ENENS
Présentation générale de ENENS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ENENS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ENENS est situé au 316 RUE BENJAMIN DELESSERT 77127 LIEUSAINT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 10 janvier 2015 et qui est immatriculée sous le numéro 809164239 au greffe de MELUN
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.71Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.71Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes), les activités sont :
- - charbon de bois, charbon, coke, bois de chauffage, naphte
- - gaz de pétrole liquéfié, butane et propane
- - huiles de graissage et graisses lubrifiantes, produits pétroliers raffinés
- - le commerce de gros de carburants, de graisses, de lubrifiants, d'huiles, tels que :
- - pétrole brut, gasoil, essence, mazout, kérosène
Chiffre d’affaire
ENENS à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 44 206 941.00 € pour un résultat de 618 380.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ENENS est du ressort du greffe de MELUN dont les coordonnées postales sont 2 AV DU GENERAL LECLERC 77000 MELUN
Le greffe peut être appelé au 0164798400 aux horaires suivants : 8h30-12h00 / 13h30-16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr
TVA intracommunautaire
Si ENENS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR23809164239
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ENENS de part son activité de 46.71Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes) sont :
- 01408 : Négoce combustibles solides liquides gazeux (54.8% des salariés)
- 01388 : Industrie du pétrole (32.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (2.1% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (2% des salariés)
- 00804 : VRP (1.7% des salariés)
- 00998 : Exploitation d'équipements thermiques OETAM (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ENENS
- 2016-01-15 : Président : BENNAMA Mohammed en fonction le 29 Janvier 2015 Directeur général : VATEL Etienne Pierre Benoit en fonction le 07 Janvier 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ENENS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ENENS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 809164239 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2015-01-10 : samedi 10 janvier 2015 |
Activité principale de l'unité légale | 46.71Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en combustibles, vendeur de combustibles en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ENENS- CO
2017 | 8 748 452.00 | 8 729 395.00 |
2016 | 19 057.00 | 1 496 583.00 |
2017 | 30 000.00 |
2016 | 30 000.00 |
2017 | 408 969.00 |
2016 | 66 426.00 |
2017 | 8 729 395.00 |
2016 | 1 496 583.00 |
2017 | 44 206 941.00 | 48 008 364.00 |
2016 | 3 801 423.00 | 5 644 556.00 |
2017 | 618 380.00 |
2016 | 100 454.00 |
2017 | 408 969.00 |
2016 | 66 426.00 |
2017 | 8 175 371.00 | 128 402.00 |
2016 | 8 046 969.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ENENS- samedi 10 janvier 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 10/01/2015N° RCS : 809164239 - Dénomination : ENENS - Adresse : - Activité : l'achat, la revente de tous produits pétroliers, énergétiques, chimiques, de toutes ressources énergétiques, de tous résidus, Coproduits et déchets Valorisables ainsi que leur transformation, leur collecte, leur production et leur gestion. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30000.00 EUR - Administration : Président : BENNAMA Mohammed
- vendredi 15 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160010 publié le 15/01/2016Annonce n° 1522 N° RCS : 809164239 - Dénomination : ENENS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BENNAMA Mohammed en fonction le 29 Janvier 2015 Directeur général : VATEL Etienne Pierre Benoit en fonction le 07 Janvier 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 14 avril 2016: Depot des comptes
- mercredi 22 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 31 juillet 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ENENS- mardi 01 janvier 2019 : Fermé
5 RUE DU SOUVENIR 91490 MOIGNY-SUR-ECOLE - lundi 18 février 2019 : Ouvert
316 RUE BENJAMIN DELESSERT 77127 LIEUSAINT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ENENS- BENIER FREDERIC : VILLAGE 01250 POUILLAT
- DEPAQUY ADRIEN : 9 RUE SAINT ROCH 52000 CHAUMONT
- POUILHE MICHEL : RN 122 15170 FERRIERES-SAINT-MARY
- SINAMOUTOU ANTOINE : 51 IMP DE BELLEVUE 97433 SALAZIE
- ACTUELFIOUL : 1 AV DE VERSAILLES 14230 ISIGNY-SUR-MER
- CAMBIAIRE FABIEN : 105 AV MAURICE FOURNOL 12400 SAINT-AFFRIQUE
- CIE CAMEROUNAISE DEPOT PETROLE :
- ESLC PROVENCE : 35 AV DE LA GARE 13011 MARSEILLE 11
- GREEN PELLETS FRANCE : 18 RUE JULES FERRY 88110 RAON L'ETAPE
- HUGO ROUX LOGISTICS : LE MORANGIES 48800 POURCHARESSES
- MALI TRADING : LD LORIENT 97133 SAINT BARTHELEMY
- MECA-CULTI-SERVICES : LE BOIS MOUCHET 28290 COMMUNE NOUVELLE D'ARROU
- P.GAZ : 21 RUE DES TERRES DU SUD 34990 JUVIGNAC
- SYNERGIES DE RECOLTES ET TRAIT BIOMASS : 49 AV JEAN JAURES 38150 ROUSSILLON
- TOTAL REUNION : 3 AV JACQUES PREVERT 97420 LE PORT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ENENS- ASSAOUAN SOLENE : 64 RUE DE PARIS 77127 LIEUSAINT
- BENMOHAMED MOHAMED : 64 RUE JATEAU 77127 LIEUSAINT
- CHANDRAKULAM ANRUSSE : 55 AV PIERRE POINT 77127 LIEUSAINT
- AZ TECHNOLOGIE : 10 RUE PIERRE MECHAIN 77127 LIEUSAINT
- CERCLE GYMNIQUE LIEUSAINTAIS : 14 RUE DU MOULIN A VENT 77127 LIEUSAINT
- FG DI RUZZA : 7 RUE DU CHENE PRIEUR 77127 LIEUSAINT
- GANDTS : 1 RUE GEORGES CHARPAK 77127 LIEUSAINT
- JCF : 1 RUE DU BOIS DU BRAY 77127 LIEUSAINT
- KATORI CARRE SENART : CENTRE COMMERCIAL CARRE SENART 77127 LIEUSAINT
- MJC : 36 RUE DU COLOMBIER 77127 LIEUSAINT
- RBI : 23 RUE DU GEAI DES CHENES 77127 LIEUSAINT
- SCCV LES TERRASSES DE ROCQUENCOURT : 1 IMP DE LA FERME DE VARATRE 77127 LIEUSAINT
- SCI DES DEMOISELLES : 21 RUE DES DEMOISELLES 77127 LIEUSAINT
- SCI GILLES-FIRAT 77 : 6 RUE DE TIGERY 77127 LIEUSAINT
- SELARL DU DOCTEUR CHASSANG : 18 TRAIT D'UNION 77127 LIEUSAINT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ENENSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives