K.G.K
Présentation générale de K.G.K
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société K.G.K et ses dirigeants.
Immatriculation
La société K.G.K est situé au 13 RUE CRIVELLI 83400 HYERES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 25 janvier 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 817969306 au greffe de TOULON
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 5 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
K.G.K à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 190 825.00 € pour un résultat de 31 511.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
K.G.K est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si K.G.K est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87817969306
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à K.G.K de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société K.G.K
- 2018-02-14 : Gérant : MARIGLIANO Gino en fonction le 28 Janvier 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société K.G.K et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | K.G.K |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 817969306 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2016-01-25 : lundi 25 janvier 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de K.G.K- CO
2019 | 253 180.00 | 227 701.00 |
2018 | 25 479.00 | 176 641.00 |
2019 | 5 000.00 |
2018 | 5 000.00 |
2019 | 31 326.00 |
2018 | 13 704.00 |
2019 | 227 701.00 |
2018 | 176 641.00 |
2019 | 190 825.00 | 190 825.00 |
2018 | 222 026.00 |
2019 | 31 511.00 |
2018 | 14 716.00 |
2019 | 31 326.00 |
2018 | 13 704.00 |
2019 | 164 170.00 | 55 376.00 |
2018 | 108 794.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société K.G.K- jeudi 04 février 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 04/02/2016N° RCS : 817969306 - Dénomination : K. G. K - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : FACCHIN Christelle Gérant : MARIGLIANO Gino
- mardi 22 mars 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1689 N° RCS : 817969306 - Dénomination : K. G. K 13 rue Crivelli 83400 Hyères restauration, organisation de soirées et d'Événementiels et activités attenantes. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : FACCHIN Christelle en fonction le 28 Janvier 2016 Gérant : MARIGLIANO Gino en fonction le 28 Janvier 2016 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Au Mandataire Me BLANC Guillaume 15 Av des iles d'Or 83400 HYERES pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 35000 Euros
- dimanche 27 mars 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1053 N° RCS : 817969306 - Dénomination : K. G. K 13 rue Crivelli 83400 Hyères un fonds de commerce de restaurant. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : - Opposition : Au Mandataire ME Guillaume BLANC, notaire, 15 avenue des Iles d'Or 83400 HYERES pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 35000 Euros
- dimanche 22 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160100 publié le 22/05/2016Annonce n° 2947 N° RCS : 817969306 - Dénomination : K. G. K restauration, bar, organisation de soirées et d'Événementiels et activités attenantes. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité..
- jeudi 14 septembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 14 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180031 publié le 14/02/2018Annonce n° 1928 N° RCS : 817969306 - Dénomination : K. G. K - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MARIGLIANO Gino en fonction le 28 Janvier 2016 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 28 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 11 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société K.G.K- lundi 07 mars 2016 : LUZ'IN Ouvert
13 RUE CRIVELLI 83400 HYERES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société K.G.K- DENDELE ASHLEY : 7 RES DU PARC 91300 MASSY
- LOPEZ ANDRE : 768 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE
- TRAN CHHONGHENG : 1 AV DU 8 MAI 1945 31140 SAINT-ALBAN
- VAUCHAIR SIGRID : 1 AV JEAN MOULIN 13640 LA ROQUE D'ANTHERON
- AB PAYANET SAS : 04800 SAINT-MARTIN-DE-BROMES
- ACADEMIE DU SPORTING CLUB DE CABOURG : RUE DES VOILIERS 14390 CABOURG
- FP GOLF : GOLF 27740 POSES
- LA CAGETTE : 8 PL DU PALAIS 33000 BORDEAUX
- LA SAINT JACQUES EURL : 160 RUE SAINT JACQUES 91150 ETAMPES
- LE PAQUIS : 1 RTE DES CRETES 88250 LA BRESSE
- LE SAINT PATRICK : 157 RUE DU GENERAL LECLERC 94000 CRETEIL
- LUCKY'S PIZZAS : 11 RUE PIERRE SIRE 11100 NARBONNE
- LYDILLE : 3 RUE RAOUL FOLLEREAU 25400 AUDINCOURT
- SAJE : 31 RUE DES VIGNOLES 75020 PARIS 20
- SPICE OF BENGALE : 11 AV DES MINIMES 31200 TOULOUSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société K.G.K- BARBAROUX LOIC : 21 CHE DE L AMIRAL 83400 HYERES
- BOUGHANMI SOFIAN : 5 RUE GARREL 83400 HYERES
- BRAEUNER ALINE : 47 RTE DE LA CRAU RD 554 83400 HYERES
- CHAMPAGNON COLETTE : 5 RUE GEORGES AURIC 83400 HYERES
- GEBHARDT CHARLENE : 972 RTE DE LA CRAU RD 554 83400 HYERES
- NASTASI ANTHONY : 34 AV PIERRE DE COUBERTIN 83400 HYERES
- TRIKI ABDELHAK : 20 AV DES ILES D OR 83400 HYERES
- LE CHATEAU : AV JEAN MOULIN 83400 HYERES
- MEDYSANO : 76 AV GAMBETTA 83400 HYERES
- R J : 20 AV GAMBETTA 83400 HYERES
- SCI GODILLOT 56 : 1743 RTE DES LOUBES 83400 HYERES
- TENDRESSE SENIORS SERVICES : 112 CHE DE BEAUVALLON BAS 83400 HYERES
- TIFOLDO : 43 CHE DES PELICANS 83400 HYERES
- TITIZ MADA : 10 RUE FRANKLIN 83400 HYERES
- UNION DES COMMERCANTS ARTISANTS ET PROFESSIONS LIBERALES DE L AYGUADE CEINTURON : PL JEAN PIERRE DAVIDDI 83400 HYERES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société K.G.KRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives