SG INVEST
Présentation générale de SG INVEST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SG INVEST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SG INVEST est situé au 9 RUE LOUIS ARAGON 44400 REZE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 janvier 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 818006397 au greffe de NANTES
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.31Z ( Agences immobilières)
L'activité déclarée au greffe est : Courtage en immobilier et foncier conseil en investissement immobilier et foncier
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.31Z (Agences immobilières), les activités sont :
- - Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- - l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- - la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
- - les activités des agents fiduciaires en immobilier
- - les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
Mais exclus
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
- - les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
Chiffre d’affaire
SG INVEST à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SG INVEST est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si SG INVEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04818006397
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SG INVEST de part son activité de 68.31Z ( Agences immobilières) sont :
- 01527 : Immobilier (94.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- fortin, sebastien,
- fortin, sébastien
- gicquel, guillaume,
- gicquel, guillaume,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SG INVEST
- 2016-01-29 : Président : Gicquel, Guillaume, Directeur général : Fortin, Sébastien.
- 2016-07-10 : Président partant : Gicquel, Guillaume, nomination du Président : Fortin, Sebastien, Directeur général partant : Fortin, Sébastien
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SG INVEST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SG INVEST |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 818006397 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2016-01-01 : vendredi 01 janvier 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 68.31Z : Agences immobilières |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SG INVESTIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SG INVEST- vendredi 01 janvier 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/01/2016N° RCS : 818006397 - Dénomination : SG INVEST - Adresse : 8 rue de la Communauté 44140 Le Bignon - Activité : Courtage en immobilier et foncier conseil en investissement immobilier et foncier - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 5000 EUR - Administration : Président : Gicquel, Guillaume, Directeur général : Fortin, Sébastien.
- vendredi 29 janvier 2016: Creation
Bodacc A publié le 29/01/2016N° RCS : 818006397 - Dénomination : SG INVEST - Adresse : 8 rue de la Communauté 44140 Le Bignon - Activité : Courtage en immobilier et foncier conseil en investissement immobilier et foncier - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 5000 EUR - Administration : Président : Gicquel, Guillaume, Directeur général : Fortin, Sébastien.
- vendredi 17 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160119 publié le 17/06/2016Annonce n° 1552 N° RCS : 818006397 - Dénomination : SG INVEST Transaction immobilière conseil courtage et intermédiaire en commercialisation de produits immobiliers et fonciers - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 5000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- dimanche 10 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160135 publié le 10/07/2016Annonce n° 473 N° RCS : 818006397 - Dénomination : SG INVEST - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 5000 EUR - Administration : Président partant : Gicquel, Guillaume, nomination du Président : Fortin, Sebastien, Directeur général partant : Fortin, Sébastien - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 28 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 22 février 2019: Modification
Bodacc B n°20190038 publié le 22/02/2019Annonce n° 701 N° RCS : 818006397 - Dénomination : SG INVEST - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 5000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- vendredi 30 août 2019: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SG INVEST- lundi 07 janvier 2019 : Fermé
8 RUE DE LA COMMUNAUTE 44140 LE BIGNON - lundi 07 janvier 2019 : Ouvert
9 RUE LOUIS ARAGON 44400 REZE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SG INVEST- BARDIN JEAN : 5 RUE LOUIS MAJORELLE 54000 NANCY
- FOUQUET NATHALIE : 12 RUE DES GDES FILLES DIEU 28000 CHARTRES
- GEX JEAN : 19 RUE DE BONNEL 69003 LYON 3EME
- KOHL ALFRED : 75 RUE DE LA BARONNIERE 44700 ORVAULT
- LEBLANC SANDY : 2 RUE MAY RENAULT 56000 VANNES
- AGENCE JAURES-REINE : 247 BD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- ANEMONE IMMOBILIER : RUE DES MANGLES 97229 LES TROIS-ILETS
- GORECKI IMMOBILIER : 154 AV DE CANNES 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
- IMAUBRY : 6 RUE DE LA FRETTE 60000 BEAUVAIS
- L ET V IMMOBILIER : 124 RUE VINCENT RASPAIL 83130 LA GARDE
- L'IMMOBILIERE BELLAMY-IMBERT : 76 RTE DE BORDEAUX 16400 LA COURONNE
- SAINT CYRILLE : 17 AV ROUGET DE LISLE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SHORTLIST REAL ESTATE : 142 RUE LAMARCK 75018 PARIS 18
- SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER : LA BALLASTIERE 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
- SPOTS SUD : 14 AV DES CHENES VERTS 11600 VILLEGLY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SG INVEST- ALIX FRANCK : 29 RUE EMILE REDOR 44400 REZE
- CAUWEL MARIE : 95 RUE DU CHENE CREUX 44400 REZE
- GENET MARION : 14 AV DE LA 4EME REPUBLIQUE 44400 REZE
- GINOCCHIO PIERRE : 5 RUE DES GRANDS COURTILS 44400 REZE
- HIDRA DJELLOUL : 10 RUE JULES MASSENET 44400 REZE
- KHENDEK NAIMA : 101 AV WILLY BRANDT 44400 REZE
- LANDRE HENRI : 1 RUE BARBAN 44400 REZE
- LARMET SANDRINE : 4 RUE DES NAUDIERES 44400 REZE
- ROUANET PHILIPPE : 43 RUE ALSACE LORRAINE 44400 REZE
- SALZE OLIVIER : 502 CITE LA MAISON RADIEUSE 44400 REZE
- TUDOR ADRIAN : PL JEAN BAPTISTE DAVIAIS 44400 REZE
- ADEQUATION ET PERFORMANCES DEVELOPPEMENT : 1 RUE VICTOR HUGO 44400 REZE
- CENTRE TECHNIQUE DU BATIMENT FRANCE : 153 RUE DES SORINIERES 44400 REZE
- EASY TOOLS : 2 RUE ROBERT SCHUMAN 44400 REZE
- SEUA KHAO NANTES : 6 RUE DU SEIL 44400 REZE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SG INVESTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives