CAN
Présentation générale de CAN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CAN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CAN est situé au 5 RUE CLAUDE TILLIER 75012 PARIS 12
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 15 décembre 2015 et qui est immatriculée sous le numéro 817741655 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10C ( Restauration de type rapide)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration de type rapide
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- - la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- - la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
- - la vente de crème glacée dans des chariots
- - la vente de repas dans des équipements mobiles
- - les restaurants de restauration rapide
- - les restaurants proposant principalement des repas à emporter
Mais exclus
- - la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
Chiffre d’affaire
CAN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 116 889.00 € pour un résultat de 3 268.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
CAN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CAN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR14817741655
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CAN de part son activité de 56.10C ( Restauration de type rapide) sont :
- 01501 : Restauration rapide (87.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (7.7% des salariés)
- 01747 : Boulangerie et pâtisserie industrielle (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aymaz,
- kelekci, mustafa ;
- sari, adem
- sari, adem ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société CAN
- 2018-11-08 : Président partant : Kelekci, Mustafa ; nomination du Président : Sari, Adem
- 2019-07-25 : Président partant : Sari, Adem ; nomination du Président : Aymaz, nom d'usage : Ulucan, Berivan
- 2020-11-13 : modification du Liquidateur Aymaz, nom d'usage : Ulucan, Berivan
Les autres mandats des administrateurs
- sari, adem :
- 2008-07-31 : PORTEFEN (501525216)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CAN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CAN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 817741655 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2015-12-15 : mardi 15 décembre 2015 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10C : Restauration de type rapide |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration de type rapide |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CAN- 110
2019 | 26 588.00 | 25 877.00 |
2018 | 711.00 | 25 568.00 |
2019 | 2 000.00 |
2018 | 2 000.00 |
2019 | 7 694.00 |
2018 | 10 162.00 |
2019 | 25 877.00 |
2018 | 25 568.00 |
2019 | 116 889.00 |
2018 | 110 050.00 |
2019 | 3 268.00 |
2018 | 4 340.00 |
2019 | 2 778.00 |
2018 | 3 096.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CAN- mardi 15 décembre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/12/2015N° RCS : 817741655 - Dénomination : CAN - Adresse : 5 rue Claude Tillier 75012 Paris - Activité : Restauration rapide et à consommer sur place. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2000 EUR - Administration : Président : Kelekci, Mustafa.
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 08 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180213 publié le 08/11/2018Annonce n° 2553 N° RCS : 817741655 - Dénomination : CAN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2000 EUR - Administration : Président partant : Kelekci, Mustafa ; nomination du Président : Sari, Adem - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 07 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190142 publié le 25/07/2019Annonce n° 2301 N° RCS : 817741655 - Dénomination : CAN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2000 EUR - Administration : Président partant : Sari, Adem ; nomination du Président : Aymaz, nom d'usage : Ulucan, Berivan - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 13 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200221 publié le 13/11/2020Annonce n° 3373 N° RCS : 817741655 - Dénomination : CAN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2000 EUR - Administration : modification du Liquidateur Aymaz, nom d'usage : Ulucan, Berivan - Modification : Cessation d'activité et dissolution de la société
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CAN- dimanche 01 novembre 2020 : BODRUM Ouvert
5 RUE CLAUDE TILLIER 75012 PARIS 12
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CAN- BELKHIRI NORAH : 25 RUE DE LA SERPENTE 91350 GRIGNY
- CASINI MICHELLE : 15 IMP DU CHARDONNAY 34850 PINET
- FRANCOIS MICHELE : LD CHEZ SABRIER 24600 VANXAINS
- MAEDER MICHEL : 3 CHE WOELFLI 67140 STOTZHEIM
- PAULA JEAN : 2 RUE DES ALAMANDAS 97490 SAINT-DENIS
- RIMBEAUX MADLINE : 12 RUE DE LA VIERGE 08090 ARREUX
- YAH BI EVA : 18 BD PAUL CLAUDEL 13009 MARSEILLE 9
- BIF : KERVRAN 56420 PLAUDREN
- BLEU CIEL : 24 RUE RENE BOULANGER 75010 PARIS 10
- FRED LA PIZZA QU'ON AIME : 22 RUE GEORGES MARCHAL 60300 MONTLOGNON
- LE PALAIS : 91 RUE DE WAZEMMES 59000 LILLE
- LESPA : 27 RUE DU DOCTEUR BOS 33340 LESPARRE-MEDOC
- MIRANA : BD THEODORE AUBANEL 13140 MIRAMAS
- PIZZAS DU HEYDEN : 2 ALL DE LA LOHMUHLE 67600 SELESTAT
- SOCIETE SARAH : 1 AV DU PDT VINCENT AURIOL 31600 MURET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CAN- ASSOULINE SACHA : 31 RUE DU CHAROLAIS 75012 PARIS 12
- BIRAUD GERARD : 43 RUE JORGE SEMPRUN 75012 PARIS 12
- GABELUS WILLY : 7 SQ EUGENE HATTON 75012 PARIS 12
- GUEYE CHEIKH : 29 RUE TRAVERSIERE 75012 PARIS 12
- KOMAROVA ANNA : 55 RUE FRANCOIS TRUFFAUT 75012 PARIS 12
- YU CHUNG CHENG : 325 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12
- 2MZ CONCEPT : 15 VLA DU BEL AIR 75012 PARIS 12
- ASSISTANCE CONSEIL FINANCE INTERNATIONAL : 2 RUE BECCARIA 75012 PARIS 12
- BLUE UP : 1 PORT DE LA RAPEE 75012 PARIS 12
- HOLDING DS DVT : 19 SQ ST CHARLES 75012 PARIS 12
- L'ABYSSINE : 4 RUE DE MADAGASCAR 75012 PARIS 12
- LS NOTAIRES : 76 BD DE REUILLY 75012 PARIS 12
- R-TECHNOLOGIE : 19 RUE JULES CESAR 75012 PARIS 12
- SARL S.T.P.B. : 10 RUE DE CAPRI 75012 PARIS 12
- SYND COPR 44 RUE PAUL DEROULEDE 94 : 34 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CANRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives