AM
Présentation générale de AM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AM est situé au 8 BD ROY 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 04 février 2016 et qui est immatriculée sous le numéro 818919920 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99A ( Travaux d'étanchéification)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'étanchéification
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99A (Travaux d'étanchéification), les activités sont :
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité : toitures-terrasses, ouvrages enterrés, façades, piscines
- - travaux de déshumidification des bâtiments, traitement contre l'humidité
Chiffre d’affaire
AM à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 111 028.00 € pour un résultat de 20 465.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
AM est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si AM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR32818919920
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AM de part son activité de 43.99A ( Travaux d'étanchéification) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (48.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (18.2% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (10.5% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (9% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (4.1% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (3.6% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AM
- 2019-08-02 : Gérant : OLIVEIRA DOS SANTOS Rui Miguel en fonction le 30 Juillet 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 818919920 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2016-02-04 : jeudi 04 février 2016 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99A : Travaux d'étanchéification |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux d'étanchéification |
Synonyme | travaux d'étanchéification, étanchéification, étanchéité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AM- 110
2016 | 94 989.00 | 94 328.00 |
2015 | 661.00 |
2016 | 10 000.00 |
2015 |
2016 | 66 933.00 |
2015 |
2016 | 94 328.00 |
2015 |
2016 | 111 028.00 |
2015 |
2016 | 20 465.00 |
2015 |
2016 | 17 395.00 |
2015 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AM- jeudi 04 février 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 04/02/2016N° RCS : 818919920 - Dénomination : AM - Adresse : - Activité : travaux d'étanchéité, de bardage et de couverture. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : MONTEIRO OLIVEIRA Alcides
- mardi 06 février 2018: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190148 publié le 02/08/2019Annonce n° 2045 N° RCS : 818919920 - Dénomination : AM - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : OLIVEIRA DOS SANTOS Rui Miguel en fonction le 30 Juillet 2019 - Modification : Modification de l'adresse du siège.Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AM- lundi 17 décembre 2018 : Fermé
64 ALL ROBILLARD 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - lundi 17 décembre 2018 : Ouvert
8 BD ROY 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AM- AFOUFOU MUSTAPHA : 29 RUE MALDAN 51100 REIMS
- AKLI RABAH : 56 BD LOUIS VILLECROZE 13014 MARSEILLE 14
- BERYAH ABDENASSER : 2 RUE DES CHEVRINS 92230 GENNEVILLIERS
- ERIK VELI : 3 RUE DU GRESIVAUDAN 38290 LA VERPILLIERE
- LOMBARD ERIC : RTE DE L'AVIATION 97190 LE GOSIER
- MARCHAL MAXIME : 25 RUE DES COUTURES 51100 REIMS
- SEBIH YOUNES : 13 BD JACQUES MONOD 16000 ANGOULEME
- ACGP : 8 RUE DU 1ER BATAILLON FFI 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE
- COUVERTURE NANTAISE : 9 RUE LOUIS JOUVET 44100 NANTES
- ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE : 51 ALL LUMIERE 01600 MASSIEUX
- GMT : RUE DU TUMULUS 64121 SERRES-CASTET
- MALOUM ETANCHEITE : 12 ALL DE PARIS 34080 MONTPELLIER
- SARL CHRIF ETANCHEITE : 18 RUE HENRI SEILLON 83000 TOULON
- SIC : 34 RTE DE PEZENAS 34230 PAULHAN
- TM ETANCHEITE : 587 CHE DE LA PERRINE 84170 MONTEUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AM- BACCHI FLORENT : 36 ALL DE L EMANCIPATION 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- GASPAR GUILLAUME : 96 ALL DANIELLE CASANOVA 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- LECOQ JEAN : 2 AV VICTOR HUGO 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- RADEVA GERGINA : 10 ALL DU GENERAL JOUBERT 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- VASIU DOREL : 6 ALL MONTMARTRE 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- VIDAL ALAIN : 28 ALL MONTMARTRE 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- HBR : 14 ALL DANIELLE CASANOVA 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- IK IK S : 186 AV ARISTIDE BRIAND 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- LATLAS : 24 ALL VIRGINIE 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- MCA PRO : 8 BD ROY 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- POLE FORMATION CONSULTING : 13 AV DE CHANZY 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- RENOV O'BAT : 13 AV DE CHANZY 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- SARL AHE : 68 ALL PIERRE BROSSOLETTE 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- SCI DU 26 RUE ARISTIDE BRIAND : 26 AV ARISTIDE BRIAND 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- SOLIER : 7 ALL DU GENERAL JOUBERT 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives