PROWEN
Présentation générale de PROWEN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PROWEN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PROWEN est situé au 13 AV LEBRUN 92160 ANTONY
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 03 février 2015 et qui est immatriculée sous le numéro 809425028 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
PROWEN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 547 058.00 € pour un résultat de 339 490.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
PROWEN est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si PROWEN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR85809425028
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PROWEN de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société PROWEN
- 2017-02-21 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 06 Février 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Février 2015 ; Président : DUPUIS Stéphane en fonction le 15 Février 2017
- 2018-10-12 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 06 Février 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Février 2015 ; Président : MIALARET Mathieu en fonction le 10 Octobre 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PROWEN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PROWEN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 809425028 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2015-02-03 : mardi 03 février 2015 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PROWEN- CO
2019 | 1 545 081.00 | 1 541 706.00 |
2018 | 3 375.00 | 820 709.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 | 10 000.00 |
2019 | 241 132.00 |
2018 | 227 845.00 |
2019 | 1 541 706.00 |
2018 | 820 709.00 |
2019 | 547 058.00 | 547 058.00 |
2018 | 539 212.00 |
2019 | 339 490.00 |
2018 | 315 863.00 |
2019 | 241 132.00 |
2018 | 227 845.00 |
2019 | 681 918.00 |
2018 | 681 918.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PROWEN- mardi 03 février 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 03/02/2015N° RCS : 809425028 - Dénomination : PROWEN - Adresse : - Activité : opération de courtage et d'intermédiaire en énergie; accessoirement l'activité d'administration de biens. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 10000.00 EUR - Administration : Président : MIEGEVILLE Luc Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- mardi 21 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170036 publié le 21/02/2017Annonce n° 2857 N° RCS : 809425028 - Dénomination : PROWEN - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 06 Février 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Février 2015 ; Président : DUPUIS Stéphane en fonction le 15 Février 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 12 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180195 publié le 12/10/2018Annonce n° 1309 N° RCS : 809425028 - Dénomination : PROWEN - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 06 Février 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Février 2015 ; Président : MIALARET Mathieu en fonction le 10 Octobre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 janvier 2019: Depot des comptes
- mercredi 25 septembre 2019: Depot des comptes
- mardi 16 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PROWEN- mercredi 01 avril 2015 : Ouvert
13 AV LEBRUN 92160 ANTONY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PROWEN- IOFRIDA NADIA : 1 RUE EDGAR FAURE 75015 PARIS 15
- AGENCE DU SOLEIL 34 : 217 AV PIERRE BROSSOLETTE 11210 PORT-LA-NOUVELLE
- ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE : 70 AV DU MONT GAILLARD 76620 LE HAVRE
- CIE ASKEA TECHNOLOGIES : 2 BD DE LA LIBERATION 93200 SAINT-DENIS
- EURUS PARTICIPATION : CHE USINE DE BASSIGNAC 97220 TRINITE
- FIVEFOURSIX : 24 BD PRINCESSE CHARLOTTE
- INDIVISION VIDAL : 23 RUE PIERRE LEROUX 75007 PARIS 7
- L'IMMOBILIERE DES VICTOIRES : 1 PL DES VICTOIRES 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- SCI 56 RUE JACQUEMART : 6 RUE ERNEST BONNARDEL 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- SCI DE FORNALI : DOMAINE DE FORNALI 20217 SAINT-FLORENT
- SCI DEUX FERS : 341 RUE D ABBEVILLE 80000 AMIENS
- SCI LA GROUCHES : 15 AV DU MAL LECLERC 80600 DOULLENS
- SCI LE MANEGE : 90 RUE LEPIC 75018 PARIS 18
- SCI LE PONT DES DOMBES : 44 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8
- SYMPHONIE : 68 AV DE LA MAVERIA 74000 ANNECY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PROWEN- BELFROY NANY : RUE DES PAQUERETTES 92160 ANTONY
- CHAPELON JEAN LUC : 29 AV ARMAND GUILLEBAUD 92160 ANTONY
- KISSOUM YOUCEF : 8 ALL DES MEUNIERS 92160 ANTONY
- KOUT MYRIAM : 4 ALL DE LA PUISAYE 92160 ANTONY
- A&G COLLAT CONSULTING : 11 RUE DE L EGLISE 92160 ANTONY
- ACTIVE TEAM COMMUNICATIONS : 12 AV JULES FERRY 92160 ANTONY
- ADI RESTO 92 : 2 ALL DES MEUNIERS 92160 ANTONY
- ECLAIR : 36 RUE DES MURES 92160 ANTONY
- EURL KIM KIM PACIFIQUE CIE : 5 RUE MARCELIN BERTHELOT 92160 ANTONY
- HAURON ENTERTAINMENT : 14 AV FERNAND FENZY 92160 ANTONY
- I COMME CREATIVITE : 130 AV DU BOIS DE VERRIERES 92160 ANTONY
- LES VIES DANSENT : 60 RUE DES MURES 92160 ANTONY
- MOSAIK : 2 RUE LAFONTAINE 92160 ANTONY
- MSI CONSULTING : 22 RUE DE BONE 92160 ANTONY
- SCI PELLETAN : 20 RUE CAMILLE PELLETAN 92160 ANTONY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PROWENRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives