ARTUR INVEST
Présentation générale de ARTUR INVEST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ARTUR INVEST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ARTUR INVEST est situé au 2 RUE TURGOT 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 10 octobre 2014 et qui est immatriculée sous le numéro 805318896 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agents et courtiers d'assurances
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- - les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
Chiffre d’affaire
ARTUR INVEST à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ARTUR INVEST est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ARTUR INVEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10805318896
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ARTUR INVEST de part son activité de 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances) sont :
- 02247 : Entreprises de courtage d'assurances réassurances (46.5% des salariés)
- 02335 : Agences générales d'assurances (32.1% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (8% des salariés)
- 00915 : Expertises évaluations industrielles commerciales (3.3% des salariés)
- 01951 : Cabinets d'expertises en automobiles (2% des salariés)
- 00438 : Sociétés d'assurances échelons intermédiaires (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ARTUR INVEST
- 2020-02-07 : nomination du Président : Lamarque, Steve Gaël ; modification du Directeur général Martin, Chrystèle Michèle Françoise ; nomination du Directeur général : Millischer, Xavier Christian François
- 2021-02-07 : Directeur général partant : Millischer, Xavier Christian François
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ARTUR INVEST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ARTUR INVEST |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 805318896 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-10-10 : vendredi 10 octobre 2014 |
Activité principale de l'unité légale | 66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ARTUR INVESTIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ARTUR INVEST- lundi 10 octobre 2016: Depot des comptes
- samedi 21 octobre 2017: Depot des comptes
- jeudi 21 février 2019: Depot des comptes
- vendredi 07 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200027 publié le 07/02/2020Annonce n° 1287 N° RCS : 805318896 - Dénomination : ARTUR INVEST - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 666700 EUR - Administration : nomination du Président : Lamarque, Steve Gaël ; modification du Directeur général Martin, Chrystèle Michèle Françoise ; nomination du Directeur général : Millischer, Xavier Christian François - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- dimanche 07 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210026 publié le 07/02/2021Annonce n° 1757 N° RCS : 805318896 - Dénomination : ARTUR INVEST - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 666700 EUR - Administration : Directeur général partant : Millischer, Xavier Christian François - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ARTUR INVEST- lundi 09 septembre 2019 : Fermé
31 RUE HENRI BROSSE 69310 PIERRE-BENITE - lundi 09 septembre 2019 : Ouvert
2 RUE TURGOT 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ARTUR INVEST- CHERKI RICHARD : 13 RUE DE LA TALLANDIERE 77410 CLAYE-SOUILLY
- DE FONROCQUE MERCIE YVES : 79 AV DE LA REPUBLIQUE 33200 BORDEAUX
- HENRI ERIC : 5 RUE DE LA VERRERIE 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
- KRYNSKI STEPHANE : 39 RUE FONNEUVE 33500 LIBOURNE
- LAVERGNE FREDERIC : 24 RUE DE CLAMART 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- PETIT LAURA : 18 BD LEX 83120 SAINTE-MAXIME
- PIERROT LAETITIA : 18 IMP MONVOISIN 62740 FOUQUIERES-LES-LENS
- ROY EMMANUELLE : 25 PL DU CORNET 25250 L'ISLE-SUR-LE-DOUBS
- TRESSENS ARNAUD : 84 RTE D ALBI 31240 SAINT-JEAN
- 5 ASSUR : 6 RUE ARISTIDE BRIAND 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- BT ASSURANCE : 6 PL DU GAL DE GAULLE 92330 SCEAUX
- GLOBAL PACIFIC SOLUTIONS : 4 RUE DE LA PETITE GARENNE 78920 ECQUEVILLY
- INTER MONEY TRANSFER : 753 RTE DE LA COLLE 06270 VILLENEUVE-LOUBET
- PREVOYANCE PATRIMOINE RETRAITE - PREPARE : 7 RUE DU CHAMP DE MARS 54300 CHANTEHEUX
- SORASSUR SUD : 402 RTE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ARTUR INVEST- SPINASSE AUDE : 5 VLA BALLU 75009 PARIS 9
- ALLIANCE INTERNATIONALE INFORMATIQUE : 6 RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 9
- CONSEIL ECO FRANCE INSTALLATION : 44 RUE RODIER 75009 PARIS 9
- CRETEIL EUROPARC : 22 RUE DROUOT 75009 PARIS 9
- FRANCE TRAVAUX EXPRESS ET SCE ANNEXES : 41 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 9
- HPVA HOTELS MANAGEMENT : 12 RUE VIGNON 75009 PARIS 9
- JDV : 23 RUE RICHER 75009 PARIS 9
- KER GINETTE : 50 RUE DE DOUAI 75009 PARIS 9
- LE GROS VENTRE : 7 RUE DE MONTYON 75009 PARIS 9
- NEW COSMETIC FRANCE : 44 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9
- OPERA CONCORDA : 32 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS 9
- SCI GOBERT : 49 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- SYND COPR DU 79 RUE DE LEVIS 75017 PA : 43 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- SYND COPRO 12 RUE ROUGEMONT : 12 RUE ROUGEMONT 75009 PARIS 9
- SYND.COPR. 7 BD DE REUILLY 75012 PARIS R : 23 RUE CHAUCHAT 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ARTUR INVESTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives