KURKA
Présentation générale de KURKA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société KURKA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société KURKA est situé au BD DE LA GIRAUDAIS 35740 PACE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 02 juin 2015 et qui est immatriculée sous le numéro 811815299 au greffe de RENNES
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78A ( Commerces de détail d'optique)
L'activité déclarée au greffe est : Commerces de détail d'optique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- - les activités des opticiens
Chiffre d’affaire
KURKA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
KURKA est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si KURKA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR76811815299
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à KURKA de part son activité de 47.78A ( Commerces de détail d'optique) sont :
- 01431 : Optique-lunetterie de détail (94.5% des salariés)
- 02162 : Professions de la photographie (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société KURKA
- 2017-06-18 : Gérant : MET Bertrand en fonction le 05 Juin 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société KURKA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | KURKA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 811815299 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2015-06-02 : mardi 02 juin 2015 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78A : Commerces de détail d'optique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerces de détail d'optique |
Synonyme | opticien |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de KURKAIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société KURKA- mercredi 17 juin 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 17/06/2015N° RCS : 811815299 - Dénomination : KURKA SARL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : LE NEVE Franck Gérant : MET Bertrand
- dimanche 25 octobre 2015: Vente
Bodacc A publié le 11/09/2015Annonce n° 625 N° RCS : 811815299 - Dénomination : KURKA SARL Zac de la Giraudais Centre Commercial Cora 35740 Pace commerce d'optique et de lunetterie. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : LE NEVE Franck en fonction le 05 Juin 2015 Gérant : MET Bertrand en fonction le 05 Juin 2015 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : Terra - Opposition : Au siège du fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Société CORA boulevard de la Giraudière 35740 PACE - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 130000 Euros
- vendredi 16 juin 2017: Depot des comptes
- dimanche 18 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170115 publié le 18/06/2017Annonce n° 401 N° RCS : 811815299 - Dénomination : KURKA SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MET Bertrand en fonction le 05 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 03 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 04 juin 2019: Depot des comptes
- mercredi 02 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société KURKA- mardi 01 septembre 2015 : OPTIC 2000 Ouvert
BD DE LA GIRAUDAIS 35740 PACE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société KURKA- 2I : 85 RTE DE MITTELHAUSBERGEN 67200 STRASBOURG
- AUDE OPTIQUE : 70 RUE DE DUNKERQUE 11400 CASTELNAUDARY
- CLAUDINE OPTIQUE : 21 PL D'ARMES 57370 PHALSBOURG
- CLIC CLAC : 43 BD GAMBETTA 30700 UZES
- GEROPTIC : 13 RUE CARNOT 54200 TOUL
- H'OPTIQUE : 39 AV GARIBALDI 87000 LIMOGES
- LBDO ROUFFACH : 8 RUE DU MARCHE 68250 ROUFFACH
- MARIE OPTIQUE : 284 ALL DU YET 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
- MEZZO OPTIC : 147 BD DE L EUROPE 69310 PIERRE-BENITE
- ODG MARMANDE : 6 AV FRANCOIS MITTERRAND 47200 MARMANDE
- OPTI' SOINS : 3 RUE LOUIS HEIN 59870 MARCHIENNES
- OPTIQUE MONTICELLI MONTASTRUC : 34 AV DU GENERAL DE CASTELNAU 31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
- OPTIQUE SOUIED : 39 RUE DES BATIGNOLLES 75017 PARIS 17
- OPTIQUE ST FRANCOIS : 17 RUE DU PHARE D ECKMUHL 29000 QUIMPER
- SB OPTIC : 56 RUE DE JEMMAPES 37100 TOURS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société KURKA- JEUNET JEROME : 4 RUE DE LOUZILLAIS 35740 PACE
- MALARY CLAIRE : 8 RTE DU PATIS ROUSSEL 35740 PACE
- REBOUT MARC : 2 RUE ANATOLE LE BRAZ 35740 PACE
- AGENCE COMMERCIALE DANCOURT : 31 AV BRIZEUX 35740 PACE
- B.R.I.B. FINANCES : 6 RUE DE LA PIE NEUVE 35740 PACE
- BTC : LE CHENE MARBOT 35740 PACE
- CLEMATH : LE GRAND PUITS 35740 PACE
- CYCABE : 14 BD P DUMAINE DE LA JOSSERIE 35740 PACE
- GMA FINANCES : 63 RUE JEANNE DE BELLEVILLE 35740 PACE
- IMAGIC : 3 ALL DE LA GRANDE EGALONNE 35740 PACE
- L. CORVOL : 10 CHE DE LA METAIRIE 35740 PACE
- RLCMG : 16 RUE DES GLENANS 35740 PACE
- SARL DENIS MALLEJAC : RUE JEAN MARIE DAVID 35740 PACE
- SCI PAVE : 18 RUE GEORGES CADOUDAL 35740 PACE
- T .L.E CONSEIL : 52 RUE DU GRAND VERGER 35740 PACE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société KURKARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives