JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS
Présentation générale de JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS est situé au 30 RUE DE PARADIS 75010 PARIS 10
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 02 mars 2015 et qui est immatriculée sous le numéro 810029413 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 250 à 499 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 16 594 158,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.37Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.37Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices), les activités sont :
Chiffre d’affaire
JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 388 670 495.00 € pour un résultat de 18 270 761.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 250 à 499 salariés
Greffe
JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR19810029413
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS de part son activité de 46.37Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices) sont :
- 01624 : Commerces de gros confiserie chocolaterie (30.9% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (30% des salariés)
- 00504 : Industries alimentaires diverses (17.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (7.6% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.9% des salariés)
- 01536 : Distributeurs conseils hors domicile de boissons (2.4% des salariés)
- 00804 : VRP (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- amat martinez, juan
- mitjavila i moix, xavier ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS
- 2015-07-02 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 05 Mars 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 05 Mars 2015 Président : DE KRAHE Sophie en fonction le 24 Juin 2015
- 2015-07-30 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 05 Mars 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 05 Mars 2015 Président : SCHAILLEE Philippe en fonction le 22 Juillet 2015
- 2015-10-14 : Président : SCHAILLEE Philippe en fonction le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 06 Octobre 2015
- 2016-08-02 : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 06 Octobre 2015 Président : MITJAVILA I MOIX Xavier en fonction le 28 Juillet 2016
- 2018-10-10 : Président partant : Mitjavila I Moix, Xavier ; nomination du Président : Amat Martinez, Juan
Les autres mandats des administrateurs
- amat martinez, juan :
- 2020-08-05 : Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (881189369)
- 2018-10-26 : DEF FINANCE (384216685)
- 2018-10-26 : D.E Investments France S.N.C. (351056809)
- 2018-10-26 : DEF HOLDING (310967161)
- 2018-10-12 : JACOBS DOUWE EGBERTS FR (383885746)
- 2018-10-10 : JACOBS DOUWE EGBERTS ES SL (428814123)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 810029413 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2015-03-02 : lundi 02 mars 2015 |
Activité principale de l'unité légale | 46.37Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 32 avec 250 à 499 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de café, vendeur de café en gros, grossiste de thé, vendeur de thé en gros, grossiste de cacao, vendeur de cacao en gros, grossiste d'épices, vendeur d'épices en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS- CO
2019 | 631 607 106.00 | 628 588 481.00 |
2018 | 3 018 625.00 | 601 442 131.00 |
2019 | 16 594 158.00 |
2018 | 16 594 158.00 |
2019 | 12 582 002.00 |
2018 | 23 253 879.00 |
2019 | 628 588 481.00 |
2018 | 601 442 131.00 |
2019 | 1 388 670 495.00 | 1 395 088 764.00 |
2018 | 6 418 270.00 | 1 328 682 146.00 |
2019 | 18 270 761.00 |
2018 | 33 809 035.00 |
2019 | 12 582 002.00 |
2018 | 23 253 879.00 |
2019 | 271 679 462.00 |
2018 | 271 679 462.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS- lundi 02 mars 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/03/2015N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - Adresse : - Activité : fabrication et vente et distribution de café. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1.00 EUR - Administration : Président : BOURDIN Pascal Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
- vendredi 22 mai 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1255 N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés participantes pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce. - Origine :
- jeudi 02 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150125 publié le 02/07/2015Annonce n° 1197 N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 05 Mars 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 05 Mars 2015 Président : DE KRAHE Sophie en fonction le 24 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 26 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150141 publié le 26/07/2015Annonce n° 1028 N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 87335095.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 30 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150144 publié le 30/07/2015Annonce n° 1140 N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 05 Mars 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 05 Mars 2015 Président : SCHAILLEE Philippe en fonction le 22 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 30 septembre 2015: Vente
Bodacc A publié le 19/08/2015Annonce n° 1098 N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - forme juridique : S.A.S. - capital : 87335095 EUR - Administration : présidente : ODIN (Sophie de Krahe) - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : France Antilles - Opposition : pour la validité et pour la correspondance, au siège social du cédant sis Route de la Pointe des Sables, Centre d'Affaires Dillon Valmenière, Bâtiment E, 97200 Fort-de-France - Origine :
- mercredi 14 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150197 publié le 14/10/2015Annonce n° 4570 N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : SCHAILLEE Philippe en fonction le 22 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 06 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 31 mars 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1559 N° RCS : 813978038 - Dénomination : CARTE NOIRE SAS 6 avenue Réaumur 92140 Clamart distribution en France et dans les départements et territoires d'outre-mer (dom-tom) de produits distribués ou vendus sous la marque carte noire ainsi que sous les sous-marques et Habillages commerciaux y afférents achetés auprès de Koninklijke Douwe - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 98308659.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : - Opposition : Au siège social du vendeur : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - 6 AVENUE REAUMUR - 92140 CLAMART pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 64000000 Euros
- mardi 02 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160150 publié le 02/08/2016Annonce n° 928 N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 06 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 06 Octobre 2015 Président : MITJAVILA I MOIX Xavier en fonction le 28 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- dimanche 20 novembre 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1102 N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 87335095.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés participantes pourront former opposition à cet apport partiel d'actif dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce. - Origine :
- dimanche 20 novembre 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1106 N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 87335095.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés participantes pourront former opposition à cet apport partiel d'actif dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce. - Origine :
- jeudi 29 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 10 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180193 publié le 10/10/2018Annonce n° 551 N° RCS : 810029413 - Dénomination : JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 16594157.7 EUR - Administration : Président partant : Mitjavila I Moix, Xavier ; nomination du Président : Amat Martinez, Juan - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 19 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS- lundi 31 décembre 2018 : Ouvert
6 AV REAUMUR 92140 CLAMART - dimanche 07 février 2016 : Ouvert
13 ZI RUE DU MONT TEMPLEMARS 59139 NOYELLES-LES-SECLIN - dimanche 04 février 2018 : Ouvert
154 ALL DES ERABLES 93420 VILLEPINTE - dimanche 04 février 2018 : Ouvert
30 RUE DE PARADIS 75010 PARIS 10
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS- MARTIN ANTOINE : 22 BD DU JEU DE PAUME 34000 MONTPELLIER
- 99 FLAVORS FRANCE : 196 RUE GEORGES CHARPAK 74100 JUVIGNY
- ARRES BROTHER'S : 1 RUE FERNAND PAURIOL 13005 MARSEILLE 5
- CAFES RESTO LOGISTIC : 4 RUE NATIONALE 57420 FLEURY
- CELLINI SPA : LUNGOTORRENTE SECCA 3R
- FOODS INTERNATIONAL SAS : 5 BD DE L OISE 95000 CERGY
- LBMS : 2 PL JEAN JAURES 33000 BORDEAUX
- LUIGI LAVAZZA SPA : 32 VLA BOLOGNA
- MANUFACTURE BRETAGNE : 55 RUE DE BRETAGNE 75003 PARIS 3
- MARKOSS : 505 AV DES TEMPLIERS 13400 AUBAGNE
- MATERIEL PROFESSIONNEL MULTIPRO : 67 AV PITON TREPORT 97460 SAINT-PAUL
- SAMBIRANO AROMATIC :
- SARL BICAFE FRANCE : 3 RUE DES RENARDS 78500 SARTROUVILLE
- SOCIETE IVOIRIENNE DE TORREFACTION : 31 CIDEX 01
- UNIVERSAL IMPORT EXPORT : 38 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS- A.M.P. : 229 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- CHMOULOVSKY FOUGET JACQU : 72 RUE DU CHATEAU D EAU 75010 PARIS 10
- ENERGIE IP : 48 RUE DU CHATEAU D EAU 75010 PARIS 10
- EOL INTERIM PARIS : 29 RUE DE CHABROL 75010 PARIS 10
- L BRODE POUR LEO : 25 RUE DE LANCRY 75010 PARIS 10
- LUNE BLEUE : 7 RUE DES PETITES ECURIES 75010 PARIS 10
- MELO : 6 RUE BICHAT 75010 PARIS 10
- MIM TRANSPORT : 15 RUE BICHAT 75010 PARIS 10
- PIGMENTS DES TOILES : 21 RUE DE NANCY 75010 PARIS 10
- SADDIMEX : 95 BD DE MAGENTA 75010 PARIS 10
- SARL LABO DENTAIRE BORGA : 103 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- SOLDEFI : 130 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- SYND DE COPRO DU 10 R DU FBG SAINT DENIS : 10 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- SYND.COPR. 39 RUE DU FAUBOURG ST DENIS 7 : 39 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- SYND.COPR. DU 17 RUE BERGERE PARIS 9 : 6 RUE DU FBG POISSONNIERE 75010 PARIS 10
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives