COLPROP
Présentation générale de COLPROP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COLPROP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COLPROP est situé au 91 BD PASTEUR 75015 PARIS 15
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 21 avril 2015 et qui est immatriculée sous le numéro 811052687 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
COLPROP à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -602 926.00 € grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
COLPROP est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si COLPROP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82811052687
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COLPROP de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- amundi immobilier
- druga,
Les modifications survenues dans l'administration de la société COLPROP
- 2015-07-21 : Président partant : Druga, nom d'usage : Lopes, Carmen, nomination du Président : AMUNDI IMMOBILIER
Les autres mandats des administrateurs
- amundi immobilier :
- 2021-01-05 : SCI GEORGE LANDY (834161556)
- 2020-03-03 : SCI LYON 2 (789278488)
- 2020-01-21 : WEST BRIDGE SCI (820731438)
- 2019-09-05 : REXIMMO PATRIMOINE 4 (804104180)
- 2019-03-08 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLEBON 504 (824027361)
- 2019-03-08 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CERGY 502 (824026637)
- 2019-03-08 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ANTONY 501 (824057715)
- 2019-03-06 : IMCOM 500 (823802095)
- 2017-12-13 : SCI HEART OF LA DEFENSE (497768614)
- 2017-03-26 : Red Park Limonest (799088893)
- 2017-02-19 : RED PARK GENNEVILLIERS (439807439)
- 2017-02-15 : SCI GREENELLE (801074634)
- 2017-01-20 : SAS 59-61 RUE LA FAYETTE (528440936)
- 2016-09-16 : SH 18 SUFFREN (385407382)
- 2016-06-26 : HIMA V1 (450937149)
- 2016-05-29 : SCI CAMPUS MASSY (789590213)
- 2016-02-16 : SCI AJP94 (814254637)
- 2015-11-20 : OPPCI FIDEMO (810594093)
- 2015-07-19 : Colisée PropCo SNC (501193973)
- 2015-07-19 : SCI JULIE (807671367)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COLPROP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COLPROP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 811052687 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2015-04-21 : mardi 21 avril 2015 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COLPROP- CO
2018 | 29 003 191.00 | 29 003 191.00 |
2017 | 29 024 054.00 |
2018 | 1.00 |
2017 | 1.00 |
2018 | -602 926.00 |
2017 | -600 607.00 |
2018 | 29 003 191.00 |
2017 | 29 024 054.00 |
2018 | -602 926.00 |
2017 | -600 607.00 |
2018 | -602 926.00 |
2017 | -600 607.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COLPROP- mardi 21 avril 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 21/04/2015N° RCS : 811052687 - Dénomination : COLPROP - Adresse : 91-93 boulevard Pasteur 75015 Paris - Activité : L'acquisition, la construction, la gestion, l'exploitation et la rénovation, en vue de leur location, de tous biens ou droits immobiliers. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1 EUR - Administration : Président : Druga, Carmen, nom d'usage : Lopes, Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : BEAS.
- mardi 21 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150137 publié le 21/07/2015Annonce n° 679 N° RCS : 811052687 - Dénomination : COLPROP - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1 EUR - Administration : Président partant : Druga, nom d'usage : Lopes, Carmen, nomination du Président : AMUNDI IMMOBILIER - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 28 juin 2016: Depot des comptes
- samedi 03 juin 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 05 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 02 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200001 publié le 02/01/2020Annonce n° 990 N° RCS : 811052687 - Dénomination : COLPROP - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1 EUR - Administration : - Modification : Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COLPROP- mardi 31 décembre 2019 : Fermé
91 BD PASTEUR 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COLPROP- CANDA : 27 AV DES BOSQUETS 06200 NICE
- DU BOURG NEUVE : 56 RUE D'AMBOISE 37270 ATHEE-SUR-CHER
- LA ROSE DES VENTS : 25330 SILLEY-AMANCEY
- LEVISAC INVEST : 19 RUE LITTRE 69009 LYON 9EME
- RAPHAEL : 7 PL DU COMMERCE 59360 NEUVILLY
- S.C.I. GUYON : 7 RUE DES MOULINS 53370 SAINT-PIERRE-DES-NIDS
- SCI BOSSARD : LE MOULIN DE LA MOTTE D'INE 35133 FLEURIGNE
- SCI DU PETIT LAUNAY : LE PONT DE LA CORDE 29670 HENVIC
- SCI DU TEMPLE : 44522 LA ROCHE-BLANCHE
- SCI GARDOISE : 15 RUE DU MONT SOYER 60120 BONNEUIL-LES-EAUX
- SCI JEMELA : 27 RUE BORDEBURE 37250 SORIGNY
- SCI LA BAFRIE : 3 SQ DU BOIS DORIN 85300 CHALLANS
- SCI MAGER : 4 CHE DU PUITS DE MAUREL 11110 SALLES D'AUDE
- SCI PASNAT : ZA LE GRAND PRE 26800 MONTOISON
- TOLLY : 108 RUE PASTEUR 02300 CHAUNY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COLPROP- BOUCHEREAU LAURE : 12 RUE VICTOR DURUY 75015 PARIS 15
- DIOUBATE WANDRILLE : 3 RUE DUPLEIX 75015 PARIS 15
- FATOURETCHI NIOUCHA : 4 RUE ROBERT DE FLERS 75015 PARIS 15
- GOURDON VALERIE : 7 RUE DU LAOS 75015 PARIS 15
- LAPEYRERE MARTINE : 62 RUE BRANCION 75015 PARIS 15
- LAUSSEL MARC : 12 RUE D ORADOUR SUR GLANE 75015 PARIS 15
- MOADAB JONATHAN : 42 RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 15
- PEQUIGNOT LAURENT : 22 RUE NELATON 75015 PARIS 15
- ALTER : 21 QUAI ANDRE CITROEN 75015 PARIS 15
- BUREAU DES SPORTS ECE : 37 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS 15
- CIM COMMUNICATION INFORMATION MANAGEMENT : 3 RUE DE PONDICHERY 75015 PARIS 15
- DEPART IMMEDIAT : 5 AV ALBERT BARTHOLOME 75015 PARIS 15
- DU CHATEAU : 23 RUE D OUESSANT 75015 PARIS 15
- JPR : 24 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
- PIEREV IMMOBILIER : 16 RUE PLUMET 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COLPROPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives