BELIDOR
Présentation générale de BELIDOR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BELIDOR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BELIDOR est situé au 85 CHE DU BEAU VEZE 83320 CARQUEIRANNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 15 septembre 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 804865533 au greffe de TOULON
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 4 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : contractant général dans le domaine du bâtiment.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
BELIDOR à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 295 684.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
BELIDOR est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si BELIDOR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR55804865533
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BELIDOR de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- truttmann christian
Les modifications survenues dans l'administration de la société BELIDOR
- 2014-10-12 : Président : TRUTTMANN Christian
- 2015-04-30 : Président : TRUTTMANN Christian en fonction le 30 Septembre 2014 Directeur général : ETIENNE Francis en fonction le 22 Avril 2015
- 2016-11-15 : Président : TRUTTMANN Christian en fonction le 30 Septembre 2014 ; Directeur général : TSUI WAI GNANE Prisca en fonction le 09 Novembre 2016
- 2018-06-12 : Président : TRUTTMANN Christian en fonction le 30 Septembre 2014 ; Directeur général : RIVIERE Sylvie en fonction le 08 Juin 2018
- 2018-07-20 : Président : TRUTTMANN Christian en fonction le 30 Septembre 2014
Les autres mandats des administrateurs
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BELIDOR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BELIDOR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 804865533 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-09-15 : lundi 15 septembre 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BELIDOR- CO
2017 | 628 985.00 | 625 873.00 |
2016 | 3 112.00 | 102 873.00 |
2017 | 4 000.00 |
2016 | 4 000.00 |
2017 | 295 684.00 |
2016 | 39 887.00 |
2017 | 625 873.00 |
2016 | 102 873.00 |
2017 | 325 788.00 |
2016 | 325 788.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BELIDOR- lundi 15 septembre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/09/2014N° RCS : 804865533 - Dénomination : BELIDOR - Adresse : - Activité : contractant général dans le domaine du bâtiment. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4000.00 EUR - Administration : Président : TRUTTMANN Christian
- dimanche 12 octobre 2014: Creation
Bodacc A publié le 12/10/2014N° RCS : 804865533 - Dénomination : BELIDOR - Adresse : - Activité : contractant général dans le domaine du bâtiment. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4000.00 EUR - Administration : Président : TRUTTMANN Christian
- jeudi 30 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150084 publié le 30/04/2015Annonce n° 1242 N° RCS : 804865533 - Dénomination : BELIDOR assistance à maîtrise d'ouvrage, délégation à maîtrise d'ouvrage, formation et conseil aux entreprises, accompagnement et développement de tous réseaux de partenaires, filiales et franchises. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TRUTTMANN Christian en fonction le 30 Septembre 2014 Directeur général : ETIENNE Francis en fonction le 22 Avril 2015 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Modification de représentant.
- jeudi 08 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150193 publié le 08/10/2015Annonce n° 1606 N° RCS : 804865533 - Dénomination : BELIDOR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Cessation d'activité de la société à compter du 13 août 2015.
- lundi 30 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150231 publié le 30/11/2015Annonce n° 3786 N° RCS : 804865533 - Dénomination : BELIDOR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- jeudi 22 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 15 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160222 publié le 15/11/2016Annonce n° 1385 N° RCS : 804865533 - Dénomination : BELIDOR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TRUTTMANN Christian en fonction le 30 Septembre 2014 ; Directeur général : TSUI WAI GNANE Prisca en fonction le 09 Novembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 21 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170117 publié le 21/06/2017Annonce n° 1479 N° RCS : 804865533 - Dénomination : BELIDOR assistance à maîtrise d'ouvrage, délégation à maîtrise d'ouvrage, formation et conseil aux entreprises, accompagnement et développement de tous réseaux de partenaires, filiales et franchises. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Reprise de l'activité après suspension..
- jeudi 09 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 12 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180110 publié le 12/06/2018Annonce n° 816 N° RCS : 804865533 - Dénomination : BELIDOR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TRUTTMANN Christian en fonction le 30 Septembre 2014 ; Directeur général : RIVIERE Sylvie en fonction le 08 Juin 2018 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 20 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180136 publié le 20/07/2018Annonce n° 1350 N° RCS : 804865533 - Dénomination : BELIDOR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TRUTTMANN Christian en fonction le 30 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BELIDOR- mardi 30 décembre 2014 : Fermé
9 PL DE LA REPUBLIQUE 83130 LA GARDE - jeudi 13 août 2015 : Fermé
1217 AV JEAN MONNET 83190 OLLIOULES - mardi 30 avril 2019 : Ouvert
85 CHE DU BEAU VEZE 83320 CARQUEIRANNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BELIDOR- BUFFET DOMINIQUE : 829 CHE DE LA RIBIERE 84570 MORMOIRON
- DELOS MARIE-LAURE : LOT SICAF 97122 BAIE-MAHAULT
- FALDUTO GIOVANNI BATISTA : 614 BD DU FARON 83200 TOULON
- LIKION ALEXANDRE : 204 LOT BELLES VUES MONTALEGRES 97129 LAMENTIN
- NOUIS SANDRA : 1037 RTE DE CARPENTRAS 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
- RENON JACQUES : 84 LE MARERET 83600 LES ADRETS-DE-L'ESTEREL
- SAMAMA MICHELE : 14 RUE POISSONNIERE 75002 PARIS 2
- SCHMITT ANNE-CLAIRE : 91 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT
- VEILLARD STEPHANE : 20 RUE EDITH PIAF 44330 LA CHAPELLE-HEULIN
- ACADEMIE DU PERSONNEL DE MAISON - LYON : 21 RUE DE LA TETE D'OR 69006 LYON 6EME
- CENTRE INFORMATIQUE DE PARIS ONLINE : 28 RUE DES CARMES 75005 PARIS 5
- L'HOMME DEBOUT : 2 RUE AUGUSTIN FRESNEL 57070 METZ
- SOC DE MEDECINE DE LA VILLE DE DOUAI : PL D ARMES 59500 DOUAI
- VALPART : ST ISIDORE 06200 NICE
- VDT FORMATION : 12 RUE MARQUISE DU CHATELET 54300 LUNEVILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BELIDOR- BONIFAIT SYLVIE : 21 AV GENERAL DE GAULLE 83320 CARQUEIRANNE
- BOULPIQUANTE FABIEN : RUE HENRI COUFOURIER 83320 CARQUEIRANNE
- BROC WILLY : 140 AV DU VAL DE L EOLIENNE 83320 CARQUEIRANNE
- CHUPIN MAXIME : LE CANEBAS 83320 CARQUEIRANNE
- DELLA ROSSA AUDREY : 21 AV GENERAL DE GAULLE 83320 CARQUEIRANNE
- IRASTORZA KARINE : 13 AV DOCTEUR PLOMB 83320 CARQUEIRANNE
- MASSICART ERIC : 235 AV DU GRAND CHENE 83320 CARQUEIRANNE
- PEYRE DE FABREGUES LIONEL : 129 AV DU VAL DE L EOLIENNE 83320 CARQUEIRANNE
- RAMEL JACKIE : CHE DE LA VENTOURESSE 83320 CARQUEIRANNE
- RAMONE REMI : CHE DU BEAU VEZE 83320 CARQUEIRANNE
- VEZZARO OLIVIER : 41 AV JEAN JAURES 83320 CARQUEIRANNE
- ATI : LE BEAU VEZE 83320 CARQUEIRANNE
- FONT BRUN : 1790 AV DE FONT BRUN 83320 CARQUEIRANNE
- ROUX COOKING TRAVEL : 274 CHE DE LA VENELLE 83320 CARQUEIRANNE
- SYNERGY INVEST : LE BEAU VEZE 83320 CARQUEIRANNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BELIDORRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives