FOODORA FRANCE
Présentation générale de FOODORA FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FOODORA FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FOODORA FRANCE est situé au 6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 15 mai 2015 et qui est immatriculée sous le numéro 811905181 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 63.12Z ( Portails Internet)
L'activité déclarée au greffe est : Portails Internet
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 63.12Z (Portails Internet), les activités sont :
- - l'exploitation d'autres sites web ayant une fonction de portails, tels que les sites de médias dont le contenu est périodiquement mis à jour
- - l'exploitation de sites web qui utilisent des moteurs de recherche pour produire et maintenir d'importantes bases de données contenant des adresses et du contenu sur Internet, dans un format aisément consultable
Mais exclus
- - l'édition de livres, journaux et périodiques sur Internet (cf58)
- - la conception et la réalisation de sites et de pages web (cf62.01Z)
- - la télédiffusion par Internet (cf60)
Chiffre d’affaire
FOODORA FRANCE à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 10 797 706.00 € pour un résultat de -9 268 771.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
FOODORA FRANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FOODORA FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR62811905181
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FOODORA FRANCE de part son activité de 63.12Z ( Portails Internet) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (80.9% des salariés)
- 02148 : Télécommunications (9.3% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.2% des salariés)
- 00804 : VRP (2.2% des salariés)
- 00086 : Publicité (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex
- delivery hero ag
- digital services xxxvi 8 s.c.sp. (n°d'immatriculation rcs luxembourg b 195552) ;
- ernst & young audit ;
- foodora holding gmbh
- foodora holding gmbh ;
- kpmg s.a.
- mittermüller, boris
Les modifications survenues dans l'administration de la société FOODORA FRANCE
- 2018-05-27 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
- 2018-05-27 : nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- 2018-05-27 : Président partant : DIGITAL SERVICES XXXVI 8 S.C.SP. (N°d'immatriculation RCS LUXEMBOURG B 195552) ; nomination du Président : FOODORA HOLDING GmbH ; Directeur général partant : Mittermüller, Boris
- 2018-06-08 : Président partant : FOODORA HOLDING GmbH ; nomination du Président : DELIVERY HERO AG
- 2020-11-03 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : NAOLYS AUDIT
- 2021-02-04 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- 2021-01-20 : CONDAT (420743221)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- ernst & young audit ; :
- 2021-01-12 : ALOE INVEST (802047506)
- 2020-11-13 : HCo France (830315107)
- 2020-10-27 : GSM (572165652)
- 2020-10-11 : SKYWALK FRANCE 1 (814122925)
- 2020-10-06 : FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (057506677)
- 2020-09-29 : GIE PSA PEUGEOT CITROEN (319187308)
- 2020-08-20 : TOTAL FLEX (508393980)
- 2020-08-18 : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE RECHERCHES ET D'ETUDES PSA RENAULT (320377468)
- 2020-07-22 : CGG SERVICES SAS (403256944)
- 2020-07-16 : LES VERGERS D'ANJOU (071201594)
- 2020-07-07 : SCANIA REAL ESTATE FRANCE (789612413)
- 2020-07-07 : SCANIA HOLDING FRANCE (403092786)
- 2020-07-07 : SCANIA FRANCE SAS (307166934)
- 2020-07-07 : TACHY EXPERTS (824579163)
- 2020-07-03 : HIGH CO (353113566)
- 2020-06-30 : TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (054802145)
- 2020-06-30 : SOCIETE INDUSTRIELLE DU LITTORAL MEDITERRANEEN POUR L ENVIRONNEMNT (072800691)
- 2020-06-18 : CALBERSON GE (323449918)
- 2020-06-16 : Oui.sncf (431810621)
- 2020-06-16 : E-VOYAGEURS GROUPE (432672236)
- kpmg s.a. :
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-29 : NeoV (803996909)
- 2021-01-24 : SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE - S.E.P.R. (383565926)
- 2021-01-20 : Japy Tech (380002360)
- 2021-01-19 : NORD BENNE (358201390)
- 2021-01-13 : COMPTOIR DES COGNACS ET SPECIALITES (379327984)
- 2021-01-05 : OSGOP (410475719)
- 2021-01-02 : TPM INVEST (883059461)
- 2021-01-02 : LE JOINT ADJI (347635070)
- 2020-12-23 : PITCH PROMOTION SNC (422989715)
- 2020-12-22 : SQUIBAN (434861316)
- 2020-12-22 : FTI FRANCE (513692038)
- 2020-12-22 : REIMS HABITAT CHAMPAGNE-ARDENNE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (392794293)
- 2020-12-15 : FERN FRANCE (817963523)
- 2020-12-13 : VAYSSE (552073280)
- 2020-12-13 : TESCA GROUP (342545456)
- 2020-12-10 : DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION (352220313)
- 2020-12-08 : GRAND DAX TRES HAUT DEBIT (529193468)
- 2020-12-04 : ALTUR GESTION (491560512)
- 2020-12-04 : AJINOMOTO EUROPE (443221825)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FOODORA FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FOODORA FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 811905181 00061 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2015-05-15 : vendredi 15 mai 2015 |
Activité principale de l'unité légale | 63.12Z : Portails Internet |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Division | Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet |
Activite | Portails Internet |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FOODORA FRANCE- CO
2017 | 3 152 072.00 | 2 831 686.00 |
2016 | 320 386.00 | 5 498 207.00 |
2017 | 1 000.00 |
2016 | 1 000.00 |
2017 | -16 428 470.00 |
2016 | -10 901 725.00 |
2017 | 2 831 686.00 |
2016 | 5 498 207.00 |
2017 | 10 797 706.00 | 10 797 706.00 |
2016 | 6 099 116.00 |
2017 | -9 268 771.00 |
2016 | -10 900 627.00 |
2017 | -16 428 470.00 |
2016 | -10 901 725.00 |
2017 | 23 054 302.00 |
2016 | 23 054 302.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FOODORA FRANCE- vendredi 15 mai 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/05/2015N° RCS : 811905181 - Dénomination : FOODORA FRANCE - Adresse : 76-78 rue Saint-Lazare 75009 Paris - Activité : La société a notamment pour objet la création et l'exploitation de portail en ligne regroupant des professionnels offrant un service de livraison de plats cuisinés et de boissons de haute qualité le traitement de commande pour le compte de tiers toute prestation de services et de conseils en communication marketing et développement d'entreprise - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : Président : DIGITAL SERVICES XXXVI 8 S.C.SP. (N°d'immatriculation RCS LUXEMBOURG B 195552), Directeur général : Mittermüller, Boris, Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
- vendredi 10 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160114 publié le 10/06/2016Annonce n° 2556 N° RCS : 811905181 - Dénomination : FOODORA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- jeudi 03 mai 2018: Depot des comptes
- dimanche 27 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180099 publié le 27/05/2018Annonce n° 1425 N° RCS : 811905181 - Dénomination : FOODORA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 27 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180099 publié le 27/05/2018Annonce n° 1426 N° RCS : 811905181 - Dénomination : FOODORA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 27 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180099 publié le 27/05/2018Annonce n° 1427 N° RCS : 811905181 - Dénomination : FOODORA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : Président partant : DIGITAL SERVICES XXXVI 8 S.C.SP. (N°d'immatriculation RCS LUXEMBOURG B 195552) ; nomination du Président : FOODORA HOLDING GmbH ; Directeur général partant : Mittermüller, Boris - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 08 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180108 publié le 08/06/2018Annonce n° 1012 N° RCS : 811905181 - Dénomination : FOODORA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : Président partant : FOODORA HOLDING GmbH ; nomination du Président : DELIVERY HERO AG - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 28 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180227 publié le 28/11/2018Annonce n° 1433 N° RCS : 811905181 - Dénomination : FOODORA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 03 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200214 publié le 03/11/2020Annonce n° 1529 N° RCS : 811905181 - Dénomination : FOODORA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : NAOLYS AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 04 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210024 publié le 04/02/2021Annonce n° 6629 N° RCS : 811905181 - Dénomination : FOODORA FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FOODORA FRANCE- dimanche 01 mai 2016 : Fermé
76 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9 - lundi 04 janvier 2016 : Fermé
224 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS 2 - lundi 31 décembre 2018 : Ouvert
100 CRS LAFAYETTE 69003 LYON 3EME - samedi 31 décembre 2016 : Ouvert
9 RUE DE MILAN 75009 PARIS 9 - lundi 15 octobre 2018 : Fermé
17 RUE DE LANCRY 75010 PARIS 10 - lundi 15 octobre 2018 : Ouvert
6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FOODORA FRANCE- ANCEL SEBASTIEN : 3 RTE DE LA MER 76730 HERMANVILLE
- ARMILLON VINCENT : 38 AV CARNOT 42300 ROANNE
- BICAIS RENEE : 12 RUE LASSON 75012 PARIS 12
- HASSAN ERIC : 1 PL DE L HOMME DE FER 67000 STRASBOURG
- PASTOR MIGUEL : 56 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- RIFFLART ARNAUD : 5 RUE DU CHEMIN NEUF 28130 HANCHES
- TAKTAKIAN BEATRICE : 1 RUE CHAMP DE LA CROIX 53800 CONGRIER
- E-FILES : LES BARLES 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE
- GERMARIANNE : 65 RUE SAINT MAUR 75011 PARIS 11
- IMMOREZO : 239 AV THEODORE BRAUN 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- KULTIZIT : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- OLA FRANCE SAS : 14 RUE DE DUNKERQUE 75010 PARIS 10
- SANTE ET VERITE : 41 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18
- UP YOUR IDEA : 4 BD DU GENERAL LECLERC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- WREMB : 48 AV DU 8 MAI 1945 83340 LE CANNET-DES-MAURES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FOODORA FRANCE- BRUNERIE PHILIPPE : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- DUCOURNEAU VIRGINIE : 68 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- SEGONDS TRISTAN : 5 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- ALGERIENNE COMITE PARIS SEINE : 79 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ARIJE INTERNATIONAL : 5 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- B&R BIO-RENOVATION : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- BRENNUS PARTNERS : 102 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- CSA FINANCIAL SAS : 95 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- EUCLEIA : 4 AV MARCEAU 75008 PARIS 8
- INTERPELLE : 11 RUE CHRISTOPHE COLOMB 75008 PARIS 8
- PELOUSE : 9 RUE PELOUZE 75008 PARIS 8
- SCI JNS 8 : 8 AV BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS 8
- SCI LASTAL 3 : 77 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- SCI SAJOKE : 46 RUE DE NAPLES 75008 PARIS 8
- SELARL BUSTIER : 52 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FOODORA FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives