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VIVERT- CO
2018 | 964 138.00 | 902 302.00 |
2017 | 61 836.00 | 819 409.00 |
2018 | 400 000.00 |
2017 | 100 000.00 |
2018 | -645 527.00 |
2017 | -512 803.00 |
2018 | 902 302.00 |
2017 | 819 409.00 |
2018 | 2 065 862.00 | 2 331 667.00 |
2017 | 265 805.00 | 1 204 724.00 |
2018 | -657 565.00 |
2017 | -513 570.00 |
2018 | -645 527.00 |
2017 | -512 803.00 |
2018 | 474 435.00 | 15 000.00 |
2017 | 453 103.00 | 6 332.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VIVERT- vendredi 20 juin 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/06/2014N° RCS : 803614221 - Dénomination : DEMEX FRUIT & VEG - Adresse : 6 rue Louis Neel 59260 Lezennes - Activité : Achat, vente, négoce de tous fruits et légumes, et plus généralement de tous produits alimentaires. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : Président : DEMEX, Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ACEA, Commissaire aux comptes suppléant : Van Dijk, Jean-Philippe.
- lundi 21 juillet 2014: Creation
Bodacc A publié le 21/07/2014N° RCS : 803614221 - Dénomination : DEMEX FRUIT & VEG - Adresse : 6 rue Louis Neel 59260 Lezennes - Activité : Achat, vente, négoce de tous fruits et légumes, et plus généralement de tous produits alimentaires. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : Président : DEMEX, Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ACEA, Commissaire aux comptes suppléant : Van Dijk, Jean-Philippe.
- vendredi 01 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160065 publié le 01/04/2016Annonce n° 875 N° RCS : 803614221 - Dénomination : DEMEX WEB L'achat, la vente, le négoce de tous produits par tous vecteurs de distribution, notamment le Web. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'activité de l'établissement principal
- mardi 28 juin 2016: Depot des comptes
- dimanche 09 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160198 publié le 09/10/2016Annonce n° 1250 N° RCS : 803614221 - Dénomination : DEMEX WEB - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 10000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ACEA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Ovart, Bruno, Commissaire aux comptes suppléant partant : Van Dijk, Jean-Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Unternehr, Guillaume - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 23 février 2018: Depot des comptes
- dimanche 24 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180119 publié le 24/06/2018Annonce n° 980 N° RCS : 803614221 - Dénomination : VIVERT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 400000 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital
- mardi 16 avril 2019: Depot des comptes
- jeudi 16 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190094 publié le 16/05/2019Annonce n° 1959 N° RCS : 803614221 - Dénomination : VIVERT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LOMBART Quentin ; Directeur général : DEMEX (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : OVART Bruno ; Commissaire aux comptes suppléant : UNTERNEHR Guillaume - Modification : Modification survenue sur l'administration
- mardi 04 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190106 publié le 04/06/2019Annonce n° 2399 N° RCS : 803614221 - Dénomination : VIVERT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DEMEX (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : OVART Bruno ; Commissaire aux comptes suppléant : UNTERNEHR Guillaume - Modification : Modification survenue sur l'administration
- vendredi 07 juin 2019: Jugement
Bodacc A publié le 07/06/2019Annonce n° 2386 N° RCS : 803614221 - Dénomination : VIVERT 47 allée du Portugal 62118 Monchy-le-Preux Services des traiteurs - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 24 Mai 2019 , désignant administrateur SELARL AJC représentée par Maître Jean Luc MERCIER 4, avenue de Flandre - 59700 Marcq en baroeul avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Maître Jérôme THEETTEN 35-37, rue Roger Salengro - 62000 Arras . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com. - Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
- jeudi 28 novembre 2019: Jugement
Bodacc A publié le 28/11/2019Annonce n° 1800 N° RCS : 803614221 - Dénomination : VIVERT 47 allée du Portugal 62118 Monchy-le-Preux Services des traiteurs - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître Jérôme THEETTEN 35-37, rue Roger Salengro - 62000 Arras . - Nature : Jugement de conversion en liquidation judiciaire
- samedi 26 décembre 2020: Jugement
Bodacc A publié le 26/12/2020Annonce n° 4390 N° RCS : 803614221 - Dénomination : VIVERT 47 allée du Portugal 62118 Monchy-le-Preux Services des traiteurs - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication. - Nature : Dépôt de l'état des créances
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VIVERT- mardi 13 décembre 2016 : Fermé
6 RUE LOUIS NEEL 59260 LEZENNES - mardi 26 novembre 2019 : Ouvert
47 ALL DU PORTUGAL 62118 MONCHY-LE-PREUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VIVERT- BACH SABINE : 40 RUE DE LA FERME STE ELISABETH 57670 VIBERSVILLER
- CURTAT BASIL : 19 QUAI DU 4 SEPTEMBRE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- JOUSSEMET NADEGE : 11 RTE DE PAVOL 33141 VILLEGOUGE
- KHAIRIG MOKARAHMA : AV JULES GUESDE 59124 ESCAUDAIN
- LESEURRE ERIC : 72 RUE DU GILLIARD 10330 CHAVANGES
- MODINI MYRIAM : 9 RUE PASTEUR 11430 GRUISSAN
- PEREIRA FRADE GASPAR LINA : 372 RUE GEORGES VIGNERON 83600 FREJUS
- RAHIMI HAMID : 73 RUE ERNEST RENAN 92000 NANTERRE
- RENAULT BEATRICE : LA CHEZE 22350 PLUMAUDAN
- RIBOT MARINE : LD LES GENTIANES 72380 SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE
- STERN NICOLAS : 29 RUE CHATEAUREDON 13001 MARSEILLE 1
- ESPACE TROPICAL : 99 RUE GABRIEL PERI 94400 VITRY-SUR-SEINE
- KJ : 172 CRS DU QUATORZE JUILLET 33210 LANGON
- LITTLE GINGER : 2 RUE HARELLE 57000 METZ
- MARMITE : 37 AV CARNOT 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VIVERT- HENEBOIS SYLVIE : 44 RUE DE BIACHE 62118 PLOUVAIN
- LEGRAND NICOLAS : 41 RUE DE WANCOURT 62118 MONCHY-LE-PREUX
- PERUS CHRISTOPHE : 17 RUE DES ETANGS 62118 FAMPOUX
- CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : PL ROGER SALENGRO 62118 BIACHE-SAINT-VAAST
- COMITE REGIONAL NORD PDC CANOE KAYAK : 4 RUE GAMBETTA 62118 BIACHE-SAINT-VAAST
- DEVILS PERCUSSION : 15 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 62118 ROEUX
- JDS SIGNALETIQUE : 16 RUE DES MESANGES 62118 BIACHE-SAINT-VAAST
- LES BELLES ANCIENNES DE LA VALLEE DE LA SCARPE : 63 RUE JOFFRE 62118 BIACHE-SAINT-VAAST
- MUSIQUE SAINTE CECILE : RUE DES ETANGS 62118 FAMPOUX
- SATCOMS NETWORKS : 18 CHE DE CROISETTE 62118 ROEUX
- SCI BELLIMMO : 6 RUE GAMBETTA 62118 BIACHE-SAINT-VAAST
- SCI DE LA FERME : 21 RUE EUGENE DUMOND 62118 ROEUX
- SCI DU 26 RUE CLEMENCEAU : 106 RUE JOFFRE 62118 BIACHE-SAINT-VAAST
- SOCIETE FINANCIERE COQUIDE : ALL DU PORTUGAL 62118 MONCHY-LE-PREUX
- YMAGEC : 97 RUE DU MARECHAL JOFFRE 62118 BIACHE-SAINT-VAAST
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VIVERTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives