SAINT-MAXIMIN SCI
Présentation générale de SAINT-MAXIMIN SCI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAINT-MAXIMIN SCI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAINT-MAXIMIN SCI est situé au 7 RUE SCRIBE 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 20 mai 2015 et qui est immatriculée sous le numéro 811656297 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile immobilière au capital de 815 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SAINT-MAXIMIN SCI à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 2 024 361.00 € pour un résultat de 26 063.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SAINT-MAXIMIN SCI est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SAINT-MAXIMIN SCI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR19811656297
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAINT-MAXIMIN SCI de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- adjennian, ara,
- baileche, nadia
- baileche, nadia ;
- borgwardt, daniel ;
- chaperon, julien
- chaperon, julien ;
- eggert, andré ;
- fortmann, olaf
- fortmann, olaf,
- huet, sébastien
- huet, sébastien ;
- julié, maxime ;
- kalow, broer
- kleinefenn, axel
- kleinefenn, axel ;
- meyer, jan-philipp
- meyer, jan-philipp,
- schütz, andreas
- schütz, andreas,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAINT-MAXIMIN SCI
- 2015-11-10 : Gérant partant : Adjennian, Ara, nomination du Gérant : Meyer, Jan-Philipp, nomination du Gérant : Schütz, Andreas, nomination du Gérant : Fortmann, Olaf, nomination du Gérant : Chaperon, Julien
- 2016-10-14 : Gérant partant : Fortmann, Olaf
- 2018-03-27 : Gérant partant : Chaperon, Julien ; nomination du Gérant : Baileche, Nadia
- 2018-04-27 : Gérant partant : Meyer, Jan-Philipp ; Gérant partant : Schütz, Andreas ; Gérant partant : Baileche, Nadia ; nomination du Gérant : Eggert, André ; nomination du Gérant : Borgwardt, Daniel ; nomination du Gérant : Kleinefenn, Axel ; nomination du Gérant : Huet, Sébastien
- 2019-07-03 : Gérant partant : Kleinefenn, Axel ; Gérant partant : Huet, Sébastien ; nomination du Gérant : Julié, Maxime ; nomination du Gérant : Kalow, Broer
- 2020-11-06 : Gérant partant : Kalow, Broer
Les autres mandats des administrateurs
- chaperon, julien :
- 2018-04-25 : ECF Enox SNC (829315662)
- 2018-03-16 : ECF French Holdco SAS (829077726)
- 2016-02-29 : HERALD BLANC MESNIL (533676888)
- 2015-10-20 : Herald French Holding (518604087)
- kalow, broer :
- 2019-10-22 : WH Dijon SNC (788665875)
- kleinefenn, axel :
- 2019-10-22 : WH Dijon SNC (788665875)
- meyer, jan-philipp :
- 2013-12-05 : WH Dijon SNC (788665875)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAINT-MAXIMIN SCI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAINT-MAXIMIN SCI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 811656297 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6540 Société civile immobilière |
Date de création de l'unité légale | 2015-05-20 : mercredi 20 mai 2015 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAINT-MAXIMIN SCI- CO
2017 | 28 973 516.00 | 27 575 087.00 |
2016 | 1 398 428.00 | 26 835 537.00 |
2017 | 815 000.00 |
2016 | 715 000.00 |
2017 | 46 963.00 |
2016 | -294 028.00 |
2017 | 27 575 087.00 |
2016 | 26 835 537.00 |
2017 | 2 024 361.00 | 2 024 361.00 |
2016 | 1 055 122.00 |
2017 | 26 063.00 |
2016 | -294 028.00 |
2017 | 46 963.00 |
2016 | -294 028.00 |
2017 | 13 301 152.00 | |
2016 | 903 487.00 | 12 397 664.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAINT-MAXIMIN SCI- mercredi 20 mai 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/05/2015N° RCS : 811656297 - Dénomination : SAINT-MAXIMIN SCI - Adresse : 7 rue Scribe 75009 Paris - Activité : L'acquisition par tous moyens, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers. La prise de participation dans toutes sociétés immobilières. - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant : Adjennian, Ara, Associé : SAINT-MAXIMIN VERWALTUNGS GMBH, Associé : SAINT-MAXIMIN GMBH & CO. KG, Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
- vendredi 26 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150121 publié le 26/06/2015Annonce n° 1256 N° RCS : 811656297 - Dénomination : SAINT-MAXIMIN SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 242500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 10 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150216 publié le 10/11/2015Annonce n° 1729 N° RCS : 811656297 - Dénomination : SAINT-MAXIMIN SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 242500 EUR - Administration : Gérant partant : Adjennian, Ara, nomination du Gérant : Meyer, Jan-Philipp, nomination du Gérant : Schütz, Andreas, nomination du Gérant : Fortmann, Olaf, nomination du Gérant : Chaperon, Julien - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160116 publié le 14/06/2016Annonce n° 1413 N° RCS : 811656297 - Dénomination : SAINT-MAXIMIN SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 715000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 14 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160202 publié le 14/10/2016Annonce n° 2139 N° RCS : 811656297 - Dénomination : SAINT-MAXIMIN SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 715000 EUR - Administration : Gérant partant : Fortmann, Olaf - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 16 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170134 publié le 16/07/2017Annonce n° 2111 N° RCS : 811656297 - Dénomination : SAINT-MAXIMIN SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 815000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 27 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180060 publié le 27/03/2018Annonce n° 1245 N° RCS : 811656297 - Dénomination : SAINT-MAXIMIN SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 815000 EUR - Administration : Gérant partant : Chaperon, Julien ; nomination du Gérant : Baileche, Nadia - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 27 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180082 publié le 27/04/2018Annonce n° 1345 N° RCS : 811656297 - Dénomination : SAINT-MAXIMIN SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 815000 EUR - Administration : Gérant partant : Meyer, Jan-Philipp ; Gérant partant : Schütz, Andreas ; Gérant partant : Baileche, Nadia ; nomination du Gérant : Eggert, André ; nomination du Gérant : Borgwardt, Daniel ; nomination du Gérant : Kleinefenn, Axel ; nomination du Gérant : Huet, Sébastien - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 03 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190126 publié le 03/07/2019Annonce n° 1565 N° RCS : 811656297 - Dénomination : SAINT-MAXIMIN SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 815000 EUR - Administration : Gérant partant : Kleinefenn, Axel ; Gérant partant : Huet, Sébastien ; nomination du Gérant : Julié, Maxime ; nomination du Gérant : Kalow, Broer - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 06 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200217 publié le 06/11/2020Annonce n° 563 N° RCS : 811656297 - Dénomination : SAINT-MAXIMIN SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 815000 EUR - Administration : Gérant partant : Kalow, Broer - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAINT-MAXIMIN SCI- mercredi 20 mai 2015 : Ouvert
7 RUE SCRIBE 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAINT-MAXIMIN SCI- MARTINE LOUIS : 89 RUE DE LA GROTTE 65100 LOURDES
- TOMBE GABRIELLE : 5 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14
- CJL2P : 70 RUE DE LA JUSTICE 54320 MAXEVILLE
- GFA DE CASSAFIERES : LA REDOUTE PLAGE 34420 PORTIRAGNES
- HANELLA : 42 AV DU GROUPE MANOUCHIAN 13110 PORT-DE-BOUC
- SCI DU 97 AVENUE DES PINS : 97 AV DES PINS 80120 QUEND
- SCI MARYVONNE : 14 RUE DE THIONVILLE 75019 PARIS 19
- SCI MVS : 75 LOT LES PINDONDRES 40440 ONDRES
- SCI PARIS-SEYCHELLES : 41 RUE BAUTAIN 67000 STRASBOURG
- SCI PATRO : 1 RUE DU MOULIN 79410 SAINT-MAXIRE
- SCI ROMESTAN : 3 RUE DE LA REPUBLIQUE 30500 SAINT-AMBROIX
- SCI SAJR : AUVIGNAC 87600 ROCHECHOUART
- SCI SANTIAGO : 289 AV VICTOR HUGO 93100 MONTREUIL
- SCI ZZV : 221 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- SV IMMO : 33 RUE DE LA CALADE 34990 JUVIGNAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAINT-MAXIMIN SCI- ANSART FRANCOIS-XAVIER : 5 AV DU COQ 75009 PARIS 9
- JACQUEMOND MELANIE : 22 RUE DE VINTIMILLE 75009 PARIS 9
- PICARD PIERRE HENRI : 74 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- CASCADE : 11 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS 9
- CENTRE ETUDES ET FORMATION HOSPITALIERES : 5 RUE DE DOUAI 75009 PARIS 9
- CRITEO FINANCE : 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS 9
- DESPERADO : 21 RUE VICTOR MASSE 75009 PARIS 9
- MASTER INVEST . COM : 21 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
- ONUR MONTAGES : 5 RUE DE DOUAI 75009 PARIS 9
- POINT CONSEIL VISION GILLES AZOULAY : 43 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS 9
- SUPER MARKET : 13 RUE CADET 75009 PARIS 9
- SYND COPRO 26 R CAUMARTIN : 26 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS 9
- SYND.COPR. 2 RUE D ECOSSE 75005 PA : 15 RUE DROUOT 75009 PARIS 9
- SYND.COPR. 43 RUE CONDORCET 75009 PA : 15 RUE AUBER 75009 PARIS 9
- VICTOIRE91 : 91 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAINT-MAXIMIN SCIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives