SPI
Présentation générale de SPI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SPI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SPI est situé au 17 RUE BOUDET 33000 BORDEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 23 décembre 2015 et qui est immatriculée sous le numéro 817536014 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agents et courtiers d'assurances
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- - les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
Chiffre d’affaire
SPI à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SPI est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si SPI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR11817536014
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SPI de part son activité de 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances) sont :
- 02247 : Entreprises de courtage d'assurances réassurances (46.5% des salariés)
- 02335 : Agences générales d'assurances (32.1% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (8% des salariés)
- 00915 : Expertises évaluations industrielles commerciales (3.3% des salariés)
- 01951 : Cabinets d'expertises en automobiles (2% des salariés)
- 00438 : Sociétés d'assurances échelons intermédiaires (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- rhodes vincent, yvan
Les modifications survenues dans l'administration de la société SPI
- 2016-02-19 : Gérant : PEUVRIER Marc Lucien Robert en fonction le 15 Janvier 2016
- 2019-06-13 : Gérant : RHODES Vincent en fonction le 11 Juin 2019
- 2019-08-01 : Gérant : RHODES Vincent, Yvan
Les autres mandats des administrateurs
- rhodes vincent, yvan :
- 2020-11-24 : SAS PACEREL 58 COURS DE L'YSER (891337867)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SPI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SPI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 817536014 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2015-12-23 : mercredi 23 décembre 2015 |
Activité principale de l'unité légale | 66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SPIIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SPI- mercredi 16 décembre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 16/12/2015N° RCS : 817536014 - Dénomination : SPI - Adresse : - Activité : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, formation professionnelle dans le domaine du conseil patrimonial. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1200.00 EUR - Administration : Gérant : PEUVRIER Marc Lucien Robert Gérant : RODRIGUEZ Cyril Marcel Miguel
- vendredi 19 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160035 publié le 19/02/2016Annonce n° 317 N° RCS : 817536014 - Dénomination : SPI courtier en assurance, courtage en opérations de banque et en services de paiement, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, formation professionnelle dans le domaine du conseil patrimonial. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PEUVRIER Marc Lucien Robert en fonction le 15 Janvier 2016 - Modification : Modification de représentant. Modification de l'activité..
- mardi 15 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160052 publié le 15/03/2016Annonce n° 935 N° RCS : 817536014 - Dénomination : SPI courtier en assurance, courtage en opérations de banque et en services de paiement, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, formation professionnelle dans le domaine du conseil patrimonial. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la date de début d'activité..
- mardi 30 avril 2019: Depot des comptes
- mardi 14 mai 2019: Depot des comptes
- mardi 14 mai 2019: Depot des comptes
- jeudi 13 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190112 publié le 13/06/2019Annonce n° 979 N° RCS : 817536014 - Dénomination : SPI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : RHODES Vincent en fonction le 11 Juin 2019 - Modification : Modification de l'adresse du siège.Modification de représentant.
- jeudi 01 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190147 publié le 01/08/2019Annonce n° 701 N° RCS : 817536014 - Dénomination : SPI Courtier en assurance, courtage en opérations de banque et en services de paiement, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, formation professionnelle dans le domaine du conseil patrimonial - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 800.00 EUR - Administration : Gérant : RHODES Vincent, Yvan - Modification : Modification survenue sur l'administration, le capital.
- dimanche 19 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200013 publié le 19/01/2020Annonce n° 649 N° RCS : 817536014 - Dénomination : SPI Courtier en assurance, courtage en opérations de banque et en services de paiement, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, formation professionnelle dans le domaine du conseil patrimonial - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'activité.
- mardi 09 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SPI- vendredi 01 mars 2019 : Fermé
41 RUE PROFESSEUR CALMETTE 33150 CENON - dimanche 01 novembre 2020 : Fermé
1280 AV DES PLATANES 34970 LATTES - vendredi 01 mars 2019 : Ouvert
17 RUE BOUDET 33000 BORDEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SPI- BOISSON MARC : 53 CRS BOURNISSAC 84300 CAVAILLON
- DURET LAURENT : 10 RUE SAINT ROCH 16000 ANGOULEME
- HAMELLE PATRICK : 12 RES LE COURRIER DU PRINTEMPS 34140 MEZE
- LESTRIEZ MICHEL : 16 AV GEORGES BRASSENS 13100 AIX-EN-PROVENCE
- LOEFFLER YVONNE : 3 RUE DU BERGER 67320 BETTWILLER
- OMNES JEAN : 2 RUE SAINT YVES 29290 SAINT-RENAN
- PETRIGH THOMAS : 1650 AV COLONEL PICOT 83100 TOULON
- ROLAND MARCEL : LA LANDE COTHEREL 35750 IFFENDIC
- URBAIN MARIE-PAUL : 24 RUE DU MARECHAL FOCH 78110 LE VESINET
- ASSURANCES ET IMMOBILIER CONSEIL : 47 RUE DES SABLES ST GILLES L B 97434 SAINT-PAUL
- EPSILON CONSEIL : 201 RUE CARNOT 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- EVENEMENTS CULTURE CONSULTANCE : 16 BD SAINT GERMAIN 75005 PARIS 5
- LA FINANCIERE VICTORIA : 761 RUE DELARUE LEROY 76230 BOIS-GUILLAUME
- SCEP AUDINOS SAINT MARTIN : 27 BD JULES FERRY 27400 LOUVIERS
- SCHWALLER ET ASSOCIES : 158 GRAND RUE 67700 SAVERNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SPI- ARLA BENJAMIN : 44 RUE ALBERT THOMAS 33000 BORDEAUX
- BOUIN JORDANE : 24 RUE DE LA COURSE 33000 BORDEAUX
- PECHEREAU SOPHIE : 25 RUE MABLY 33000 BORDEAUX
- PEREZ OLIVIER : 39 RUE DES MENUTS 33000 BORDEAUX
- TISON ANTOINE : 44 RUE COLONEL GRANDIER VAZEILLE 33000 BORDEAUX
- VERMEULEN VIRGINIE : 26 RUE PAGES 33000 BORDEAUX
- AF CONSULTING : 10 RUE RENE ROY DE CLOTTE 33000 BORDEAUX
- AL JARO HOLDING : 208 RUE SAINTE CATHERINE 33000 BORDEAUX
- CORDIALEMENT PRODUCTIONS : 30 RUE LAFAURIE MONBADON 33000 BORDEAUX
- FLEUR DE VIE : 3 RUE DU MULET 33000 BORDEAUX
- INDIVISION SALVETTI VINCENZO SALVETTI CLARA : 40 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX
- LES CARBONAUTES : 7 RUE DU MUGUET 33000 BORDEAUX
- NOUVELLE-AQUITAINE THD : 5 PL JEAN JAURES 33000 BORDEAUX
- PASSION DEGUSTATION : 44 ALL DE TOURNY 33000 BORDEAUX
- SYND COPRO RES 13 R DES BAHUTIERS : 28 RUE BOUDET 33000 BORDEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SPIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives