SELAS IPSO
Présentation générale de SELAS IPSO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SELAS IPSO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SELAS IPSO est situé au 323 RUE SAINT MARTIN 75003 PARIS 3
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 octobre 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 804697449 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral par action simplifiée au capital de 64 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.21Z ( Activité des médecins généralistes)
L'activité déclarée au greffe est : Activité des médecins généralistes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.21Z (Activité des médecins généralistes), les activités sont :
- - les consultations données et les soins dispensés dans le domaine de la médecine générale par les médecins généralistes
Mais exclus
- - les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- - les activités des sages-femmes et les activités paramédicales comme celles des infirmières et des physiothérapeutes (cf86.90)
Chiffre d’affaire
SELAS IPSO à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -19 467.00 € grace à 4 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
SELAS IPSO est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SELAS IPSO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR09804697449
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SELAS IPSO de part son activité de 86.21Z ( Activité des médecins généralistes) sont :
- 01147 : Cabinets médicaux (48% des salariés)
- 00897 : Services interentreprises de médecine du travail (31.5% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (18.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] derepas, philippe ;
- audit legal et contractuel ; modification du
- derepas sasso organisation
Les modifications survenues dans l'administration de la société SELAS IPSO
- 2018-10-17 : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT LEGAL ET CONTRACTUEL ; modification du Commissaire aux comptes titulaire Derepas, Philippe ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DEREPAS SASSO ORGANISATION
Les autres mandats des administrateurs
- derepas sasso organisation :
- 2021-01-24 : LA SIROLAISE DE CONSTRUCTION (313425902)
- 2021-01-19 : COMPAGNIE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ET COMMERCIAL (332249887)
- 2021-01-19 : CHATEAU ROUBINE (398500769)
- 2021-01-17 : LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION (442849790)
- 2020-12-04 : SOCIETE DU CENTRE AERONAUTIQUE DE L'ESTEREL (398074781)
- 2020-12-03 : FRANCE COLLECTIVITES Invest. (831055363)
- 2020-12-03 : LES PRAIRIES DE LA MER (602037640)
- 2020-11-30 : VILLA D'ESTE (380671461)
- 2020-11-30 : DI PIU (750710246)
- 2020-11-26 : CLOS DES OLIVIERS GRIMAUD (823445911)
- 2020-11-24 : 7HUGS LABS (799970538)
- 2020-09-29 : SIVEA PCS ENTREPRISE (477580419)
- 2020-09-18 : PRO-G (389292178)
- 2020-09-18 : Groupe Noeva (828439968)
- 2020-07-15 : ETABLISSEMENTS ROGER DUFOUR SAS (055800015)
- 2020-04-09 : ALLOVER (823716204)
- 2020-03-31 : 1 CHECK (752552240)
- 2020-03-19 : HORUS PHARMA (445317043)
- 2020-03-03 : ALOHA SEA FOOD (452557127)
- 2020-02-02 : BEMORE FRANCE (434100236)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SELAS IPSO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SELAS IPSO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 804697449 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5785 Société d'exercice libéral par action simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-10-01 : mercredi 01 octobre 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 86.21Z : Activité des médecins généralistes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Activité des médecins et des dentistes |
Activite | Activité des médecins généralistes |
Synonyme | médecin, médecin généraliste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SELAS IPSO- CO
2018 | 1 270 602.00 | 985 547.00 |
2017 | 285 055.00 | 1 012 699.00 |
2018 | 64 000.00 |
2017 | 48 000.00 |
2018 | -19 467.00 |
2017 | 89 047.00 |
2018 | 985 547.00 |
2017 | 1 012 699.00 |
2018 | 1 054 262.00 | 230 400.00 |
2017 | 586 129.00 | 237 733.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SELAS IPSO- mercredi 01 octobre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/10/2014N° RCS : 804697449 - Dénomination : SELAS IPSO - Adresse : 323 rue Saint-Martin 75003 Paris - Activité : Exercice de la profession de médecin. - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 48000 EUR - Administration : Président : Benque, Marie, Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT LEGAL ET CONTRACTUEL, Commissaire aux comptes suppléant : Derepas, Philippe.
- jeudi 17 novembre 2016: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 17 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180198 publié le 17/10/2018Annonce n° 682 N° RCS : 804697449 - Dénomination : SELAS IPSO - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 64000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT LEGAL ET CONTRACTUEL ; modification du Commissaire aux comptes titulaire Derepas, Philippe ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DEREPAS SASSO ORGANISATION - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 22 mai 2020: Modification
Bodacc B n°20200098 publié le 22/05/2020Annonce n° 2594 N° RCS : 804697449 - Dénomination : SELAS IPSO - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 112000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SELAS IPSO- mardi 16 juin 2020 : Ouvert
151 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19 - mercredi 22 juillet 2020 : Ouvert
151 AV D'ITALIE 75013 PARIS 13 - mercredi 22 juillet 2020 : Ouvert
55 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11 - mardi 31 décembre 2019 : Ouvert
323 RUE SAINT MARTIN 75003 PARIS 3
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SELAS IPSO- ANTON PATRICK : 27 RUE D ALSACE 68200 MULHOUSE
- ATANASIU DIANA CARMEN : 179 BD DE L ARIANE 06300 NICE
- BELLIARD JEAN : 27 RUE DE KERJOUANNEAU 29300 QUIMPERLE
- CASAL DAMIA : 7 ALL NOTRE DAME 81540 SOREZE
- DELHON-BUGARD CLOTILDE : 30 RUE DE TAMBOUR 51100 REIMS
- DERDOUCH SONIA : 6 RUE DU TERTRE 28630 NOGENT-LE-PHAYE
- ENJOLRAS BERNARD : 8 PL EDOUARD SOLDANI 83460 LES ARCS
- GIRAUDON KARINE : 42 AV DES RIBAS 13770 VENELLES
- LAGARDE JACQUES : 1 AV DE TOULOUSE 32600 L'ISLE-JOURDAIN
- LOTITO BRUNELLE : 47 AV DE LA COTE D'ARGENT 33470 LE TEICH
- VASSOGNE CELINE : 10 RUE CHARLES BATAILLE 44300 NANTES
- VINCHENT ERIC : 66 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET
- CENTRE MEDICO-SPORTIF : AV COLONEL TEYSSIER 81000 ALBI
- MAISON DE SANTE DE RIEUX-VOLVESTRE : 1 RUE DU FOSSE DU PREAU 31310 RIEUX-VOLVESTRE
- SELARL DR SARRON : 17 RUE NATIONALE 37000 TOURS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SELAS IPSO- ARDUINI ELISA : 106 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- BARBIER PAUL MARIE : 25 RUE BERANGER 75003 PARIS 3
- DONNET SANDRINE : 60 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3
- MARCADIER OPHELIE : 41 RUE DE POITOU 75003 PARIS 3
- MICHELOT SOIZIC : 34 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- MORAND JEAN-PIERRE : 19 RUE DES FILLES DU CALVAIRE 75003 PARIS 3
- ADAR IMMO : 41 RUE VOLTA 75003 PARIS 3
- BUREAU EUROPEEN INST RABBINIQUE NEGUEV : 157 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS 3
- CILGERE ENERGIES : 19 RUE MICHEL LE COMTE 75003 PARIS 3
- DMC DIARAMA MILLENIUM COMPANY : 7 RUE MESLAY 75003 PARIS 3
- ELEONORE : 7 RUE DES FONTAINES DU TEMPLE 75003 PARIS 3
- ONE UP COMPANY : 49 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- PAROISSE ST NICOLAS CHAMPS : 49 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3
- SYND COPR DU 1 RUE VILLEHARDOUIN 75003 P : 1 RUE VILLEHARDOUIN 75003 PARIS 3
- SYND COPRO DU 48 RUE BEAUBOURG : 48 RUE BEAUBOURG 75003 PARIS 3
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SELAS IPSORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives